有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053Q9
昭和飛行機工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 田 沼 千 明 (たぬま ちあき) | 1953年9月18日生 | 1977年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | (注)4 | 4 | |
2000年4月 | 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)大阪支店不動産部長 | ||||||
2004年1月 | 同行本店法人営業第一部長 | ||||||
2010年4月 | 当社入社 理事リアルエステート事業部副事業部長兼同部業務管理部長兼同部事業開発室長 | ||||||
2011年4月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
2012年4月 | 理事管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役管理本部長兼監査部門及び労政担当 | ||||||
2015年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 会長 | 酒 巻 三 郎 (さかまき さぶろう) | 1945年12月11日生 | 1968年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)4 | 9 | |
2005年6月 | 同社常務取締役 経営企画部門及び監査部門担当、 BPS推進室長 | ||||||
2007年6月 | 同社常務取締役 経営企画部門及び監査部門担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(非常勤) | ||||||
2009年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 代表取締役会長 | ||||||
2015年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
専務取締役 | 社長補佐及び労政担当並びに技術開発部門、開発事業部門、植物・太陽光発電事業部門担当 | 長 村 安 正 (おさむら やすまさ) | 1949年12月2日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
1999年6月 | 航空宇宙機器工場長 | ||||||
2002年4月 | 不動産事業部長 | ||||||
2002年6月 | 執行役員不動産事業部長兼サービス事業推進統括部長兼同スポーツセンター事業部長 | ||||||
2002年8月 | アーバンリゾーツ昭和の森㈱代表取締役 | ||||||
2008年6月 | 専任理事リアルエステート事業部副事業部長 | ||||||
2010年4月 | 理事輸送・機器事業部副事業部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役輸送・機器事業本部長兼技術開発部門担当 | ||||||
2015年4月 | 専務取締役社長補佐及び労政担当並びに技術開発部門、開発事業部門、植物・太陽光発電事業部門担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | リアルエステート事業本部長 | 福 持 克之助 (ふくもち かつのすけ) | 1954年2月19日生 | 1984年8月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
1996年10月 | 昭和の森エンタープライズ㈱取締役社長室長 | ||||||
1999年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年1月 | 昭和の森ゴルフコース㈱代表取締役 | ||||||
2002年8月 | アーバンリゾーツ昭和の森㈱常務取締役 | ||||||
2005年4月 | ハーレーダビッドソン昭和の森㈱代表取締役 | ||||||
2008年4月 | 当社理事、リアルエステート事業部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役リアルエステート事業部長 | ||||||
2011年4月 | 取締役リアルエステート事業本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
2012年4月 | 取締役リアルエステート事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役リアルエステート事業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 輸送・機器事業本部長 | 齋 藤 一 (さいとう はじめ) | 1953年8月7日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
2004年10月 | 昭和の森綜合サービス㈱出向 エリアサービス事業部長 | ||||||
2009年4月 | 昭和の森エリアサービス㈱代表取締役 | ||||||
2011年4月 | 当社輸送・機器事業本部生産事業部営業総括部長 | ||||||
2011年6月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部営業総括部長 | ||||||
2012年4月 | 理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長兼同営業総括部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長兼同営業総括部長 | ||||||
2013年4月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
2015年4月 | 常務取締役輸送・機器事業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長兼監査部門、調達部門担当 | 矢 村 進 (やむら すすむ) | 1953年8月14日生 | 1976年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)4 | 5 |
2002年4月 | 同社メカトロセンタープランニング部部長 | ||||||
2004年4月 | 同社経営企画部戦略企画グループ長 | ||||||
2011年6月 | 当社出向 理事輸送・機器事業本部開発事業部長 | ||||||
2012年1月 | 当社入社 理事輸送・機器事業本部開発事業部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同開発事業部長 | ||||||
2015年4月 | 常務取締役管理本部長兼監査部門、調達部門担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長 | 小 川 英 彦 (おがわ ひでひこ) | 1956年10月28日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
2002年4月 | 航空機器事業部営業部長 | ||||||
2008年6月 | 監査部長 | ||||||
2012年4月 | リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
2012年6月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
2012年10月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役リアルエステート事業本部 副本部長兼同RE開発事業部長兼同新規事業開発部長 | ||||||
