① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役社長 | 辻 幸 則 | 1958年2月13日生 | |
1980年4月 | 日本通運株式会社 入社 | 2006年10月 | 同社 徳島支店長 | 2008年10月 | 同社 大津支店長 | 2011年2月 | 同社 執行役員 | 2014年5月 | 同社 常務執行役員 | 2015年5月 | 株式会社日通自動車学校 代表取締役社長 | 2019年5月 | 日本通運株式会社 顧問 | 2019年6月 | 当社 顧問 | 2019年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 2 |
常務取締役 経営戦略部門総括
| 依 田 敦 | 1965年3月27日生 | |
1988年4月 | 日本貨物鉄道株式会社 入社 | 2000年3月 | 同社 開発本部サブリーダー | 2001年3月 | 同社 関西支社広島支店担当課長 | 2003年3月 | 同社 東北支社青森営業支店長 | 2005年3月 | 同社 総合企画本部経営企画部グループリーダー | 2006年6月 | 同社 総合企画本部経営企画部副部長 | 2010年6月 | 神奈川臨海通運株式会社 代表取締役社長 | 2013年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 関西支社広島支店長 | 2017年6月 | 株式会社ジェイアール貨物・中国ロジスティクス 代表取締役社長 | 2019年6月 | 当社 常務取締役 | 2019年8月 | 当社 常務取締役 経営企画部長 経営戦略部門総括 | 2019年11月 | 当社 常務取締役 経営戦略部門総括(現任) |
| (注)3 | 1 |
常務取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長 | 杉 山 準 | 1958年8月12日生 | |
1981年7月 | 日本通運株式会社 入社 | 2003年1月 | 同社 大阪コンテナ支店次長 | 2006年10月 | 同社 大阪支店次長 | 2009年5月 | 同社 大阪西支店長 | 2010年10月 | 同社 大阪コンテナ支店長 | 2014年5月 | 同社 大阪支店部長兼関西営業部長 | 2016年5月 | 当社 関西支店長 | 2016年6月 | 当社 取締役 関西ブロック統括関西支店長兼営業部長 | 2016年10月 | 当社 取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長 | 2020年6月 | 常務取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長(現任) |
| (注)3 | 9 |
取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部長 | 牛 島 浩 彰 | 1960年2月25日生 | |
1982年4月 | 日本通運株式会社 入社 | 2007年8月 | 同社 福岡警送支店長 | 2011年5月 | 同社 関東警送支店部長 | 2016年5月 | 同社 関東警送支店長 | 2019年5月 | 当社 関東支店長兼東京営業部長 | 2019年6月 | 当社 取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部長(現任) |
| (注)3 | 1 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 総務部長管理部門総括 | 山 西 孝 | 1960年6月10日生 | |
1983年4月 | 日本通運株式会社 入社 | 2008年11月 | 日通大阪物流株式会社 代表取締役社長 | 2010年6月 | パナソニック電工物流株式会社 総務部部長 | 2013年2月 | 日本通運株式会社 大阪支店調査役 | 2017年1月 | 同社 大阪支店部長 | 2019年5月 | 当社 総務部長兼経営企画部長 | 2019年6月 | 当社 取締役 総務部長兼経営企画部長管理部門総括 | 2019年8月 | 当社 取締役 総務部長管理部門総括(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 中日本ブロック統括中部支店長 | 中 内 健 司 | 1958年5月7日生 | |
1981年4月 | 日本通運株式会社 入社 | 2008年10月 | 同社 魚津支店長 | 2011年10月 | 同社 豊橋支店長 | 2014年5月 | 当社 中部支店部長 | 2014年8月 | 当社 中部支店長 | 2020年6月 | 当社 取締役 中日本ブロック統括中部支店長兼静岡支店長(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 業務部門総括 | 原 田 和 典 | 1967年3月13日生 | |
1990年4月 | 日本貨物鉄道株式会社 入社 | 2003年3月 | 同社 東北支社郡山営業支店長 | 2006年3月 | 同社 東海支社営業課長 | 2008年3月 | 同社 北海道支社次長 | 2011年6月 | 株式会社ジェイアール貨物・インターナショナル 常務取締役 | 2013年6月 | セメントターミナル株式会社 常務取締役総務部長 | 2016年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 関西支社金沢支店長 | 2020年6月 | 当社 取締役 業務部門総括(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 吉 田 昌 功 | 1952年3月27日生 | |
1975年4月 | 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社 | 2006年6月 | 同社 執行役員 | 2009年6月 | 同社 常務取締役 | 2011年5月 | 株式会社近鉄百貨店 取締役 | 2011年6月 | 近畿日本鉄道株式会社 常務取締役退任 | 2011年7月 | 株式会社近鉄百貨店 取締役副社長執行役員 | 2013年6月 | 近畿日本鉄道株式会社 取締役副社長 | 2015年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社(「近畿日本鉄道株式会社」から商号変更)取締役社長(現任) | 2017年6月 | 当社 取締役(現任) | 2020年6月 | 近鉄不動産株式会社 代表取締役会長(現任) 近鉄グループホールディングス株式会社 顧問(現任) |
| (注)3 | 2 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | 永 田 浩 一 | 1957年4月13日生 | |
