有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054GW
日清オイリオグループ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 今村隆郎 | 1949年1月8日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注3) | 45 | |
1997年6月 | 当社取締役 | ||||||
2002年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2004年7月 | 当社専務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役社長(現任) 攝津製油㈱社外取締役(現任) | ||||||
代表取締役 | 瀬戸明 | 1953年8月17日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 | |
2001年6月 | 当社取締役 | ||||||
2002年10月 | 日清オイリオ㈱取締役 | ||||||
2004年7月 | 当社常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
代表取締役 | 石 神 高 | 1956年10月7日生 | 1979年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | 5 | |
2002年10月 | 同社油脂部部長 | ||||||
2007年4月 | 同社食料部門長代行 | ||||||
2008年4月 | 丸紅米国会社支配人補佐 兼丸紅カナダ会社社長 | ||||||
2010年4月 | 丸紅フィリピン会社社長 兼丸紅アセアン会社副社長 | ||||||
2014年4月 | 当社専務執行役員(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 藤井隆 | 1954年9月27日生 | 1998年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 | |
2000年6月 | 当社財務部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 尾 上 秀 俊 | 1961年2月1日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注3) | 15 | |
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 吉 田 伸 章 | 1956年12月9日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注3) | 8 | |
2002年10月 | 日清オイリオ㈱RS営業部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 久 野 貴 久 | 1961年10月29日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注3) | 7 | |
2006年1月 | 当社加工油脂事業部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 鳴沢隆 | 1949年12月8日生 | 1973年10月 | ㈱野村総合研究所入社 | (注3) | - | |
1994年6月 | 同社取締役 | ||||||
2000年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2002年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年7月 | スターツコーポレーション㈱ 専務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 同社顧問(現任) | ||||||
取締役 | 上原敏夫 | 1950年6月4日生 | 1990年7月 | 一橋大学法学部教授 | (注3) | - | |
2004年6月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | ||||||
2005年1月 | 一橋大学役員補佐(法務担当) | ||||||
2010年4月 | 明治大学大学院法務研究科教授(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 一橋大学名誉教授(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 栢之間 昌治 | 1955年6月14日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注6) | 24 |
2004年7月 | 当社横浜磯子工場長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 太 田 良 猛 | 1955年6月26日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注4) | 6 |
2003年6月 | 当社財務政策部長 | ||||||
2004年12月 | 当社財務部長 | ||||||
2013年6月 | 攝津製油㈱社外監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 新谷謙一 | 1957年7月23日生 | 1985年4月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | (注6) | - | |
2000年6月 | クリナップ㈱社外監査役(現任) | ||||||
2007年4月 | 第一東京弁護士会監事 | ||||||
2008年4月 | 東京家庭裁判所調停委員(現任) | ||||||
2009年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 寺澤進 | 1947年11月15日生 | 1979年9月 | 公認会計士登録(現任) | (注5) | - | |
1995年6月 | 監査法人トーマツ代表社員 | ||||||
2007年6月 | 同法人品質管理本部長兼経営会議 メンバー | ||||||
2011年9月 | 同法人退社 | ||||||
2012年1月 | 日本公認会計士協会網紀審査会委員 (現任) | ||||||
2012年4月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | ㈱不動テトラ社外監査役(現任) | ||||||
計 | 162 |
(注) 1 取締役鳴沢隆および上原敏夫は、社外取締役であります。
2 監査役新谷謙一および寺澤進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役太田良猛の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役寺澤進の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役栢之間昌治および新谷謙一の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しており、社長執行役員1名、専務執行役員2名、常務執行役員5名、執行役員7名で構成されております。
(役名) | (氏名) | (担当職務) |
社長執行役員 | 今 村 隆 郎 | 経営執行、内部監査室担当 |
専務執行役員 | 瀬 戸 明 | 経営執行補佐、知的財産管理室、中鎖脂肪酸事業化推進室担当 |
専務執行役員 | 石 神 高 | 経営執行補佐、海外事業戦略室長 |
常務執行役員 | 藤 井 隆 | 財務部、品質保証室、情報システム部、事業企画推進室担当、 ISO9001経営者 |
常務執行役員 | 尾 上 秀 俊 | 原料部、油糧営業部担当 |
常務執行役員 | 吉 田 伸 章 | 食品事業本部長 兼 支店、大阪事業場担当 |
常務執行役員 | 久 野 貴 久 | 加工用事業部長、加工油脂営業部長 兼 加工用営業部、 大豆蛋白営業部、ユーザーサポートセンター担当 |
常務執行役員 | 小 林 新 | 人事・総務部長 兼 コーポレートコミュニケーション部、 秘書室、ビジネスサポートセンター担当 |
執行役員 | 朝 倉 昌 彦 | 食品事業本部副本部長(家庭用担当) 兼 営業推進部、 健医食営業部、通信販売部担当 |
執行役員 | 青 山 敏 明 | 大東カカオ㈱執行役員 |
執行役員 | 岡 雅 彦 | 食品事業本部副本部長(業務用担当) 兼 商品戦略部担当 |
執行役員 | 高 柳 利 明 | 経営企画室長 |
執行役員 | 河 原 﨑 靖 | 生産・物流統括部長、生産技術部長 兼 横浜磯子事業場、 横浜磯子工場、名古屋工場、堺事業場、水島工場、安全・防災担当 |
執行役員 | 山 内 勝 昭 | ファインケミカル事業部長 兼 横須賀事業場、中央研究所担当 |
執行役員 | 三 枝 理 人 | 東京支店長、RS営業部長 兼 業務用広域営業部担当 |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
松 村 龍 彦 | 1962年3月7日生 | 1990年4月 | 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) | - |
2003年6月 | 東京製鐵㈱社外監査役 | |||
2013年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | |||
2015年6月 | 東京製鐵㈱社外取締役(監査等委員) (現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00428] S10054GW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。