2015年4月 | 取締役リアルエステート事業本部副本部長兼同RE開発事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部副本部長兼同経営企画部長 | 富 田 義 彦 (とみた よしひこ) | 1957年1月14日生 | 1979年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | (注)4 | 1 |
2003年7月 | 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)名古屋支店営業第二部長 | ||||||
2006年7月 | 中央三井アセット信託銀行㈱年金営業第一部長 | ||||||
2011年12月 | 当社入社 管理本部経営企画部長 | ||||||
2012年4月 | リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
2013年6月 | 理事リアルエステート事業本部副本部長兼同賃貸施設事業部長 | ||||||
2014年4月 | 理事管理本部副本部長兼同経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役管理本部副本部長兼同経営企画部長(現任) | ||||||
取締役 | 輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | 正 木 晶 (まさき あきら) | 1955年8月12日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)4 | 0 |
2007年2月 | 輸送機器事業部品質保証部長 | ||||||
2011年4月 | 輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長 | ||||||
2012年6月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部品質保証部長 | ||||||
2014年4月 | 理事輸送・機器事業本部生産事業部特車・特機総括部長 | ||||||
2015年4月 | 理事輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役輸送・機器事業本部副本部長兼同生産事業部長 | ||||||
取締役 | 平 畑 文 興 (ひらはた ふみおき) | 1943年9月7日生 | 1966年4月 | 昭島ガス㈱入社 | (注)4 | ― | |
1969年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
1971年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
1980年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
取締役 | 香 西 勇 治 (こうざい ゆうじ) | 1960年2月10日 | 1982年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)4 | ― | |
2005年6月 | 同社玉野事業所機械工場ディーゼル設計部部長 | ||||||
2007年7月 | 同社玉野事業所機械工場生産計画部部長 | ||||||
2011年1月 | 同社玉野事業所機械工場品質保証部部長 | ||||||
2011年5月 | 同社経営企画部戦略企画グループ長 | ||||||
2013年6月 | 同社経営企画部長 | ||||||
2014年4月 | 同社理事経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
2015年4月 | 三井造船㈱執行役員経営企画部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 猪 野 修 一 (いの しゅういち) | 1955年2月22日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 | |
2002年4月 | ライフサポート機器事業部製造部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員、輸送機器事業部エンジニアリング部長 | ||||||
2006年6月 | 理事輸送機器事業部エンジニアリング部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役企画部長兼技術開発関係担当 | ||||||
2011年6月 | 監査役 | ||||||
2012年6月 | 常任監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松 浦 明 人 (まつうら あきと) | 1949年4月12日生 | 1972年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)6 | 3 | |
1999年4月 | 同社機械・システム事業本部産業機械営業部長 | ||||||
2002年4月 | 同社監査部主管 | ||||||
2006年7月 | 同社監査部長 | ||||||
2007年6月 | 同社理事 監査部長 | ||||||
2009年6月 | 同社理事 副社長補佐 | ||||||
2011年6月 | 同社非常勤アドバイザー | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 原 田 文 雄 (はらだ ふみお) | 1954年12月30日生 | 1979年4月 | 立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社 | (注)5 | ― | |
2001年4月 | 同社経営企画チーム 主幹 | ||||||
2003年4月 | 同社経営企画チーム チームリーダー | ||||||
2006年4月 | 同社総務部 部長 | ||||||
2008年4月 | 同社執行役員経営統括副部門長、経営企画室長、内部統制推進室長、経営企画担当 | ||||||
2009年4月 | 同社執行役員経営統括副部門長、車種企画部長、原価・車種企画担当 | ||||||
2010年4月 | 同社顧問 | ||||||
2010年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||||
計 | 53 |
(注) 1 所有株式数は千株未満を切捨てて表示しております。
2 取締役 平畑文興は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
3 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
4 任期は2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
長 井 邦 雄 (ながい くにお) | 1956年2月22日生 | 1979年4月 | 立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社 | (注) | ― |
2005年4月 | 同社栃木工場長 | ||||
2008年4月 | 同社総務部 部長 | ||||
2010年4月 | 同社執行役員、経営統括副部門長、総務部長、総務部・情報システム部担当 | ||||
2011年4月 | 同社執行役員、経営統括副部門長、総務部・情報システム部・コンプライアンス担当 | ||||
2012年4月 | 同社経営統括部門付ゼネラルマネージャー | ||||
2013年6月 | 立川発条㈱代表取締役社長(現任) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02251] S10053Q9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。