有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100820Y
日東富士製粉株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社 長 | 営業本部長 | 下 嶋 正 雄 | 1952年2月8日生 | 1970年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 70 |
2001年4月 | 同社食糧本部フィードマテリアルユニットマネージャー | ||||||
2003年10月 | 同社食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
2007年4月 | 同社理事食糧本部飼料ユニットマネージャー | ||||||
2007年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2008年4月 | 三菱商事株式会社理事農水産本部付(戦略企画室長)兼飼料畜産ユニットマネージャー | ||||||
2010年4月 | 同社理事農水産本部付(戦略企画室長) | ||||||
2011年4月 | 同社理事農水産本部付 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 隅田商事株式会社代表取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長兼隅田商事株式会社代表取締役(現在) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 生産技術本部長 | 髙 岡 裕 明 | 1954年5月12日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
2004年4月 | 当社生産技術部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員東京工場長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証室担当 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 兼静岡工場長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長兼品質保証部担当 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役専務執行役員 生産技術本部長(現在) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 管理本部 総務部・情報システム室担当 | 田 村 弘 昭 | 1953年11月8日生 | 1977年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 43 |
2004年7月 | 同行理事営業審査部長 | ||||||
2007年3月 | 当社常任顧問 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役管理本部長 兼業務監査室担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長兼業務監査室担当 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部 総務部・情報システム室担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | 業務本部長兼業務監査室担当 | 小 泉 武 嗣 | 1958年11月30日生 | 1981年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
1991年6月 | 同社マニラ支店食品部マネージャー | ||||||
1996年5月 | 同社食品流通第一部菓子チームマネージャー | ||||||
1999年2月 | 同社食料担当統括役員付(企画・業務)マネージャー | ||||||
2003年4月 | 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 | ||||||
2003年6月 | 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー | ||||||
2005年4月 | 同社食品本部戦略企画室中国・アジア担当部長 | ||||||
2006年4月 | 同社コーポレートスタッフ部門中国事業戦略オフィス室長代行 | ||||||
2008年4月 | 同社業務部中国室長兼ウランバートル事務所長 | ||||||
2009年4月 | 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 | ||||||
2012年4月 | 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 | ||||||
2015年4月 | 当社顧問 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼業務監査室担当 兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 管理本部 経理部担当 | 谷 本 祐 介 | 1960年4月30日生 | 1983年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
1987年9月 | 同社食料管理部 | ||||||
1996年10月 | 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店 | ||||||
1998年12月 | 同社本店 | ||||||
2000年12月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 | ||||||
2005年1月 | 同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2008年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループコントローラーオフィス農水産チームリーダー | ||||||
2009年6月 | 同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー | ||||||
2010年4月 | 同社コーポレート部門管理部第二チームリーダー | ||||||
2011年5月 | 同社監査部部長代行兼監査室長 | ||||||
2016年6月 | 当社顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部 経理部担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 執行役員 | 箸 本 隆 一 | 1958年11月12日生 | 1981年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 4 | |
1987年12月 | 株式会社エム・シー・エム(現三菱商事建材株式会社)営業部長 | ||||||
1992年6月 | 独国三菱商事会社デュッセルドルフ本店資材部長 | ||||||
1996年2月 | カナダ三菱商事会社トロント本店化学品・食糧部長 | ||||||
1999年8月 | 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
2004年4月 | 同社中国支社生活産業グループ次長 | ||||||
2010年10月 | 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 | ||||||
2012年4月 | 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 | ||||||
2014年1月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役執行役員 兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 | 藤 田 佳 久 | 1963年7月15日生 | 1986年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― | |
1993年7月 | オーストラリア三菱商事会社 | ||||||
1995年9月 | MC MEATS HOLDINGS PTY.LTD. | ||||||
1997年5月 | 三菱商事株式会社飼料畜産部 | ||||||
2003年4月 | 同社飼料ユニット総括マネージャー | ||||||
2004年4月 | 日本食品化工株式会社経営企画室長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役 | ||||||
2007年6月 | 三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー | ||||||
2008年4月 | 同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー | ||||||
2010年5月 | ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR | ||||||
2014年3月 | 三菱商事株式会社農水産本部糖質部 | ||||||
2014年4月 | 同社生活原料本部糖質部長 | ||||||
2016年4月 | 同社生活消費財本部製粉糖質部長(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 伊 藤 和 雄 | 1961年1月7日生 | 1983年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | ― | |
1993年5月 | 米国三菱商事会社 | ||||||
1998年10月 | 三菱商事株式会社化学品管理部 | ||||||
2002年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||
2003年5月 | 三菱商事株式会社化学品グループコントローラーオフィス | ||||||
2006年3月 | 同社化学品グループコントローラー | ||||||
2008年4月 | 欧州三菱商事会社兼欧阿中東CIS統括付 | ||||||
2011年4月 | 三菱商事株式会社コーポレート担当役員補佐 | ||||||
2013年4月 | 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部長 | ||||||
2015年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2016年4月 | 三菱商事株式会社理事生活産業グループ管理部長(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 石 毛 宏 | 1953年9月21日生 | 1977年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 6 | |
2004年7月 | 同行情報セキュリティ管理室長 | ||||||
2006年4月 | 帝京大学経済学部経営学科助教授 | ||||||
2007年4月 | 同大学経済学部教授(現在) | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 野 口 文 雄 | 1954年11月18日生 | 1979年4月 | 公正取引委員会事務局入局 | (注)4 | ― | |
1992年7月 | 審査部考査室長 | ||||||
1994年7月 | 国税庁名古屋国税局徴収部次長 | ||||||
1995年7月 | 同仙台国税局徴収部長 | ||||||
1996年7月 | 公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長 | ||||||
1999年7月 | 審査局第一審査長 | ||||||
2002年7月 | 中部事務所長 | ||||||
2004年4月 | 取引部取引企画課長 | ||||||
2006年6月 | 近畿中国四国事務所長 | ||||||
2008年6月 | 審査管理官 | ||||||
2011年1月 | 取引部長 | ||||||
2012年9月 | 審査局長 | ||||||
2014年7月 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在) | ||||||
2014年11月 | タイヤ公正取引協議会専務理事(現在) | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
計 | 136 |
(注) 1 2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 伊藤和雄氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名 | 氏名 | 担当業務 |
常務執行役員 | 佐々木 康 人 | 中央研究所担当兼品質保証部担当 |
執行役員 | 松 本 正 | 監査等委員会担当 |
執行役員 | 中 野 明 | 業務部長 |
執行役員 | 有 山 尚 夫 | 品質保証部長 |
執行役員 | 小 島 敏 宏 | 営業本部副本部長兼食品部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00347] S100820Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。