1982年4月 | 新日本製鐵株式会社 入社 | 1993年4月 | 同社 棒線販売部棒線室掛長 | 1995年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 人事部人事課副長 | 1996年3月 | 同社 東海支社営業課長 | 1998年3月 | 同社 関東支社総務部グループリーダー | 1998年11月 | 同社 関東支社総務部長 | 2002年3月 | 同社 総務部副部長 | 2005年6月 | 同社 人事部長 | 2008年6月 | 同社 東北支社副支社長 | 2009年6月 | 同社 事業開発本部グループ戦略部長部長 | 2012年6月 | 同社 執行役員事業開発本部グループ戦略部長 | 2013年6月 | 同社 執行役員東北支社長 | 2015年6月 | 同社 取締役兼執行役員関西支社長 | 2016年6月 | 当社 取締役 | 2017年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 取締役兼執行役員経営統括本部長 | 2018年6月 | 同社 取締役兼常務執行役員経営統括本部長 | 2020年6月 | 全国通運株式会社 代表取締役社長(現任) | 2020年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 五 島 洋次郎 | 1967年8月2日生 | |
1991年4月 | 日本貨物鉄道株式会社 入社 | 2002年4月 | 同社 東海支社浜松営業支店長 | 2004年3月 | 同社 本社ロジスティクス総本部営業推進本部営業部サブリーダー | 2005年5月 | 同社 ロジスティクス本部営業部グループリーダー | 2006年3月 | 同社 東北支社次長 | 2010年6月 | 同社 本社ロジスティクス本部国際物流開発部グループリーダー | 2013年6月 | 株式会社ジェイアール貨物・インターナショナル 常務取締役 | 2014年12月 | 日本フレートライナー株式会社 取締役 | 2018年6月 | 同社 常務取締役 | 2019年6月 | 日本貨物鉄道株式会社 関西支社副支社長兼営業部長(現任) | 2019年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
常勤監査役 | 新 田 泰 一 | 1955年1月27日生 | |
1978年4月 | 大阪商工会議所 入所 | 1994年4月 | 同所 産業部課長 | 1996年4月 | 同所 国際部課長(国際担当) | 1996年11月 | 盤谷日本人商工会議所出向 | 2000年5月 | 大阪商工会議所 産業部ベンチャー振興室課長 | 2001年4月 | 同所 会員部次長兼課長(会員交流担当) | 2002年4月 | 同所 中小企業振興部部長 | 2007年4月 | 同所 会員部長 | 2013年4月 | 同所 理事・会員部長 | 2018年4月 | 同所 常任参与 | 2018年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 4 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
監査役 | 澁 澤 洋 | 1957年7月23日生 | |
1980年4月 | 日本開発銀行 入行 | 1999年4月 | 同行 流通部副長 | 1999年10月 | 日本政策投資銀行 信用リスク管理部課長 | 2004年6月 | 同行 南九州支店長 | 2006年7月 | 都市整備株式会社 執行役員副社長 | 2009年6月 | 株式会社日本政策投資銀行 経営企画部担当部長 | 2010年6月 | 日本精密測器株式会社 経営企画部長兼PSI担当部長 | 2011年6月 | 同社 常務取締役 | 2012年6月 | 大阪府都市開発株式会社(現 泉北高速鉄道株式会社)常務取締役 | 2013年6月 | 同社 代表取締役常務取締役(現任) | 2014年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | 1 |
監査役 | 内 藤 明 | 1951年9月20日生 | |
1974年4月 | 株式会社東京銀行 入行 | 1996年4月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ロンドン支店副支店長 | 2001年6月 | 同行 執行役員 トレジャリー部門市場企画室長 | 2005年5月 | 同行 常務執行役員 投資銀行・資産運用部門長兼ストラクチャードファイナンス本部長兼金融商品開発本部長兼シンジケーション本部長兼資産運用業務部長兼シンジケーション部長委嘱 | 2005年5月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員 | 2005年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 受託財産連結事業本部副本部長 | 2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 常務執行役員 投資銀行本部長並びに信託業務部・カストディ業務部担当 | 2007年6月 | 綜通株式会社 代表取締役副社長 | 2008年10月 | 東短キャピタル・マーケッツ株式会社 取締役会長 | 2009年2月 | 東短ホールディングス株式会社 取締役 | 2013年2月 | 同社 執行役員 | 2013年6月 | セントラル東短証券株式会社 代表取締役社長 | 2015年2月 | 東京短資株式会社 執行役員 | 2018年6月 | 当社 監査役(現任) | 2019年6月 | 東京短資株式会社 顧問 | 2019年6月 | 公益財団法人国際通貨研究所 理事(現任) | 2020年1月 | 東京短資株式会社 執行役員(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 21 |
(注) 1 取締役吉田昌功、永田浩一及び五島洋次郎の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役新田泰一、澁澤洋及び内藤明の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
a. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数については、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役永田浩一は、全国通運株式会社の代表取締役社長であり、全国通運株式会社は当社の株式1.54%を保有しております。
社外取締役五島洋次郎は、日本貨物鉄道株式会社の関西支社副支社長兼営業部長であり、日本貨物鉄道株式会社は当社の株式11.54%を保有しております。
社外監査役澁澤洋は、泉北高速鉄道株式会社の代表取締役常務取締役であり、泉北高速鉄道株式会社は当社の株式2.38%を保有しております。
社外監査役内藤明は、株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、株式会社三菱UFJ銀行は当社の株式4.99%を保有しており、また、当社の主要な借入先であります。
いずれの社外取締役、社外監査役とも、上記以外に個人としての利害関係はもとより、その出身会社、所属会社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係を有しておりません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
b. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、これまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に提言し、また、社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、適宜、必要な提言を行っております。