有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ODPX (EDINETへの外部リンク)
東光電気工事株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.監査役檀野 博、海老沼 英次及び安富 正文は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は2002年6月より取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行う「執行役員」を選任しております。現在の「執行役員」は次のとおりであります。なお、前記の会長以下全取締役は「執行役員」を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外監査役である檀野 博、安富 正文は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役海老沼 英次は、当社と顧問契約を締結している田辺総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、取引額は年2百万円と僅少であります。その他、特別な利害関係はありません。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 馬田 榮 | 1940年1月24日生 | 1963年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 200 |
1989年4月 | 営業第一部長 | |||||
1993年6月 | 取締役 | |||||
1995年6月 | 常務取締役 | |||||
1999年6月 | 専務取締役 | |||||
2000年6月 | 取締役副社長(代表取締役) | |||||
2001年6月 2017年6月 2022年6月 | 取締役社長(代表取締役) 取締役会長(代表取締役) 取締役会長(現任) | |||||
取締役社長 (代表取締役) | 青木 宏明 | 1953年9月6日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 190 |
2009年4月 | E&E関連(現再エネ)事業部長 | |||||
2011年6月 | 執行役員 | |||||
2013年6月 2015年6月 2017年6月 | 常務取締役 専務取締役 取締役社長(代表取締役)(現任) | |||||
取締役副社長 (代表取締役) 管理・経理部門、 事業部・工事部門担任 | 山本 隆洋 | 1958年3月24日生 | 1980年4月 2012年4月 2014年6月 2017年6月 2019年6月 2022年6月 | 当社入社 旧東京南支社長 執行役員 常務取締役 専務取締役 取締役副社長(代表取締役)(現任) | (注) 3 | 150 |
取締役 営業関連部門担任 | 小宅 満 | 1963年9月17日生 | 1998年4月 2019年4月 2019年6月 2020年6月 | 当社入社 東京東支社長 執行役員 取締役(現任) | (注) 3 | 140 |
取締役 | 小島 浩 | 1961年4月27日生 | 2020年7月 2021年1月 2022年6月 | 当社入社(常勤顧問) 執行役員 取締役(現任) | (注) 3 | - |
取締役 | 金子 純 | 1965年6月21日生 | 1989年4月 2014年4月 2016年4月 2019年10月 2020年6月 2022年6月 | 当社入社 旧東京西支社支社長 旧首都圏西支社統括支社長 交通事業部長 執行役員 取締役(現任) | (注) 3 | 116 |
常勤監査役 | 竹澤 秀昭 | 1949年4月21日生 | 1972年4月 2005年4月 2006年6月 2013年6月 2015年6月 2019年6月 | 当社入社 関西支社長 執行役員 常務取締役 専務取締役 常勤監査役(現任) | (注) 4 | 185 |
監査役 | 菅野 一博 | 1954年11月6日生 | 2013年7月 2014年6月 2015年6月 2021年6月 2022年6月 | 当社入社 執行役員 常務執行役員 常勤監査役 監査役(現任) | (注) 4 | 33 |
監査役 | 檀野 博 | 1949年2月25日生 | 2016年7月 2017年6月 2019年6月 2021年6月 | 東京センチュリー㈱顧問(現任) 当社監査役 当社常勤監査役 当社監査役(現任) | (注) 4 | - |
監査役 | 海老沼 英次 | 1957年7月3日生 | 2008年12月 2013年1月 2014年6月 2016年6月 2019年3月 2019年6月 2021年3月 | 弁護士登録 田辺総合法律事務所パートナー(現任) ㈱ミライト・ホールディングス社外取締役 楽天銀行㈱社外取締役(現任) シンバイオ製薬㈱社外監査役 当社監査役(現任) シンバイオ製薬㈱社外取締役(現任) | (注) 4 | - |
監査役 | 安富 正文 | 1948年2月24日生 | 2011年6月 2015年6月 2019年6月 2022年6月 | 東京地下鉄㈱代表取締役副社長 東京地下鉄㈱代表取締役会長 東京地下鉄㈱顧問(現任) 当社監査役(現任) | (注) 4 | - |
計 | 1,014 |
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.監査役檀野 博、海老沼 英次及び安富 正文は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は2002年6月より取締役及び監査役とは別に、取締役会が決定した経営方針に基づき業務執行を行う「執行役員」を選任しております。現在の「執行役員」は次のとおりであります。なお、前記の会長以下全取締役は「執行役員」を兼務しております。
役名 | 氏名 | 職名 |
執行役員 | 赤 崎 良 知 | 海外事業部長 |
〃 | 香 川 立 人 | 調達関連統括部長 |
〃 | 吉 田 哲 也 | 営業第一部長 (北海道・東北・中部エリア、電力インフラ事業担当) |
〃 | 黒須 陽一郎 | 丸の内支社長 |
〃 | 野小生 克明 | 営業第二部長 (関西・九州エリア、交通事業担当) |
〃 | 中 畑 久 | 北海道支社長 |
〃 | 橋 爪 智 哉 | 再エネ事業部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外監査役である檀野 博、安富 正文は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役海老沼 英次は、当社と顧問契約を締結している田辺総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、取引額は年2百万円と僅少であります。その他、特別な利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00265] S100ODPX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。