① 役員の一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%) (2024年6月21日現在)
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役社長 | 石 川耕 治 | 1968年 12月22日 | |
1991年4月 2019年1月
2019年6月 2021年4月 2022年4月 2023年9月
2024年2月 | 安田火災海上保険株式会社入社 SOMPOホールディングス株式会社執行役員秘書部長 同社執行役 同社執行役員秘書部長 同社グループCERO執行役常務 当社代表取締役副社長執行役員 SOMPOホールディングス株式会社執行役 当社代表取締役社長社長執行役員(現職) SOMPOホールディングス株式会社国内損害保険事業オーナー執行役 | 2024年4月 | SOMPOホールディングス株式会社国内損害保険事業CEO執行役(現職) |
| (注)2 | - |
代表取締役 | 山 口 和 寿 | 1966年 2月1日 | |
1988年4月 2017年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員名古屋支店長 | 2019年4月 2020年4月 | 同社常務執行役員神奈川本部長兼静岡本部長 当社常務執行役員神奈川本部長兼埼玉本部長兼千葉本部長兼静岡本部長 | 2021年4月 | 当社常務執行役員 | 2024年3月 | 当社代表取締役専務執行役員(現職) |
| (注)2 | - |
代表取締役 | 堀 江 裕 志 | 1967年 9月8日 | |
1991年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | 2021年4月 | 当社執行役員企画開発部長 |
|
2024年4月 | 当社代表取締役常務執行役員[CQO・CCoO](現職) SOMPOホールディングス株式会社執行役員常務(現職) |
| (注)2 | - |
取締役 | 山 口 力 | 1966年 10月6日 | |
1990年4月 2016年4月 2020年4月 2022年4月 | 株式会社富士銀行入行 株式会社みずほフィナンシャルグループ IR部長 SOMPOホールディングス株式会社入社 同社執行役員グループDeputyCFO財務企画部長 | 2023年4月 | SOMPOケア株式会社取締役 |
|
2024年4月 | 当社取締役執行役員[CFO](現職) SOMPOホールディングス株式会社執行役員グループDeputyCFO(現職) |
| (注)2 | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 奥 村 幹 夫 | 1965年 11月23日 | |
1989年4月 2006年4月 2007年12月 2015年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 フィンテックグローバル株式会社入社 同社取締役投資銀行本部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 | 2016年4月 2016年6月 2016年7月 2017年4月 | 同社執行役員 同社取締役執行役員 SOMPOケア株式会社代表取締役社長 SOMPOホールディングス株式会社介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員 | 2017年7月 | SOMPOケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員 | | SOMPOケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員 | 2019年3月 2019年4月 | Sompo International Holdings Ltd. 取締役 SOMPOホールディングス株式会社グループCSO取締役常務執行役員 | 2019年6月 2020年1月 | 同社グループCSO執行役常務 同社グループCSO(共同)執行役常務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(Chief Executive Officer) | 2021年4月 | SOMPOホールディングス株式会社グループCSO(共同)執行役専務 | 2021年9月 2022年4月 | Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職) SOMPOホールディングス株式会社グループCOO代表執行役社長 | 2022年6月 2024年4月 | 同社グループCOO取締役代表執行役社長 当社取締役(現職) SOMPOホールディングス株式会社グループCEO取締役代表執行役社長(現職) | |
SOMPOホールディングス株式会社グループCEO取締役代表執行役社長 |
| (注)2 | - |
取締役 | 濵 田 昌 宏 | 1964年 12月18日 | |
1988年4月 2016年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 | 2018年4月 | SOMPOホールディングス株式会社グループCSO兼グループCIO常務執行役員 | 2018年6月 | 同社グループCSO兼グループCIO取締役常務執行役員 | 2019年4月 | 同社グループCFO兼グループCIO取締役常務執行役員 SOMPOケア株式会社取締役 | 2019年6月 | SOMPOホールディングス株式会社グループCFO兼グループCIO執行役常務 | 2020年1月 | 同社グループCFO兼グループCSO(共同)兼グループCIO執行役常務 | 2020年4月 | 同社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役常務 | 2021年4月 | 同社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役専務 | 2021年7月 | SOMPO Light Vortex株式会社取締役(現職) | 2022年4月 | SOMPOホールディングス株式会社グループCFO兼グループCSO執行役専務 | | SOMPOひまわり生命保険株式会社取締役(現職) | 2024年4月 | 当社取締役(現職) SOMPOホールディングス株式会社グループCFO執行役専務(現職) |
| (注)2 | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 魚 谷 宜 弘 | 1965年 10月8日 | |
1988年4月 2018年4月
2021年4月 2021年7月
2022年4月 2023年4月
| 安田火災海上保険株式会社入社 SOMPOホールディングス株式会社リスク管理部特命部長 同社グループCRO執行役 SOMPO Light Vortex株式会社監査役 SOMPOケア株式会社取締役 SOMPOホールディングス株式会社グループCRO兼グループCIO執行役常務 SOMPO Light Vortex株式会社取締役(現職) | 2024年4月 | 当社取締役(現職) SOMPOホールディングス株式会社グループCRO執行役常務(現職) |
| (注)2 | - |
取締役 (監査等委員) | 細 井 壽 人 | 1959年 8月10日 | |
