|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 取締役社長 | CEO (最高経営責任者) | 安藤 宏基 | 1947年 10月7日生 |
|
| | 1973年7月 | 当社入社 | 1974年5月 | 当社取締役に就任 | | 当社海外事業部長、開発部長 | 1979年4月 | 当社常務取締役に就任 | | 当社営業本部長 | 1981年6月 | 当社代表取締役専務取締役に就任 | 1983年7月 | 当社代表取締役副社長に就任 | 1985年6月 | 当社代表取締役社長に就任(現) | 2007年1月 | 宇治開発興業(株)代表取締役社長に就任(現) | 2008年10月 | 当社CEO(最高経営責任者)に就任(現) | (他の会社の代表状況) | 宇治開発興業(株)代表取締役社長 |
| (注)5 | 117,563 |
代表取締役副社長 | COO (最高執行責任者) 兼 チルド・冷凍事業 管掌 | 中川 晋 | 1946年 11月3日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | 当社執行役員中央研究所長 | 2002年6月 | 当社取締役に就任 | 2004年6月 | 当社常務取締役に就任 | | 当社経営企画・監査担当 | 2005年6月 | 味日本㈱代表取締役副会長に就任 | | 当社代表取締役常務取締役に就任 | | 当社営業管掌 | 2007年3月 | 日清食品(中国)投資有限公司董事長に就任 | 2007年6月 | 当社代表取締役専務取締役に就任 | 2008年10月 | 当社COO(最高執行責任者)に就任(現) | | 日清食品㈱代表取締役社長に就任 | | 当社中国総代表に就任 | 2010年6月 | 当社代表取締役副社長に就任(現) | 2014年4月 チルド・冷凍事業管掌(現) | (注)5 | 29,589 |
代表取締役 専務取締役 | CSO (グループ経営 戦略責任者) 兼 マーケティング管掌 兼 SCM管掌 | 安藤 徳隆 | 1977年 6月8日生 |
|
| | 2007年3月 | 当社入社 | | 当社経営企画部部長 | 2007年6月 | 当社経営戦略部部長 | 2008年2月 | 当社執行役員に就任 | | 当社経営戦略部長 | 2008年6月 | 当社取締役に就任 | | 当社マーケティング担当 | 2008年10月 | 当社CMO(グループマーケティング責任者)に就任 | 2010年6月 | 当社専務取締役に就任(現) | | 日清食品代表取締役副社長に就任 | 2011年4月 | 当社米州総代表に就任 | 2012年4月 | 当社CSO(グループ経営戦略責任者)に就任(現) | | 当社RHQ-Asia 統括に就任 | 2014年4月 | 当社マーケティング管掌(現)兼 生産・資材管掌 | 2014年6月 | 当社SCM管掌(現) | | 当社代表取締役に就任(現) |
| (注)5 | 30,456 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常務取締役 | - | 松尾 昭英 | 1949年 3月7日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2002年6月 | 当社取締役に就任 | 2003年4月 | 当社生産本部長 | 2005年6月 | 日清エフ・ディ食品㈱代表取締役社長に就任 | | 当社常務取締役に就任(現) | | 当社経営企画担当 | 2007年6月 | 当社資材担当 | 2008年2月 | 当社低温事業本部長 | 2008年9月 | ㈱ニッキーフーズ代表取締役社長に就任 | 2008年10月 | 日清食品チルド㈱代表取締役社長に就任 | | 日清食品冷凍㈱代表取締役社長に就任 | 2010年6月 | 当社CSO(グループ事業戦略責任者)に就任 | 2011年4月 | 当社アジア戦略本部長 | | 当社アジア総代表に就任 | 2012年1月 | 当社CPO(グループ生産責任者)に就任 | 2012年11月 | 当社冷凍食品事業管掌 | 2013年4月 | 当社生産・資材管掌兼チルド・冷凍事業管掌 | 2014年4月 | 明星食品株式会社代表取締役社長に就任(現) | | (他の会社の代表状況) | 明星食品株式会社代表取締役社長 |
| (注)5 | 19,898 |
常務取締役 | CBO (グループ営業 責任者) | 木島 綱雄 | 1948年 5月9日生 |
|
| | 1971年4月 | 三菱商事㈱入社 | 2002年4月 | 同社執行役員食品本部長に就任 | 2005年4月 | 同社常務執行役員に就任 | 2006年4月 | 同社欧州ブロック統括に就任 | 2008年4月 | 同社欧阿中東CIS統括に就任 | 2009年1月 | 同社中国総代表に就任 | 2012年1月 | 当社顧問に就任 | 2013年4月 | 当社CBO(グループ営業責任者)に就任 | | (現) | 2013年6月 | 当社常務取締役に就任(現) |
| (注)5 | - |
