有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C783
巴工業株式会社 役員の状況 (2017年10月期)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 山本 仁 | 1955年7月20日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 26 | |
2003年4月 | 当社機械本部産業機械営業部長 | ||||||
2007年1月 | 当社取締役 | ||||||
当社機械本部副本部長 | |||||||
2009年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
当社機械本部長 | |||||||
2013年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
当社化学品本部長 | |||||||
2015年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 機械本部長 | 本間 義人 | 1952年10月2日生 | 1975年11月 | 当社入社 | (注)2 | 23 |
2005年1月 | 当社機械本部環境設備営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社大阪支店長 | ||||||
2009年1月 | 当社取締役 | ||||||
2011年1月 | 巴機械サービス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2013年1月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
当社機械本部長(現任) | |||||||
常務取締役 | 総務部 および 業務部担当 | 深沢 正義 | 1952年1月14日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)2 | 15 |
2007年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2011年1月 | 当社取締役 | ||||||
当社総務部および業務部担当 (現任) | |||||||
2015年1月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 化学品 本部長 | 玉井 章友 | 1957年2月12日生 | 1980年4月 | 日本国土開発株式会社入社 | (注)2 | 17 |
1988年4月 | エルケム・ジャパン株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 当社入社 | ||||||
2005年11月 | 当社化学品本部工業材料部長 | ||||||
2011年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社化学品本部副本部長 | |||||||
巴物流株式会社代表取締役社長 | |||||||
2012年11月 | 巴恵貿易(深圳)有限公司董事長 (現任) | ||||||
2013年1月 | 当社化学品本部副本部長 兼中国事業推進室長 | ||||||
2017年11月 | 当社化学品本部副本部長 | ||||||
2018年1月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
当社化学品本部長(現任) | |||||||
取締役 | 機械本部副本部長兼サガミ工場長 | 大橋 純 | 1953年3月4日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 14 |
2007年11月 | 当社機械本部品質保証室長 | ||||||
2010年11月 | 当社機械本部生産管理部長 | ||||||
2011年11月 | 当社機械本部サガミ工場長 | ||||||
2013年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社機械本部副本部長 兼サガミ工場長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 化学品本部 副本部長 | 篠田 彰鎮 | 1961年8月23日生 | 1985年4月 | 社団法人日本海事検定協会入社 | (注)2 | 13 |
1989年9月 | 当社入社 | ||||||
2011年11月 | 当社大阪支店化学品営業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社化学品本部化成品部長 | ||||||
2015年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社化学品本部副本部長 兼化成品部長 | |||||||
2015年4月 | 当社化学品本部副本部長(現任) | ||||||
2018年1月 | 巴物流株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 機械本部 副本部長 | 中村 政彦 | 1956年3月10日生 | 1978年4月 | 丸大食品株式会社入社 | (注)2 | 5 |
1978年12月 | 株式会社九州設備公社入社 | ||||||
1990年8月 | 当社入社 | ||||||
2009年1月 | 当社機械本部環境設備営業部長 | ||||||
2015年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社機械本部副本部長 兼環境設備営業部長 | |||||||
2015年4月 | 当社機械本部副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 経理部および経営企画室担当兼 経理部長 | 矢倉 敏明 | 1958年5月31日生 | 1981年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)2 | 5 |
2008年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行米州事務部長 | ||||||
2012年10月 | 当社入社 | ||||||
当社経理部専任部長 | |||||||
2014年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2015年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社経理部および経営企画室担当兼経理部長(現任) | |||||||
取締役 | 機械本部 副本部長 | 伊藤 勝彦 | 1964年9月21日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注)2 | 4 |
2013年4月 | 当社大阪支店機械部長 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社機械本部副本部長(現任) | |||||||
取締役 | 化学品本部副本部長兼機能材料部長 | 東 徹行 | 1960年8月16日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
2009年11月 | 当社化学品本部機能材料部長 | ||||||
2018年1月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社化学品本部副本部長 兼機能材料部長(現任) | |||||||
取締役(監査等委員) | 松本 光央 | 1951年4月14日生 | 1998年7月 | 当社入社 | (注)3 | 12 | |
2007年11月 | 当社経理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社経理理事 | ||||||
2013年1月 | 当社取締役 | ||||||
当社経理部および経営企画室担当 | |||||||
2015年1月 | 当社常勤・常任監査役 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役(監査等委員) | 村瀬 俊晴 | 1951年10月16日生 | 1975年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 3 | |
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行新宿支店長 | ||||||
2003年9月 | 株式会社みずほコーポレート銀行審議役 | ||||||
2005年6月 | 高千穂交易株式会社執行役員 | ||||||
2008年6月 | みずほファクター株式会社 取締役副社長 | ||||||
2012年1月 | 当社監査役 | ||||||
2013年1月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | 今井 實 | 1947年1月22日生 | 1969年4月 | 東京国税局入局 | (注)3 | 0 | |
1998年7月 | 小林税務署署長 | ||||||
2000年7月 | 江東西税務署署長 | ||||||
2005年7月 | 本所税務署署長 | ||||||
2006年9月 | 今井實税理士事務所開業 (現在に至る) | ||||||
2012年2月 | 川崎地質株式会社社外監査役 | ||||||
2015年1月 | 当社取締役 | ||||||
2016年2月 | 川崎地質株式会社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | 中村 誠 | 1955年9月28日生 | 1988年4月 | 東京弁護士会に入会登録 | (注)3 | 1 | |
1993年3月 | 新宿第一法律事務所設立 | ||||||
2011年1月 | 当社監査役 | ||||||
2017年1月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2017年9月 | 上捨石・中村法律事務所設立 (現在に至る) | ||||||
計 | 151 |
(注)1.村瀬俊晴氏、今井實氏および中村誠氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長(常勤)松本光央 委員(常勤)村瀬俊晴 委員今井實 委員中村誠
5.上記所有株式数には、巴工業役員持株会名義および巴工業従業員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2018年1月分の持株会による取得株式数については、提出日(2018年1月30日)現在確認ができないため、2017年12月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
蓮 沼 辰 夫 | 1952年9月8日生 | 1971年4月 東京国税局入局 2002年7月 税務大学校研究部教授 2008年7月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2012年7月 練馬西税務署署長 2013年9月 蓮沼辰夫税理士事務所開業 (現在に至る) | ― |
(注) 補欠の取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までで
あります。
7.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01705] S100C783)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。