有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AKCO
旭精工株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 清 水 明 彦 | 1947年5月13日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,000 |
1998年4月 | 当社国内営業部長 | ||||||
2000年3月 | 当社生産管理部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役生産管理部長就任 | ||||||
2001年4月 | 当社取締役総務部長就任 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役工場長就任 | ||||||
2003年6月 2005年4月 2006年6月 2009年6月 | 当社常務取締役工場長就任 当社常務取締役製造統括本部長就任 当社専務取締役製造統括本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理統括 本部長 | 鈴 木 昇 | 1949年2月26日生 | 1972年4月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | 8,000 |
1996年7月 | 同行検査部検査役 | ||||||
1998年7月 | 当社入社 当社経理部次長(部長待遇) | ||||||
2000年3月 | 当社経理部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役経理部長就任 | ||||||
2004年6月 2005年4月 | 当社常務取締役経理部長就任 当社常務取締役管理統括本部長兼経理部長就任 | ||||||
2010年6月 2010年9月 2013年1月 | 当社専務取締役管理統括本部長兼経理部長就任 当社専務取締役管理統括本部長兼 内部監査室長就任 当社専務取締役管理統括本部長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 国内営業 部長 | 西 村 武 芳 | 1950年2月8日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7,000 |
2001年4月 | 当社国内営業部東京支社長兼北関東営業所長 | ||||||
2005年7月 | 当社営業部長代理兼東京支社長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役営業部長兼東京支社長就任 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役営業部長兼営業企画部長就任 | ||||||
2009年6月 2015年10月 | 当社常務取締役国内営業部長兼営業企画部長就任 当社常務取締役国内営業部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 貿易部長 | 羽 場 静 雄 | 1948年11月3日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,000 |
2001年4月 2003年6月 | 当社貿易部長 現職のまま理事 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役貿易部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 総務部長兼 社長室長 | 真 砂 博 | 1948年3月19日生 | 1967年5月 | 当社入社 | (注)3 | 4,000 |
1998年8月 | 当社総務課長 | ||||||
2002年6月 | 当社総務部長 | ||||||
2008年2月 2008年6月 2010年6月 | 現職のまま理事 現職のまま理事兼社長室長 当社取締役総務部長兼社長室長就任(現任) | ||||||
取締役 | 製造統括 本部長 | 戸 川 圭 史 | 1957年6月16日生 | 1981年1月 | 当社入社 | (注)3 | 6,000 |
2003年8月 | 当社生産管理課長 | ||||||
2008年6月 | 当社軸受生産管理部長兼生産管理課長 | ||||||
2011年10月 | 当社ユニット製造部長 | ||||||
2012年3月 | 現職のまま製造統括副本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役製造統括本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 営業企画 部長 | 武 田 昭 彦 | 1957年11月12日生 | 1981年4月 | ㈱鈴乃屋入社 | (注)4 | 1,000 |
1984年1月 2000年9月 2008年8月 | 当社入社 当社国内営業部北日本支店長 当社国内営業部東京支社長 | ||||||
2015年10月 | 当社営業企画部長兼国内営業部名古屋支社長 | ||||||
2016年6月 2017年6月 | 現職のまま理事 当社取締役営業企画部長兼国内営業部名古屋支社長就任 (現任) | ||||||
取締役 | ― | 林 秀 憲 | 1959年1月24日生 | 1983年4月 2013年2月 2014年2月 2017年6月 | ㈱不二越入社 同社取締役就任 同社常務取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)4 | 0 |
取締役 | ― | 田 中 康 博 | 1961年10月9日生 | 1984年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)3 | 0 |
2002年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱転籍 | ||||||
2014年4月 | 大阪特殊鋼ステンレス部長 | ||||||
2015年4月 2016年6月 | 自動車鋼材本部特殊鋼・線材部長(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 辻 茂 | 1949年12月19日生 | 1972年4月 1998年4月 2002年2月 2009年12月 2012年6月 | 当社入社 当社貿易部米国東アジア課長 当社米国シカゴ駐在員事務所長 現職のまま理事 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | 1,000 |
監査役 | ― | 田 淵 義 文 | 1950年12月7日生 | 1974年4月 1994年7月 2002年3月 2003年6月 2003年12月 2004年1月 2008年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 同行大正支店長 同行理事名古屋支店長 ㈱近畿大阪銀行取締役常務執行役員就任 同行退任 ㈱ジェイ保険サービス顧問 ディアンドアイ情報システム㈱専務取締役就任 当社監査役就任(現任) 野村トレーディングホールディングス㈱監査役就任 ㈱DACS監査役(現任) 新内外綿㈱監査役(現任) | (注)6 | 0 |
監査役 | ― | 小 谷 明 | 昭2016年10月9日生 | 1977年4月 1995年10月 2003年10月 2007年6月 2008年6月 2010年4月 2013年4月 2013年6月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 同行川西北支店長 同行執行役福岡支店長 同行取締役兼専務執行役員就任 同行常勤監査役就任 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長就任 同社顧問就任 四條畷学園常務理事就任 | (注)6 | 0 |
2013年6月 2013年6月 2015年6月 2017年6月 | 共英製鋼㈱監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) 四條畷学園副理事長就任 四條畷学園理事長就任(現任) | ||||||
計 | 43,000 |
(注)1.取締役 林秀憲氏は社外取締役であります。
2.監査役 田淵義文氏、小谷明氏の両名は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01606] S100AKCO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。