有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007VLW
明豊ファシリティワークス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 坂 田 明 | 1942年7月30日 | 1965年4月 | 栗田工業株式会社 入社 | (注)4 | 511 |
1980年9月 | 明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立 代表取締役社長 就任 | ||||||
1987年3月 | 代表取締役社長 退任 | ||||||
1988年3月 | 代表取締役社長 就任 | ||||||
2006年6月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役会長 就任 | ||||||
2009年3月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
2009年4月 | 代表取締役社長兼会長 就任 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
代表取締役 専務 | マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 | 大 貫 美 | 1964年6月12日 | 1997年7月 | 当社入社 マーケティング部課長 | (注)4 | 60 |
2002年10月 | マーケティング部長 | ||||||
2003年6月 | 執行役員マーケティング部長 | ||||||
2003年10月 | 取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任 | ||||||
2006年6月 | 常務取締役 就任 | ||||||
2008年4月 | 常務取締役オフィス事業部長 就任 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役オフィス本部長 就任 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役営業本部長 就任 | ||||||
2011年2月 | 常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 | ||||||
2016年4月 | 代表取締役専務マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 経営企画室長 | 吉 川 剛 史 | 1966年1月8日 | 2015年5月 | 当社入社 経営企画室長兼執行役員 | (注)4 | 20 |
2015年6月 | 専務取締役経営企画室長 就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 大 島 和 男 | 1966年12月18日 | 2000年12月 | 当社入社 企画部課長 | (注)4 | 60 |
2001年12月 | 企画部次長 | ||||||
2003年4月 | 経営企画部長 | ||||||
2003年6月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任 | ||||||
2009年4月 | 取締役経営企画本部長兼執行役員 就任 | ||||||
2009年10月 | 常務取締役経営企画本部長 就任 | ||||||
2013年1月 | 常務取締役管理本部長 就任 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役社長室長兼管理本部長 就任 | ||||||
2016年6月 | 常務取締役管理本部長 就任(現任) | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 木 内 芳 夫 | 1955年7月28日 | 2006年8月 2008年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 | 当社入社 CM事業部設計部長 執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任 執行役員建築技術部長 就任 取締役技術本部長兼執行役員 就任(現任) | (注)4 | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役(監査等委員) | ― | 水 野 辰 哉 | 1952年8月26日 | 1977年4月 | 株式会社日本債券信用銀行 入社 | (注)5 | ― |
1991年2月 | ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社 | ||||||
2000年4月 | 日興シティグループ証券株式会社 入社 | ||||||
2004年11月 | フィッチ・レーティングス リミテッド 入社 | ||||||
2009年5月 | ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役 就任 | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | ― | 志 賀 徹 也 | 1947年4月22日 | 1970年4月 | 日本電子㈱ 入社 | (注)5 | ― |
1975年7月 | 日本デジタル・イクイップメント・ コーポレイション 入社 | ||||||
1995年4月 | アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社 代表取締役社長 | ||||||
1997年6月 | オートデスク・ジャパン 入社 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 日本BEAシステムズ㈱ 入社 代表取締役社長 | ||||||
2008年7月 | 日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員 | ||||||
2013年1月 | NCデザイン&コンサルティング㈱ 顧問(現任) 一般社団法人CRM協議会 顧問(現任) ㈱コーチ・エィ 顧問(現任) | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | ― | 小 須 田 明 子 | 1946年7月9日 | 1969年6月 | 英国航空(現British Airways Plc) 日本支社 入社 | (注)5 | ― |
1999年10月 | 損保ジャパン日本興亜DC証券㈱ 入社 | ||||||
2001年7月 | ピーシーエー生命保険㈱ 入社 | ||||||
2004年4月 | MCIワールドコム日本支社 入社 | ||||||
2005年2月 | 日本マクドナルド㈱ 入社 | ||||||
2009年4月 | DHR International Inc. 入社 上級ヴァイス・プレジデント | ||||||
2013年11月 | 在日カナダ商工会議所 名誉顧問(現任) | ||||||
2014年12月 | 東京ガールズ・コレクション実行委員会 スーパーバイザー(現任) | ||||||
2015年5月 | 奈良県橿原市アドバイザー(現任) | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
計 | 671 |
(注)1.2016年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、PM本部第一部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、技術本部 本部長 木内芳夫、人事部 部長 鈴木重成、PM本部第一部 部長 江口正剛の計4名で構成されております。
3.水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
松 村 孝 一 | 1938年11月28日 | 1962年4月 | 栗田工業㈱ 入社 | 155 |
1990年12月 | 明豊㈱(現当社)入社 取締役 | |||
2000年8月 | 当社 専務取締役 | |||
2002年6月 | 当社 顧問 | |||
2004年3月 | 当社 顧問契約満了 | |||
2013年5月 | NPO法人緑サポート八王子 理事(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05377] S1007VLW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。