有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AFP
旭コンクリート工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役会長 代表取締役 | 中 西 久 芳 | 1940年12月27日 | 1963年3月 | 当社入社 | (注)3 | 230 | |
1997年6月 | 当社取締役 | ||||||
2003年4月 | 東部支社生産部長兼技術部次長 | ||||||
2003年6月 | 東部支社長 | ||||||
2004年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 浦 上 勝 治 | 1945年7月15日 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 161 | |
2000年4月 | 西部支社生産部次長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役 | ||||||
2003年4月 | 湖東工場長 | ||||||
2004年4月 | 西部支社生産部長 | ||||||
2005年4月 | 東部支社次長兼東部支社生産部長兼技術部次長 | ||||||
2007年4月 | 生産本部長兼東部支社長兼東部支社生産部長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役(経理担当) | 坂 本 憲 一 | 1940年11月14日 | 1963年3月 | 当社入社 | (注)3 | 234 | |
1995年6月 | 当社取締役 | ||||||
1995年7月 | 西部支社管財部長兼経理部次長 | ||||||
1998年7月 | 経理部長兼西部支社管財部長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役常務 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術・設計開発部長兼東部支社長兼東部支社生産部長 | 清 水 和 久 | 1955年5月7日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
2004年4月 | 技術部次長兼西部支社生産部次長 | ||||||
2007年4月 | 技術部長 | ||||||
2009年4月 | 東部支社生産部次長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年4月 2011年4月 | 技術・設計開発部長(現職) 東部支社次長 | ||||||
2012年4月 | 東部支社生産部長(現職)兼東北支社生産部長 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役(現任)東部支社長(現職) | ||||||
常務取締役 | 西部支社長兼西部支社販売部長兼西部支社営業開発部長 | 坂 本 晴 穂 | 1957年1月14日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
2004年4月 | 技術部次長 | ||||||
2007年4月 | 西部支社生産部長 | ||||||
2009年4月 | 西部支社次長兼営業開発部次長 | ||||||
2012年4月 | 西部支社長兼西部支社販売部長兼西部支社営業開発部長(現職) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 経理部長兼 人事部長 兼東部管財担当部長 | 松 原 哲 | 1947年1月23日 | 1969年3月 | 当社入社 | (注)3 | 181 |
2000年4月 | 東部支社管財部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2002年4月 | 経理部情報システム室長 | ||||||
2005年4月 | 経理部次長 | ||||||
2007年6月 | 総務部長兼人事部長(現職) | ||||||
2010年4月 | 東部管財担当部長(現職) | ||||||
2013年6月 | 経理部長兼総務管掌(現職) | ||||||
取締役 | 東北支社長兼東北支社復興関連事業部長兼東北支社生産部長 | 森 繁 章 | 1950年11月13日 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
1996年4月 | 茨城工場長 | ||||||
2003年4月 | 関東工場長 | ||||||
2004年4月 | 東部支社生産部次長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 東部支社長兼東部支社販売部長 | ||||||
2013年6月 | 東北支社長兼東北支社復興関連事業部長兼東北支社生産部長(現職) | ||||||
取締役 | 西部支社次長兼西部支社生産部長兼滋賀工場長 | 山 中 直 喜 | 1954年8月20日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2004年4月 | 東部支社生産部次長 | ||||||
2009年4月 | 西部支社生産部長(現職) | ||||||
2012年4月 | 西部支社次長兼滋賀工場長(現職) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 増 渕 智 之 | 1964年11月6日 | 1992年2月 | 日本ヒューム管株式会社入社 | (注)3 | ― | |
(現日本ヒューム株式会社) | |||||||
2002年4月 | 同社経営企画部課長 | ||||||
2011年4月 | 同社経営企画部部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 日本ヒューム株式会社取締役(現任)同社経営企画部長(現職) | ||||||
取締役 | 柳 内 光 子 | 1939年7月9日 | 1958年4月 | 内山甚一商店入社 | (注)3 | 900 | |
1963年5月 | 内山コンクリート工業株式会社入社(現株式会社内山アドバンス) | ||||||
1984年2月 | 山一興産株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
1985年2月 | 内山コンクリート工業株式会社(現株式会社内山アドバンス)代表取締役副社長(現任) | ||||||
1986年11月 | 株式会社港北建材起業(現株式会社山一コンクリート)代表取締役社長 | ||||||
1995年5月 | 山一産協株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年9月 | 飯田建材工業株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2011年5月 | 内山コンクリート工業株式会社(旧菱山コンクリート工業株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 常勤 | 西 村 和 也 | 1939年1月18日 | 1961年4月 | 当社入社 | (注)4 | 31 | |
1965年12月 | 和田山工場長 | ||||||
1971年5月 | 春日井工場長 | ||||||
1979年8月 | 滋賀工場長 | ||||||
1985年7月 | 関東工場長 | ||||||
1993年6月 | 当社取締役 | ||||||
2003年6月 | 当社退社 | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 細 野 昭 彦 | 1934年4月14日 | 1957年4月 | 当社入社 | (注)5 | 235 | |
1983年7月 | 当社取締役 | ||||||
1995年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2000年7月 | 当社取締役顧問 | ||||||
2001年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 西 純 二 | 1950年1月12日 | 1975年4月 | 日本セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社 | (注)5 | ― | |
1992年9月 | 同社高松支店技術課長 | ||||||
2005年4月 | 同社セメントカンパニー 技術営業部長 | ||||||
2005年10月 | 同社セメントカンパニー 品質技術部長 | ||||||
2008年4月 | 同社参与 | ||||||
国際企業株式会社 顧問 | |||||||
2008年5月 | 国際企業株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2014年5月 | 国際企業株式会社 相談役(現職) | ||||||
監査役 | 林 俊 宏 | 1964年4月21日 | 1992年4月 | 小野田セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社 | (注)6 | ― | |
2009年5月 | 同社環境事業カンパニー営業部事業管理グループリーダー | ||||||
2012年4月 | 同社東北支店業務部長 | ||||||
2014年5月 | 同社関連事業部建材事業推進グループリーダー(現職) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 2,041 |
(注) 1 取締役増渕智之氏及び、柳内光子氏は、社外取締役であります。
2 監査役西純二氏及び、林俊宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(百株) | |
二 宮 照 興 | 1960年6月3日 | 1987年4月 | 司法修習生(第41期) | (注) | ― |
1989年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||
1989年4月 | 藤原義之法律事務所入所 | ||||
1992年3月 | 丸市綜合法律事務所開設 | ||||
2000年3月 | 博士(法学) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01143] S1002AFP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。