有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQ68
昭和鉄工株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 永利新一、松尾利浩は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田泰彦、村上英之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、村上英之が2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
上級執行役員は3名で、取締役 日野宏昭のほか、管理統括部副統括部長兼経営企画室長兼構造改革推進部長 一木和弘、事業統括部営業・サービス本部長兼昭和ネオス㈱代表取締役社長 鈴木善廣、執行役員は2名で、事業統括部新規事業・新商品開発本部長 平田清、事業統括部サーモデバイス事業部長 井上敏で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表 取締役) | 福 田 俊 仁 | 1954年9月28日生 | 1979年4月 | 空研機工㈱入社 | (注)3 | 24,000 | |
1985年4月 | 西邦電機㈱入社 | ||||||
1986年7月 | 当社入社 | ||||||
2006年4月 | 機器・装置事業本部環境空調事業部長兼技術部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員総合開発部長兼商品開発部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役執行役員総合開発部長兼商品開発部長 | ||||||
2015年4月 | 取締役副社長執行役員総合開発部長兼構造改革推進部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役社長総合開発部長兼構造改革推進部長 | ||||||
2017年4月 | 取締役社長CEO(現任) | ||||||
取締役常務執行役員 | 管理統括部長兼海外事業室長 | 鍋 山 敏 郎 | 1954年11月11日生 | 1978年4月 | 日立造船シービーアイ㈱入社 | (注)3 | 13,000 |
1988年5月 | 当社入社 | ||||||
2004年4月 | サーモデバイス事業部業務管理室長 | ||||||
2005年4月 | 人事部長 | ||||||
2008年4月 | 機器・装置事業本部サーモデバイスBU長兼品質管理部長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員企画戦略部経営企画室長 | ||||||
2014年4月 | 執行役員総務管理部長兼総務部長兼海外事業室長 | ||||||
2015年6月 | 取締役執行役員総務統括部長兼海外事業室長兼内部監査室長 | ||||||
2017年4月 | 取締役常務執行役員管理統括部長兼海外事業室長(現任) | ||||||
取締役常務執行役員 | 事業統括部長 | 倉 岡 淳 | 1956年7月6日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21,000 |
2001年4月 | 環境空調事業部営業部長 | ||||||
2002年4月 | 大連氷山空調設備有限公司副総経理 | ||||||
2007年4月 | 当社機器・装置事業本部環境空調事業部ソリューション部長 | ||||||
2010年4月 | 機器装置事業部長兼営業部長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員機器装置事業部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員事業統括部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役執行役員事業統括部長 | ||||||
2017年4月 | 取締役常務執行役員事業統括部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役上級執行役員 | 事業統括部技術・製造本部長 | 日 野 宏 昭 | 1961年1月23日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,000 |
2006年4月 | 機器・装置事業本部環境空調事業部特販部長 | ||||||
2008年4月 | 機器・装置事業本部営業統括部特販部長兼空調環境BU技術部長 | ||||||
2010年4月 | 機器装置事業部技術部長 | ||||||
2013年4月 | 事業統括部素形材BU長兼技術部長 | ||||||
2015年4月 | 執行役員事業統括部副統括部長兼素形材事業部長 | ||||||
2016年4月 | 執行役員事業統括部技術・製造本部長兼素形材事業部長 | ||||||
2017年4月 | 上級執行役員事業統括部技術・製造本部長 | ||||||
2017年6月 | 取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本部長(現任) | ||||||
取締役 社外取締役 | 永 利 新 一 | 1942年2月2日生 | 1969年4月 | プライウォーターハウス会計事務所入所 | (注)3 | ― | |
1974年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1974年10月 | オーム乳業㈱代表取締役社長 | ||||||
2002年5月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2004年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2007年8月 | 如水監査法人代表 | ||||||
2013年6月 | 同監査法人顧問(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 社外取締役 | 松 尾 利 浩 | 1960年12月2日生 | 1984年4月 | 西日本鉄道㈱入社 | (注)3 | ― | |
2008年6月 | 同社住宅事業本部戸建住宅事業部長 | ||||||
2011年7月 | 同社住宅事業本部副本部長兼マンション事業部長 | ||||||
2014年6月 | 同社執行役員住宅事業本部副本部長兼マンション事業部長 | ||||||
2015年6月 | 同社取締役執行役員住宅事業本部長 | ||||||
2016年6月 | 同社上席執行役員住宅事業本部長(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 山 根 譲 治 | 1953年7月20日生 | 1976年4月 | セキスイハイム中四国㈱入社 | (注)4 | 9,000 | |
1990年11月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 経理部長 | ||||||
2006年4月 | 財務本部経理部長兼関係会社管理室長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員財務統括部経理部長 | ||||||
2013年4月 | 社長付 | ||||||
2013年6月 | 監査役(常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 泰 彦 | 1957年2月26日生 | 1979年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)4 | ― | |
2007年7月 | 同行執行役員総合企画部長 | ||||||
2007年10月 | 同行執行役員経営管理部長 | ||||||
2009年4月 | 同行執行役員本店営業部長 | ||||||
2011年4月 | 同行取締役常務執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
2014年4月 2014年6月 2017年4月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 当社監査役(現任) ㈱福岡銀行代表取締役副頭取(現任) | ||||||
監査役 | 村 上 英 之 | 1961年3月14日生 | 1983年4月 | ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
2008年5月 | ㈱西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長 | ||||||
2010年6月 | 同行執行役員人事部長兼人材開発室長 | ||||||
2012年5月 | 同行執行役員総合企画部長 | ||||||
2012年6月 | 同行常務執行役員総合企画部長 | ||||||
2014年6月 | 同行取締役常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2016年5月 | ㈱西日本シティ銀行取締役常務執行役員東京本部長兼監査部担当兼総合企画部担当兼経営管理部担当 | ||||||
2016年10月 | ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員リスク管理部担当兼経営企画部副担当(現任) | ||||||
2017年4月 | 同行取締役常務執行役員東京本部長兼総合企画部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任) | ||||||
計 | 77,000 |
(注) 1 取締役 永利新一、松尾利浩は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田泰彦、村上英之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、村上英之が2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
上級執行役員は3名で、取締役 日野宏昭のほか、管理統括部副統括部長兼経営企画室長兼構造改革推進部長 一木和弘、事業統括部営業・サービス本部長兼昭和ネオス㈱代表取締役社長 鈴木善廣、執行役員は2名で、事業統括部新規事業・新商品開発本部長 平田清、事業統括部サーモデバイス事業部長 井上敏で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01688] S100AQ68)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。