取締役 | CDO (グループ食品 総合研究責任者) | 田中 充 | 1960年 2月3日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2004年3月 | ニッシンフーズ(U.S.A.)Co.,Inc. 取締役副社長に就任 | 2006年5月 | 当社生産管理部部長 | 2007年6月 | 当社執行役員に就任 | | 当社中央研究所副所長 | 2008年2月 | 当社中央研究所長 | 2008年6月 | 当社取締役に就任(現) | 2008年10月 | 当社CDO(グループ食品総合研究責任者)に就任(現) | | 当社食品総合研究所長 |
| (注)5 | 9,528 |
取締役 | CFO (グループ財務 責任者) | 横山 之雄 | 1956年 11月16日生 |
|
| | 1979年4月 | ㈱富士銀行入行 | 2005年4月 | ㈱みずほ銀行渋谷支店長に就任 | 2007年4月 | 同行執行役員渋谷支店長に就任 | 2008年4月 | 当社入社 | | 執行役員財務部長に就任 | 2008年10月 | 当社執行役員財務経理部長に就任 | 2010年1月 | 当社執行役員・CFO(グループ財務責任者)に就任 | 2010年6月 | 当社取締役・CFO(グループ財務責任者)に就任(現) |
| (注)5 | 1,787 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | - | 三浦 善功 | 1951年 3月13日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2005年3月 | 当社東京営業部部長 | 2006年6月 | 当社執行役員に就任 | | 当社東京営業部長 | 2007年3月 | 当社営業本部長 | 2007年6月 | 当社取締役に就任 | 2008年10月 | 日清食品㈱常務取締役に就任 同社営業本部長 | 2009年6月 | 同社代表取締役専務取締役に就任 | 2012年1月 | 当社執行役員・CSO(グループ営業責任者に就任 | 2012年4月 | 当社CBO(グループ営業責任者)に就任 | 2012年6月 | 当社取締役に就任(現) | 2013年4月 | 日清食品㈱代表取締役社長に就任(現) | (他の会社の代表状況) 日清食品㈱代表取締役社長 |
| (注)5 | 5,486 |
取締役 | 中国総代表 | 安藤 清隆 | 1979年 9月11日生 |
|
| | 2008年1月 | 当社入社 | 2008年10月 | 日清食品株式会社営業本部営業企画部次長 | 2009年3月 | 当社執行役員に就任 | | 日清食品有限公司社長に就任(現) | 2009年10月 | 当社中国総代表に就任(現) | 2014年6月 | 当社取締役に就任(現) | (他の会社の代表状況) | 日清食品有限公司社長 |
| (注)5 | 22,870 |
取締役 | - | 小林 健 | 1949年 2月14日生 |
|
| | 1971年7月 | 三菱商事㈱入社 | 2003年4月 | 同社執行役員に就任 シンガポール支店長 | 2004年6月 | 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長 | 2006年4月 | 同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長 | 2007年4月 | 同社常務執行役員に就任 新産業金融事業グループCEO | 2007年6月 | 同社取締役常務執行役員に就任 新産業金融事業グループCEO | 2008年6月 | 同社取締役退任、常務執行役員 新産業金融事業グループCEO | 2010年4月 2010年6月 2011年6月 | 同社副社長執行役員 社長補佐に就任 同社代表取締役社長に就任(現) 当社取締役に就任(現) | (他の会社の代表状況) | 三菱商事㈱代表取締役社長 |
| (注)5 | 3,542 |
取締役 | - | 岡藤 正広 | 1949年 12月12日生 |
|
| | 1974年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 2002年6月 | 同社執行役員に就任 | 2004年4月 | 同社常務執行役員に就任 | 2004年6月 2006年4月 2009年4月 2010年4月 2011年6月 | 同社常務取締役に就任 同社専務取締役に就任 同社取締役副社長に就任 同社代表取締役社長に就任(現) 当社取締役に就任(現) | (他の会社の代表状況) | 伊藤忠商事㈱代表取締役社長 |
| (注)5 | 3,542 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 (独立役員) | - | 石倉 洋子 | 1949年 3月19日生 |
|
