有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8JW
日本タングステン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員の状況
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 | 後 藤 信 志 | 1959年3月19日生 |
| (注)2 | 10,094 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 事業・開発技術統括責任者 | 毛 利 茂 樹 | 1958年4月19日生 |
| (注)2 | 3,036 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 経営戦略本部長、コンプライアンス担当 | 大 島 正 信 | 1959年3月31日生 |
| (注)2 | 7,236 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当 | 山 﨑 洋 | 1958年10月23日生 |
| (注)2 | 3,036 | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 機械部品事業本部長 | 中 原 賢 治 | 1965年1月31日生 |
| (注)2 | 1,934 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 豊馬 誠 | 1959年1月1日生 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) (常勤) | 今 里 州 一 | 1957年10月8日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 斉 藤 芳 朗 | 1958年12月5日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 久 留 和 夫 | 1950年3月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 小 田 昌 彦 | 1954年12月30日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 27,536 |
(注) 1 取締役 豊馬誠、取締役 斉藤芳朗、取締役 久留和夫及び取締役 小田昌彦は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役(斉藤芳朗氏及び久留和夫氏)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役(小田昌彦氏)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
永 原 豪 | 1972年4月13日生 | 2001年10月 | 福岡県弁護士会にて弁護士登録 德永・松﨑・斉藤法律事務所入所 | ― |
2008年4月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士 | |||
2008年12月 | 日本乾溜工業株式会社社外監査役(現) | |||
2016年1月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) |
6 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、上記の取締役兼執行役員5名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名 | 職名 |
三 島 彰 | 執行役員 電機部品事業本部長 |
江 原 清 貴 | 執行役員 営業本部長 |
原 口 寿 | 執行役員 経営戦略本部副本部長 兼 経営支援部長 |
② 社外役員の状況
当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役4名(監査等委員である取締役3名を含む)を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。地位・氏名 | 当社との関係 | 他の会社等との関係 | 選任理由 |
社外取締役 豊馬 誠 | 同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。 | 同氏は、当社の筆頭株主である九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。なお、当社は、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。 | 同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき当社の経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。 |
社外取締役 斉藤 芳朗 (監査等委員) | 同上 | 同氏は、德永・松﨑・斉藤法律事務所の代表弁護士に就任しております。当社は当事務所と顧問契約を締結しております。 | 同氏は、弁護士として法令への高度な知見に基づき客観的な立場から監査を行っていただけることから選任しております。 |
社外取締役 久留 和夫 (監査等委員) | 同上 | 同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。なお、同氏は、2014年6月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで当社の会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降当社の会計監査業務には関わっておりません。 | 同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、高度な知見から当社の経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。 |
社外取締役 小田 昌彦 (監査等委員) | 同上 | 同氏は、2014年6月から2018年5月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。なお、取引関係その他特別の利害関係はありません。 | 同氏は、株式会社安川電機の要職を担われた経験があり、監査役及び監査等委員の経験を活かして客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01907] S100G8JW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。