有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023J5
旭情報サービス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 田中 博 | 1949年8月2日生 | 1972年4月 | 郵政省入省 | (注)2 | 46 | |
2000年6月 | 同省 関東郵政局長 | ||||||
2002年8月 | 財団法人郵便貯金振興会(現 一般財団法人ゆうちょ財団)理事 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役経営企画室長 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 根塚 隆司 | 1947年5月18日生 | 1974年12月 | 株式会社ホンダインターナショナルセールス(現 株式会社ホンダユーテック)入社 | (注)2 | 33 | |
1992年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年9月 | 管理本部東京総務部長 | ||||||
1995年6月 | 取締役 | ||||||
1999年6月 | 財務経理部長 | ||||||
2001年10月 | 財務経理部長兼IR室長 | ||||||
2006年6月 | 常務取締役(現任) 財務経理・経営企画担当 | ||||||
2007年6月 | 総務・広報担当 | ||||||
取締役 | 人事部長兼 人材開発室長 | 濵田 広徳 | 1961年3月27日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)2 | 4 |
1999年1月 | 人事部長 | ||||||
1999年6月 | 取締役(現任) 総務人事部人事担当部長 | ||||||
2002年4月 | 大阪支社長 | ||||||
2004年7月 | 総務部長兼広報室長 | ||||||
2007年6月 | 経営企画部長 | ||||||
2010年6月 | 人事部長兼人材開発室長(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括部長 兼経営企画室長兼技術企画室長 | 高橋 範年 | 1958年1月16日生 | 1976年4月 | 株式会社ホンダインターナショナルセールス(現 株式会社ホンダユーテック)入社 | (注)2 | 12 |
1995年10月 | 当社入社 | ||||||
2002年4月 | 人事部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 財務経理部長 兼IR室長 | 英保 吉弘 | 1955年6月15日生 | 1978年11月 | 兵庫三菱自動車販売株式会社入社 | (注)2 | 8 |
1990年11月 | 日本旅客船株式会社入社 | ||||||
1992年6月 | 当社入社 | ||||||
2006年6月 | 財務経理部長兼IR室長(現任) | ||||||
2007年6月 | 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 総務部長 広報室長 | 宮下 勇人 | 1967年2月2日生 | 1985年3月 2003年4月 2014年6月 | 当社入社 横浜支社長 取締役(現任) 総務部長兼広報室長(現任) | (注)2 | 5 |
常勤監査役 | 信岡 良明 | 1947年3月15日生 | 1969年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | 10 | |
2000年3月 | ジェーエムシークレジット株式会社(現 みずほ信用保証株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
2004年1月 | みずほ信用保証株式会社 顧問 | ||||||
2004年6月 | 沖電線株式会社 常勤監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小野 一夫 | 1932年11月20日生 | 1951年4月 | 株式会社藤井大丸入社 | (注)3 | 173 | |
1991年1月 | 有限会社ビクトリアインターナショナル 営業本部長 | ||||||
1992年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 三浦 州夫 | 1953年2月13日生 | 1979年4月 | 裁判官任官 | (注)4 | - | |
1988年4月 | 弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所 | ||||||
1997年4月 | 河本・三浦法律事務所設立(現任) | ||||||
2003年6月 | ヤマハ株式会社 監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2010年6月 | 住友精化株式会社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 増田 治美 | 1946年12月15日生 | 1970年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 3 | |
1994年3月 | 松下通信工業株式会社(現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)直轄営業部長 | ||||||
2002年6月 | 同社 常務取締役 営業本部長 | ||||||
2003年1月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)パナソニックシステムソリューションズ社 常務 | ||||||
2003年8月 | 財団法人郵便貯金振興会(現 一般財団法人ゆうちょ財団)監事(現任) | ||||||
2004年4月 | エムシーアクセス・サポート株式会社 代表取締役専務 | ||||||
2006年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 同社 取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | エムシーアクセス・サポート株式会社 相談役(現任) | ||||||
計 | 294 |
2 2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2011年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04920] S10023J5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。