有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TH2
富士通フロンテック株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
2016年6月23日現在
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 社長 | 下 島 文 明 | 1953年1月10日生 | 1976年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 6 | |
2007年6月 | 同社経営執行役 地域ビジネスグループ関西営業担当(兼)関西営業本部長 | ||||||
2009年6月 | 同社執行役員常務 産業・流通ソリューションビジネスグループ長 当社社外取締役(2011年6月まで) | ||||||
2010年4月 | 富士通㈱執行役員常務 流通ソリューションビジネスグループ長 | ||||||
2013年5月 | 当社顧問 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長 経営執行役社長(現任) | ||||||
取締役 | フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 | 松森邦彦 | 1956年11月19日生 | 1980年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 7 |
2000年4月 | 同社コンシューマトランザクション事業本部リテイルシステム事業部技術部長 | ||||||
2001年12月 | 当社システム事業本部第二事業部第一技術部長 | ||||||
2003年6月 | 当社システム事業本部第二事業部長 | ||||||
2006年4月 | 当社流通事業本部長(兼)システム事業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社経営執行役流通事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社経営執行役常務 流通事業本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 流通事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 流通事業本部長(兼)品質保証本部長 | ||||||
2016年5月 | 当社取締役 経営執行役常務 フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当(現任) | ||||||
取締役 | 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 | 今 村 洋 | 1956年1月4日生 | 1981年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 3 |
2001年10月 | 同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第一技術部担当部長 | ||||||
2001年12月 | 当社システム事業本部第一事業部第一技術部担当部長 | ||||||
2005年6月 | 当社システム事業本部第一事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社経営執行役 金融システム事業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社経営執行役常務 金融システム事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融担当(兼)金融システム事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融システム事業本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 | ||||||
(以下現任) | |||||||
2011年6月 | ㈱高見沢サイバネティックス社外取締役 | ||||||
2016年5月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 営業本部長 | 石 岡 達 也 | 1956年7月3日生 | 1979年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 3 |
2007年6月 | 同社みずほ事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 同社農林水産事業本部長 | ||||||
2011年5月 | 同社金融ソリューションビジネスグループ長補佐(地域金融機関担当)(兼)農林水産事業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社経営執行役 サービス事業本部長(兼)営業本部副本部長 | ||||||
2013年5月 | 当社経営執行役常務 サービス事業本部長(兼)営業本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 営業本部長(兼)サービス事業本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 財務経理本部長(兼)監査室担当 | 吉 田 直 樹 | 1959年4月11日生 | 1983年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 1 |
2003年9月 | 同社財務経理部経理部グループ経営管理部長 | ||||||
2009年6月 | 同社コストマネジメント推進室長 | ||||||
2010年6月 | 当社財務経理本部副本部長(兼)財務部長 | ||||||
2011年6月 | 当社経営執行役 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当 | ||||||
2013年5月 | 当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当 | ||||||
2014年6月 | 当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当 | ||||||
2015年7月 | 当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)監査室担当(現任) | ||||||
取締役 | 川上博矛 | 1956年8月10日生 | 1980年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | ― | |
2000年12月 | 同社情報機器販売推進本部 グローバルSCM推進統括部長 | ||||||
2006年12月 | 同社ストレージプロダクト事業本部長代理 | ||||||
2010年4月 | 同社プロダクト事業推進本部長 | ||||||
2011年5月 | 同社執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
(以下現任) | |||||||
2014年4月 | 富士通㈱執行役員 購買本部長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 (監査等 委員) (常勤) | 堀 野 靖 人 | 1957年4月11日生 | 1981年4月 | 富士通㈱入社 | (注4) | ― | |
1998年12月 | 富士通サポート&サービス㈱(現 ㈱富士通エフサス)経理部財務課長 | ||||||
2002年6月 | 同社経営企画室経営企画部長 | ||||||
2008年6月 | 同社経営企画室長代理 | ||||||
2011年5月 | 同社経営推進本部経営企画室長 | ||||||
2012年11月 | 富士通㈱財務経理本部経理部長付 | ||||||
2013年2月 | 富士通(中国)信息系統有限公司CFO | ||||||
2015年5月 | 富士通㈱財務経理本部経理部長付 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(社外監査役) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 常勤監査等委員(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 鈴 木 洋 二 | 1947年3月31日生 | 1972年3月 | 公認会計士開業登録 | (注4) | ― | |
1984年5月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
1989年5月 | 日本公認会計士協会理事 | ||||||
2003年7月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事 | ||||||
2009年7月 | 新日本有限責任監査法人評議員 | ||||||
2015年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
(以下現任) | |||||||
2012年6月 | 富士通コンポーネント㈱社外監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 監査等委員 | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 小 関 雄 一 | 1964年3月12日生 | 1986年4月 | 富士通㈱入社 | (注4) | ― | |
2008年6月 | 同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長 | ||||||
2015年6月 | 同社インテグレーションサービス部門 ビジネスマネジメント本部長 | ||||||
(以下現任) | |||||||
2016年4月 | 富士通㈱執行役員 営業部門ビジネスマネジメント本部長(兼)グローバルサービスインテグレーション部門ビジネスマネジメント本部担当(兼)ITMS事業本部担当(兼)デジタルサービス部門ビジネスマネジメント担当 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役 監査等委員 | ||||||
計 | 21 |
(注) 1 2016年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。
3 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀野靖人氏 委員 鈴木洋二氏 委員 小関雄一氏
6 当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。
経営執行役は以下の17人で構成されており、取締役兼務者は5人であります。
氏名 | 担務 | |
経営執行役社長 | 下 島 文 明 | |
経営執行役常務 | 松森邦彦 | フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 |
経営執行役常務 | 今村洋 | 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 |
経営執行役常務 | 石 岡 達 也 | 営業本部長 |
経営執行役常務 | 吉 田 直 樹 | 財務経理本部長(兼)監査室担当 |
経営執行役常務 | 増田義彦 | グローバルビジネス推進本部長 |
経営執行役常務 | 佐々木秀之 | 事業推進本部長(兼)輸出管理室長 |
経営執行役常務 | 渡 部 正 力 | インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部担当 |
経営執行役 | 木村敦則 | グローバルメカコンポーネント担当(兼)富士通先端科技(上海)有限公司董事長 |
経営執行役 | 立 山 龍 二 | 営業本部副本部長 |
経営執行役 | 豊 美 由喜夫 | コーポレートセンター長(兼)経営企画室長(兼)リスク・コンプライアンス室担当 |
経営執行役 | 村 尾 通 泰 | グローバルビジネス推進本部副本部長(兼)ビジネス推進統括部長 |
経営執行役 | 池 田 俊 彦 | コーポレートセンター副センター長(兼)人事総務統括部長 |
経営執行役 | 高 橋 秀 行 | システム製造本部長(兼)新潟工場長 |
経営執行役 | 影 山 博 人 | サービス事業本部長 |
経営執行役 | 平 澤 洋 一 | 産業公共システム事業本部長 |
経営執行役 | 菅 原 道 隆 | Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01969] S1007TH2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。