1983年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | 2014年4月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員リスク管理部長 日本興亜損害保険株式会社執行役員リスク管理部長 NKSJホールディングス株式会社執行役員リスク管理部長 | 2014年9月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員リスク管理部長 | 2016年4月 | 同社取締役常務執行役員 | 2019年4月 | 同社取締役専務執行役員 | 2020年4月 | 当社代表取締役専務執行役員 | 2021年4月 | 当社顧問 |
|
2021年6月 2024年4月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) |
| (注)3 | - |
取締役 (監査等委員) | 吉 田 正 子 | 1954年 8月3日 | |
1981年3月 | 株式会社タカキベーカリー入社 | 2006年4月 | 株式会社アンデルセン代表取締役社長 | 2013年4月 | 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所代表取締役社長 | 2015年4月 | 同社コーポレートアドバイザー | 2015年6月 | 株式会社広島銀行監査役 | 2018年6月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役 | 2022年6月 2024年4月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) |
| (注)3 | - |
取締役 (監査等委員) | 園 潔 | 1953年 4月18日 | |
1976年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 2004年5月 2004年6月 2006年1月 2006年5月 2010年5月 2012年5月
2012年6月 2014年5月 | 株式会社UFJ銀行取締役執行役員 同行執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員審査部長 同行常務執行役員 同行専務執行役員 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取 同行取締役副会長 | 2014年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役会長 三菱UFJニコス株式会社取締役 | 2015年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長 | 2017年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副会長執行役員 南海電気鉄道株式会社取締役 | 2019年4月 | 株式会社三菱UFJ銀行取締役会長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務 | 2019年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務 同社常務執行役員 三菱自動車工業株式会社取締役 | 2021年4月 | 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現職) | 2021年6月 | 讀賣テレビ放送株式会社取締役(現職) | 2022年6月 2024年4月 2024年6月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) 日東電工株式会社監査役(現職) |
| (注)3 | - |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) | 岡 部 俊 胤 | 1956年 5月2日 | |
1980年4月 2008年4月
2009年4月 2012年4月 2013年4月
2013年6月 2013年11月
2014年6月 2019年4月
2019年6月
2020年4月
2020年6月 2021年6月 | 株式会社富士銀行入行 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員秘書室長 株式会社みずほ銀行常務執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 株式会社みずほ銀行取締役副頭取 株式会社みずほコーポレート銀行副頭取執行役員 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 みずほ証券株式会社常務執行役員 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長 同社副会長執行役員 株式会社みずほ銀行監査等委員会付理事 株式会社みずほ銀行取締役(監査等委員) 株式会社オリエントコーポレーション取締役 みずほ信託銀行株式会社取締役 みずほ証券株式会社取締役 安田不動産株式会社取締役(現職) 株式会社みずほ銀行取締役 日証金信託銀行株式会社監査役(現職) | 2022年6月 | 当社監査役 | 2024年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現職) |
| (注)3 | - |
取締役 (監査等委員) | 曽 木 徹 也 | 1960年 1月5日 | |
1986年4月 | 検事任官 | 2011年4月 | 大阪地方検察庁特別捜査部長 | 2012年8月 | 東京高等検察庁刑事部長 | 2014年1月 | 甲府地方検察庁検事正 | 2015年7月 | 最高検察庁検事 | 2016年9月 | 東京高等検察庁次席検事 | 2018年7月 | 最高検察庁公安部長 | 2019年9月 | 東京地方検察庁検事正 | 2020年6月 | 高松高等検察庁検事長 | 2021年7月 | 大阪高等検察庁検事長 | 2023年4月 | 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所顧問(現職) | 2023年6月 2024年4月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) |
| (注)3 | - |
計 | - |
(注) 1 当社は、2024年4月1日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
なお、吉田正子氏、園潔氏、岡部俊胤氏および曽木徹也氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年6月19日から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2024年4月1日から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役の兼職先には当社および当社子会社の取引先が含まれておりますが、当社においては、当社の親会社であるSOMPOホールディングス株式会社が定める「社外取締役に関する独立性の基準」を準用しており、社外取締役本人あるいはその出身会社と当社あるいは当社子会社との間に重要な利害関係はないと判断しております。