| | 1985年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 | 1992年4月 | 青山学院大学国際政治経済学部教授に就任 | 1996年3月 | エイボン・プロダクツ㈱取締役(非常勤)に就任 | 2000年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任 | 2004年4月 | ボーダフォンホールディングス㈱取締役(非常勤)に就任 | 2004年4月 2005年10月 | 日本郵政公社社外理事(非常勤)に就任 日本学術会議副会長に就任 | 2006年6月 | ㈱商船三井取締役に就任 | 2010年6月
2011年4月 | 当社取締役に就任(現) 富士通㈱取締役に就任 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授に就任 | 2012年6月 | ライフネット生命保険株式会社取締役(現) |
| (注)5 | 787 |
監査役 (常勤) | - | 服部 秀樹 | 1954年 3月5日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2002年2月 | 当社宣伝部部長 | 2005年6月 | 当社執行役員に就任 当社宣伝部長 | 2006年6月 | 当社人事部長 | 2007年3月 | 当社広報部長 | 2008年10月 | 当社管理本部広報部長 | 2009年10月 | 当社CAO(グループ管理責任者)兼 管理本部広報部長に就任 | 2013年4月 | CCO(グループコミュニケーション責任者)に就任 | 2014年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)9 | 6,181 |
監査役 (常勤) | - | 金森 一雄 | 1949年 8月8日生 |
|
| | 1972年4月 | ㈱富士銀行入行 | 2002年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第七部長 | 2004年3月 | 日本橋興業㈱代表取締役専務に就任 | 2006年6月 | 芙蓉総合リース㈱常務取締役に就任 | 2009年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)7 | 2,243 |
監査役 | - | 堀之内 徹 | 1941年 6月22日生 |
|
| | 1968年7月 | ㈱日本アレフ取締役に就任 | 1987年2月 | 同社代表取締役常務取締役に就任 | 1990年6月 | 当社監査役に就任(現) | 1990年11月 | ㈱日本アレフ代表取締役専務取締役に就任 | 2002年3月 | 同社監査役に就任 |
| (注)8 | 20,324 |
監査役 (独立役員) | - | 髙野 裕士 | 1938年 3月31日生 |
|
| | 1965年4月 | 弁護士開業(現) | 1981年6月 | 当社監査役に就任(現) |
| (注)6 | - |
| | | 計 | | | 273,796 |
(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、堀之内徹、髙野裕士の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 専務取締役 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。また、取締役 安藤清隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の次男であります。
4 監査役 堀之内徹氏は、取締役社長 安藤宏基氏の義弟であり、専務取締役 安藤徳隆氏及び取締役 安藤清隆氏の叔父であります。
5 任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9 任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
10 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2014年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2014年6月26日)現在確認ができないため、2014年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
11 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
松宮 清隆 | 1945年12月17日生 |
|
| | 1978年4月 | 弁護士登録 | 1996年1月 | 司法委員に就任(現) | 1998年4月 | 大阪弁護士会・常議員会副議長に就任 | 2000年7月 | 民事調停委員に就任(現) | 2001年4月 | 大阪弁護士会・広報委員会委員長に就任 | 2005年4月 | 吹田市情報公開・個人情報保護審査会委員に就任(現) |
| - |
12 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2015年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。