有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002WO0
日本オラクル株式会社 役員の状況 (2014年5月期)
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 杉原 博茂 | 1960年12月2日 | 1982年4月 | 株式会社フォーバル入社 | (注)2 | ― |
1989年6月 | フォーバルアメリカインク出向 取締役ジェネラルマネージャー | ||||||
1993年6月 | インターテル株式会社入社 執行役員アジア太平洋地域担当バイスプレジデント兼 インターテルジャパン株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2001年5月 | EMCジャパン株式会社入社 テレコムメディア営業本部本部長 | ||||||
2009年5月 | シスコシステムズ合同会社入社 法人・エリアシステム事業部事業部長 | ||||||
2010年3月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 常務執行役員 エンタープライズグループ エンタープライズインフラストラクチャー事業統括 | ||||||
2013年10月 | オラクル・コーポレーション入社 シニア・バイスプレジデント グローバル事業統括 | ||||||
2014年4月 | 当社代表執行役社長 兼 CEO、オラクル・コーポレーション シニア・バイスプレジデント(現任) | ||||||
2014年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 野 坂 茂 | 1953年9月12日生 | 1976年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)2 | 3 |
1989年12月 | アップルコンピュータ株式会社入社 | ||||||
1996年3月 | アラガン株式会社入社 | ||||||
1996年11月 | 日本通信株式会社入社 上席執行役員最高財務責任者 | ||||||
2002年4月 | 当社入社 CEO直属バイス・プレジデント財務担当 | ||||||
2002年8月 | 当社取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長 | ||||||
2005年11月 | 当社退職 | ||||||
2007年10月 | 当社入社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼ファイナンス本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 兼 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 管理部門担当 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 執行役副社長 兼 CFO(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 監査委員会 委員長 指名委員会 委員 報酬委員会 委員 | デレク・エイチ ・ウイリアムズ | 1944年12月30日生 | 1988年10月 | オラクル・コーポレーション(UK) リージョナル・ディレクター | (注)2 | ― |
1991年6月 | オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アジア・パシフィック統括 | ||||||
1993年7月 | 同社 シニア・バイス・プレジデント アジア・パシフィック統括 | ||||||
2000年10月 | 同社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント アジア・パシフィック統括 | ||||||
2001年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2006年6月 | オラクル・コーポレーション チェアマン アンド エグゼクティブ・バイス・プレジデント アジア・パシフィック アンド ジャパン | ||||||
2008年6月 | 同社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント(現任) | ||||||
2013年8月 | 当社取締役 執行役 社長 最高経営責任者 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 | ||||||
社外取締役 | 指名委員会 委員長 監査委員会 委員 | ジョン・エル・ ホール | 1954年10月30日生 | 1977年1月 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社 | (注)2 | ― |
1992年9月 | ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター | ||||||
1994年10月 | オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー | ||||||
1996年6月 | 同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス | ||||||
1997年3月 | 同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド | ||||||
1997年9月 | 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス | ||||||
1999年4月 | 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ(現任) | ||||||
2003年8月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 報酬委員会 委員長 監査委員会 委員 | エリック・ アール・ボール | 1964年1月3日生 | 1988年3月 | エイ・ティー・アンド・ティー・コーポレーション 入社 | (注)2 | ― |
1994年6月 | エイブリー・デニソン・コーポレーション コーポレート・ファイナンス マネジャー | ||||||
1997年6月 | エイブリー・デニソン・ファスナー・ディビィジョン(UK)ファイナンス ディレクター | ||||||
1999年11月 | シスコ・システムズ・インク コーポレート・ファイナンス ディレクター アシスタント・トレジャラー | ||||||
2001年5月 | フレクストロニクス・インターナショナル・リミテッド アシスタント・トレジャラー | ||||||
2006年1月 | オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント トレジャラー | ||||||
2006年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年11月 | オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント トレジャラー(現任) | ||||||
社外取締役 | 監査委員会 委員 指名委員会委員 報酬委員会 委員 | サマンサ・ ウエリントン | 1978年2月22日生 | 2002年6月 | フォックステル・マネジメント・ピーティーワイ・リミテッド(豪州)入社 | (注)2 | ― |
2002年12月 | 豪州ニューサウスウエールズ州にて弁護士登録 | ||||||
2004年4月 | 豪州通信メディア庁入庁 | ||||||
2004年11月 | オラクル・コーポレーション・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド入社 | ||||||
2009年1月 | オラクル・アメリカ・インク入社 | ||||||
2012年1月 | 米国カリフォルニア州にて弁護士登録 | ||||||
2012年8月 | オラクル・アメリカ・インク マネージングカウンセル(現任) | ||||||
2013年4月 | オラクル・フィナンシャル・サービシズ・ソフトウエア・リミテッド 取締役(現任) | ||||||
2014年8月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 監査委員会 委員 報酬委員会 委員 | 大 岸 聡 | 1957年3月18日 | 1981年12月 | 第一東京弁護士会登録 | (注)2 | ― |
1981年12月 | 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | ||||||
1987年1月 | 同パートナー(現任) | ||||||
2005年4月 | 東海大学法科大学院教授 (2008年3月退任) | ||||||
2005年4月 | のぞみ債権回収株式会社取締役(現任) | ||||||
2011年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | 野村不動産ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
野村不動産株式会社社外監査役(現任) | |||||||
社外取締役 | 監査委員会 委員 報酬委員会 委員 | 村 山 周 平 | 1949年10月22日 | 1972年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)2 | ― |
1976年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1978年8月 | 同ロサンジェルス事務所 | ||||||
1986年7月 | 同パートナー | ||||||
1993年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)ニューヨーク事務所 | ||||||
1996年8月 | 同那覇事務所 | ||||||
2000年8月 | 同東京事務所 | ||||||
2011年7月 | 有限責任監査法人トーマツ 退職 | ||||||
2011年8月 | 公認会計士村山周平事務所所長(現任) | ||||||
当社取締役(現任) | |||||||
計 | 3 |
(注) 1 取締役ジョン・エル・ホール、エリック・アール・ボール、サマンサ・ウエリントン、大岸聡、村山周平は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表執行役 | 社長 兼 CEO | 杉原 博茂 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | ― | |
執行役 | 副社長 兼 CFO | 野坂 茂 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 3 | |
執行役 | ― | エス・クリシュナ・クマール | 1968年3月21日 | 1996年5月 | オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社 | (注) | ― |
2014年2月 | オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデント ファイナンス(現任) | ||||||
2014年8月 | 当社執行役(現任) | ||||||
計 | 3 |
(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05027] S1002WO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。