有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100257Y
日本パレットプール株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 有 田 栄 一 | 1954年7月19日生 | 1979年4月 | 日本通運株式会社 入社 | (注)3 | 3 | |
2003年6月 | 同社 経理部資金・会計専任部長 | ||||||
2006年4月 | 同社 帯広支店長 | ||||||
2008年6月 | 同社 監査部長 | ||||||
2013年5月 | 同社 常務理事 | ||||||
2013年6月 | 当社 顧問 | ||||||
2013年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 業務部門総括 | 松 山 富美男 | 1949年11月19日生 | 1969年4月 | 日本国有鉄道 入社 | (注)3 | 16 |
1987年4月 | 日本貨物鉄道株式会社関西支社経理課 | ||||||
1999年7月 | 同社 東福山駅長 | ||||||
2001年3月 | 同社 四国支店副支店長 | ||||||
2003年3月 | 同社 岡山支店長 | ||||||
2008年7月 | 当社 業務部長 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役 業務部長兼運用部担当 | ||||||
2013年6月 | 当社 常務取締役 業務部長 兼運用部担当 | ||||||
2014年2月 | 当社 常務取締役 業務部門総括(現任) | ||||||
取締役 | 関西ブロック統括関西支店長兼営業部長 | 久 原 里 之 | 1952年9月29日生 | 1975年7月 | 日本通運株式会社 入社 | (注)3 | 9 |
1996年10月 | 同社 加古川支店次長 | ||||||
1998年5月 | 同社 関西警送支店次長 | ||||||
2000年6月 | 同社 神戸支店次長 | ||||||
2003年10月 | 同社 阪神支店長 | ||||||
2006年10月 | 同社 姫路支店長 | ||||||
2009年5月 | 同社 大阪支店部長 | ||||||
2012年2月 | 当社 関西ブロック統括関西支店長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役 関西ブロック統括関西支店長兼営業部長(現任) | ||||||
取締役 | 関東ブロック統括関東支店長兼東京営業部長 | 八 木 典 彦 | 1957年6月10日生 | 1980年7月 | 日本通運株式会社 入社 | (注)3 | 5 |
2000年10月 | 同社 秋葉原支店次長 | ||||||
2004年8月 | 同社 東京支店次長 | ||||||
2007年2月 | 日通東京西運輸株式会社代表取締役社長 | ||||||
2008年2月 | 日本通運株式会社 秋葉原支店長 | ||||||
2009年4月 | 同社 東京支店部長 | ||||||
2011年12月 | 当社 東京営業部部長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役 関東ブロック統括関東支店長 兼東京営業部長(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長兼経営企画部長 管理部門総括 | 涌 田 正 人 | 1957年5月5日生 | 1980年4月 | 日本通運株式会社 入社 | (注)3 | 3 |
2000年10月 | 同社 総務・労働部次長 | ||||||
2001年6月 | 同社 大阪支店次長 | ||||||
2005年1月 | 同社 環境部環境保全専任部長 | ||||||
2007年5月 | 同社 コンプライアンス部専任部長 | ||||||
2009年6月 | 日通商事株式会社大阪支店総務部長 | ||||||
2011年10月 | 日本通運株式会社大阪支店部長 | ||||||
2013年5月 | 当社 総務部長兼経営企画部長 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役 総務部長兼経営企画部長 管理部門総括(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 山 口 昌 紀 | 1936年2月11日生 | 1958年4月 | 近畿日本鉄道株式会社 入社 | (注)3 | ― | |
1991年6月 | 同社 取締役 | ||||||
1993年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 同社 代表取締役専務 | ||||||
1999年6月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 同社 代表取締役会長(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 杉 野 彰 | 1949年12月6日生 | 1975年4月 | 日本国有鉄道 入社 | (注)3 | ― | |
1999年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 総務部 グループリーダー | ||||||
1999年11月 | 同社 関東支社営業部長 | ||||||
2001年3月 | 同社 ロジスティクス総本部営業推進本部営業部長 | ||||||
2004年6月 | 同社 執行役員ロジスティクス本部営業部長 | ||||||
2008年6月 | 同社 常務執行役員ロジスティクス本部 営業部長 | ||||||
2009年6月 | 同社 取締役関西支社長 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 全国通運株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 神 立 哲 男 | 1954年12月11日生 | 1977年4月 | 日本国有鉄道 入社 | (注)3 | ― | |
2002年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 関西支社広島支店長 | ||||||
2004年6月 | 同社 関西支社副支社長・総合企画本部副本部長 | ||||||
2006年6月 | 同社 執行役員総務部長 | ||||||
2007年6月 | 同社 執行役員ロジスティクス本部業務刷新部長 | ||||||
2009年6月 | 同社 常務執行役員東海支社長 | ||||||
2011年6月 | 同社 取締役関西支社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 上 月 康 嗣 | 1952年12月11日生 | 1975年3月 | 大阪商工会議所 入所 | (注)5 | 1 | |
1984年7月 | 同所 国際貿易投資コンベンション推進室 | ||||||
1987年5月 | 同所 アジア・太平洋ビジネスコンベンション推進室 | ||||||
1988年7月 | 同所 ワールド・ファッション・フェア推進部 | ||||||
1991年2月 | シンガポール日本商工会議所出向 | ||||||
1994年4月 | 大阪商工会議所 国際部課長 | ||||||
1997年4月 | 同所 経済部課長 | ||||||
2000年4月 | APEC環境技術交流促進事業運営協議会出向 | ||||||
2002年4月 | 大阪商工会議所 総務広報部部長 | ||||||
2005年4月 | 同所 国際部長 | ||||||
2007年4月 | 同所 理事・国際部長 | ||||||
2013年3月 | 同所 理事退任 | ||||||
2013年4月 | 同所 常任参与 | ||||||
2013年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 大 西 由 辰 | 1947年6月9日生 | 1971年4月 | 株式会社東京銀行 入行 | (注)4 | ― | |
1996年4月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)資金証券部 副部長 | ||||||
1998年6月 | 同社 取締役証券投資部長 | ||||||
2002年5月 | 同社 常務執行役員トレジャリー部門長 | ||||||
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 欧州本部長 | ||||||
2006年5月 | 同社 専務執行役員 欧州本部長 | ||||||
2007年6月 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 代表取締役副社長 | ||||||
2008年7月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 澁 澤 洋 | 1957年7月23日生 | 1980年4月 | 日本開発銀行 入行 | (注)6 | ― | |
1999年4月 | 同行 流通部副長 | ||||||
1999年10月 | 日本政策投資銀行 信用リスク管理部課長 | ||||||
2004年6月 | 同行 南九州支店長 | ||||||
2006年7月 | 都市整備株式会社 執行役員副社長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社日本政策投資銀行 経営企画部担当部長 | ||||||
2010年6月 | 日本精密測器株式会社 経営企画部長兼PSI担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 大阪府都市開発株式会社 常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 同社 代表取締役常務取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 37 |
(注) 1 取締役山口昌紀、杉野彰及び神立哲男氏の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役上月康嗣、大西由辰及び澁澤洋の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05001] S100257Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。