有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AMU0
日本アジア投資株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 川俣喜昭氏、安川均氏、及び沼波正氏の3名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
3 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 会長 | 川俣 喜昭 | 1950年5月30日生 | 1973年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | (注)3 | - |
2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 国際部門副部門長 | ||||||
2008年4月 | 同 専務執行役員 米州本部長 | ||||||
2010年5月 | 同 専務執行役員 米州本部長 兼 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ 取締役会長 | ||||||
2010年6月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 退社 | ||||||
2016年6月 | モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ 取締役会長 退任 | ||||||
2016年6月 | マニュライフ生命㈱ 社外取締役(現) | ||||||
2016年6月 | 三信㈱ 社外監査役(現) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社長 | 下村 哲朗 | 1955年5月26日生 | 1978年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | (注)3 | 900 |
2004年4月 | ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)横浜駅前支社長 | ||||||
2006年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 アジア本部中国部長 | ||||||
2008年2月 | 当社入社 | ||||||
2008年7月 | 同 執行役員 海外業務中華圏担当兼財務担当 | ||||||
2009年4月 | 同 執行役員 財務グループ担当 | ||||||
2009年6月 | 同 取締役 財務/ポートフォリオ管理/ RMグループ管掌 | ||||||
2011年10月 | 同 常務取締役 経営管理本部長 | ||||||
2013年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/企画グループ管掌 | ||||||
2015年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ管掌 | ||||||
2016年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ/投資企画グループ管掌 | ||||||
2017年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ/事業開発グループ管掌 | ||||||
2017年6月 | 同 代表取締役社長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | - | 志村 誠一郎 | 1949年10月16日生 | 1972年4月 | 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社 | (注)3 | - |
1989年3月 | 日本エンタープライズディベロップメント㈱入社 | ||||||
1999年4月 | 安田企業投資㈱ 取締役投資本部長 | ||||||
2005年6月 | 同 常務取締役投資本部長 | ||||||
2007年9月 | 新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | ||||||
2008年2月 | ネオステラ・キャピタル㈱ 常務執行役員 | ||||||
2010年7月 | ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 社外監査役 | ||||||
2014年2月 | 当社入社 投資グループ部長 | ||||||
2015年4月 | 同 執行役員 投資グループ担当 | ||||||
2016年6月 | 同 取締役 投資グループ管掌(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 監査等 委員長 | 大森 和徳 | 1954年2月12日生 | 1976年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | - |
2002年5月 | ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 上海支店長 | ||||||
2004年2月 | 中国浙江省杭州市 経済技術開発区 経済顧問 | ||||||
2004年3月 | 中国江蘇省蘇州市 蘇州工業園区 高級顧問 | ||||||
2005年10月 | 日本興亜損害保険㈱ (現 損害保険ジャパン日本興亜㈱) 本店営業第1部 金融担当部長 | ||||||
2008年10月 | ㈱学生情報センター 執行役員 | ||||||
2009年12月 | 同 専務執行役員 | ||||||
2013年6月 | ㈱社楽パートナーズ 顧問 副会長 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員長)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 安川 均 | 1939年8月29日生 | 1963年4月 | 日立化成工業㈱入社 | (注)4 | - |
1995年4月 | 同 常務取締役経営企画室長 | ||||||
1999年6月 | 日本電解㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2006年10月 | 同 退職 | ||||||
2007年6月 | 当社 社外監査役 | ||||||
2015年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 沼波 正 | 1953年5月23日生 | 1976年4月 | 日本銀行入行 | (注)4 | - |
2008年6月 | 同 国際局長 | ||||||
2010年2月 | 政策研究大学院大学 教授 | ||||||
2011年6月 | 公益財団法人 金融情報システムセンター 常務理事 | ||||||
2014年7月 | 日本興亜損害保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱ )顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
2016年6月 | エヌエヌ生命保険㈱ 社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 900 |
(注)1 川俣喜昭氏、安川均氏、及び沼波正氏の3名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
3 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
工藤 研 | 1965年4月23日生 |
| - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03695] S100AMU0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。