有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009C3L
日東エフシー株式会社 役員の状況 (2016年9月期)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 渡 邉 要 | 1949年2月25日生 | 1973年8月 | 当社入社 | (注)2 | 849 | |
1982年11月 | 当社関東北事業部長 | ||||||
1982年11月 | 当社取締役 | ||||||
1985年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
1986年12月 | 当社専務取締役 | ||||||
1989年12月 | 当社取締役副社長 | ||||||
1991年9月 | 丸菱肥料㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
1991年9月 | 新東化学工業㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
1993年12月 | 中日本肥料㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
1993年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2003年6月 | 明京商事㈱ 代表取締役会長(現任) | ||||||
常務取締役 | 不動産 事業部長 | 水 谷 勇 | 1954年10月17日生 | 1978年6月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
2001年9月 | 当社不動産事業部長(現任) | ||||||
2007年11月 | 日東運輸倉庫㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2007年12月 | 当社取締役 | ||||||
2011年12月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 武 田 聡 | 1961年7月23日生 | 1998年4月 2000年8月 2010年12月 2010年12月 | 当社入社 当社経理部次長 当社取締役(現任) 当社経理部長(現任) | (注)2 | 4 |
取締役 | 総務部長 | 倉 知 保 政 | 1958年10月22日生 | 1981年4月 1998年9月 2000年8月 2012年12月 2012年12月 2014年12月 2016年8月 | 当社入社 当社総務部人事課長 当社総務部次長 当社取締役(現任) 当社総務本部長 当社総務部長(現任) 北海道肥料㈱ 代表取締役(現任) | (注)2 | 5 |
取締役 | 関東北事業部長兼千葉支店長 | 川 邊 宣 文 | 1964年11月24日生 | 1987年4月 2012年8月 2012年8月 2012年8月 2012年12月 2014年2月 | 三菱商事㈱入社 当社入社 当社執行役員 当社社長室長 当社取締役(現任) 当社関東北事業部長兼 千葉支店長(現任) | (注)2 | 5 |
取締役 | 経営企画部長 | 後 藤 正 幸 | 1968年3月9日生 | 1993年4月 2008年2月 2009年10月 2015年12月 | 当社入社 当社企画室長 当社経営企画部長(現任) 当社取締役(現任) | (注)2 | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 佐 藤 秀 夫 | 1949年4月20日生 | 1972年4月 | ㈱名古屋相互銀行 (現㈱名古屋銀行)入行 | (注)3 | 1 | |
1992年2月 | 同行一宮西支店長 | ||||||
2000年1月 | 同行豊橋支店長 | ||||||
2004年6月 | 名古屋ビジネスサービス㈱ 取締役本部長 | ||||||
2009年12月 | 同社退職 | ||||||
2009年12月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 森 川 利 政 | 1944年4月17日生 | 1967年4月 | 当社入社 | (注)3 | 37 | |
1994年12月 | 当社取締役 | ||||||
2003年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
2007年12月 | 当社常務取締役退任 | ||||||
2011年12月 | 当社監査役 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 伊 藤 彰 夫 | 1967年5月23日生 | 1996年4月 2001年7月 2002年4月 2004年6月 2014年12月 2015年12月 2016年10月 | 株式会社アタックス入社 公認会計士・税理士登録 アタックス税理士法人社員 国際部部長 協同乳業㈱監査役 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) アタックス税理士法人代表社員 国際部部長(現任) | (注)3 | ― | |
取締役 (監査等委員) | 岩 田 香 織 | 1976年4月23日生 | 2001年10月 2001年10月 2016年12月 | 弁護士登録 辻巻総合法律事務所入所(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | ― | |
計 | 913 |
(注) 1 取締役佐藤秀夫、伊藤彰夫及び岩田香織(戸籍上の氏名は福永香織)は、社外取締役であります。
2 任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
柴 田 清 康 | 1948年12月11日生 | 1972年4月 1990年3月 | 柴田公認会計士事務所入所 柴田清康税理士事務所開業 | (注) | ― |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
6 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤秀夫、委員 森川利政、委員 伊藤彰夫、委員 岩田香織
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01037] S1009C3L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。