有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051XE
本多通信工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 澤田脩は社外取締役です。
2.監査役 竹内淳及び茂呂和夫は社外監査役です。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.常勤監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。
執行役員は、以下の4名です。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | - | 佐谷 紳一郎 | 1957年 11月28日生 | 1981年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2001年6月 同社制御機器分社スタッフ事業戦略企画室部長 2006年6月 松下電工インフォメーションシステムズ株式会社(現パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社)取締役 2008年6月 当社取締役 2009年4月 パナソニック電工株式会社(現パナソニック株式会社)執行役員制御機器本部新コネクタ事業担当 2009年6月 当社入社、代表取締役副社長 事業部門統括兼民生用事業部長 2010年4月 当社代表取締役社長セールスセンター担当 2012年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 12 |
常務取締役 | 全社技術担当 兼 事業部門統括担当 兼 業務用コネクタ事業部長 | 大西 浩司 | 1959年 2月4日生 | 1982年3月 当社入社 2006年3月 当社開発本部開発技術部長 2006年6月 当社取締役開発本部長 2007年5月 当社取締役技術本部長兼開発本部長兼開発技術部長、品質保証部担当 2009年7月 当社取締役産業用事業部長 2010年4月 当社取締役産業用事業部長兼生産担当兼香港本多有限公司董事長 2013年4月 当社取締役民生用事業部長兼全社技術担当 2014年4月 当社常務取締役車載・民生用事業部長兼全社技術担当 2015年4月 当社常務取締役全社技術担当兼事業部門統括担当兼業務用コネクタ事業部長(現任) | (注)3 | 18 |
取締役 | 営業統括担当 | 山本 正美 | 1957年 3月31日生 | 1980年11月 当社入社 2002年7月 当社開発営業部長兼営業二部長 2004年7月 当社開発本部市場開発部長 2008年4月 当社営業本部マーケティング部長 2009年7月 当社民生用事業部事業企画グループグループマネージャー 2010年6月 当社取締役 2013年4月 当社取締役営業統括担当(現任) | (注)3 | 3 |
取締役 | 生産・品質 統括担当 兼 プロダクション センター長 | 平松 真吾 | 1952年 10月9日生 | 1971年3月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2002年6月 同社制御機器分社コネクタ事業部金属・成形部品部長 2005年10月 同社制御機器本部コネクタ事業部金属・成形部品部長兼津コネクタ製造部長兼伊勢コネクタ製造部長 2010年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役生産・品質統括担当兼プロダクションセンター長兼香港本多有限公司董事長兼深セン本多通信技術有限公司董事長(現任) | (注)3 | 2 |
取締役 | - | 澤田 脩 | 1945年 12月7日生 | 1968年4月 三菱商事株式会社入社 2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役社長 2014年3月 同社会長・相談役を経て退職 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
常勤監査役 | - | 内山 雅博 | 1959年 3月30日生 | 1982年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2003年12月 同社制御デバイス事業部管理部長 2008年10月 パナソニック電工制御株式会社(現パナソニックデバイス販売株式会社)経理部長 2013年6月 当社監査役 2013年7月 パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部経理グループグループマネージャー 2015年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 | - | 竹内 淳 | 1961年 10月13日生 | 1989年4月 弁護士登録、石井法律事務所入所(現任) 2001年6月 プレス工業株式会社監査役(現任) 2004年4月 大宮法科大学院大学教授(現任) 2009年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | - |
監査役 | - | 茂呂 和夫 | 1952年 2月5日生 | 1996年7月 国税庁直税部所得税課 課長補佐 2006年7月 税務大学校専門教育部 主任教授 2009年7月 東京国税局総務部 税務相談室長 2010年7月 税理士法人茂呂総合研究所代表(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) | (注)6 | - |
計 | 35 |
2.監査役 竹内淳及び茂呂和夫は社外監査役です。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.常勤監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。
執行役員は、以下の4名です。
執行役員 | 増田 英治 | 生産・品質統括副担当 |
執行役員 | 樫尾 欣司 | 車載用コネクタ事業部長 |
執行役員 | 水野 修 | コーポレートセンター担当 経営管理グループ兼経営企画グループ グループマネージャー |
執行役員 | 上月 信義 | 海外営業担当 営業統括グローバルマーケティンググループ グループマネージャー |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01865] S10051XE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。