有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001YBD
東洋エンジニアリング株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | ― | 総 山 誠 | 1950年8月23日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注3) | 18 |
2002年6月 | 当社経営計画本部副本部長 兼 経営企画部長 | ||||||
2004年5月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2011年5月 | 当社経営計画本部 業務管理本部 経理財務本部 担当 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役、副社長 | ||||||
2012年7月 | 当社経営計画本部 契約法務本部 総務人事本部 経理財務本部 担当 | ||||||
2014年4月 | 当社経営計画本部 契約法務本部 管掌 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 取締役社長 | ― | 石 橋 克 基 | 1954年8月15日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注3) | 12 |
2007年6月 | 当社エンジニアリングセンター長代行 兼 エンジニアリング統括部長 | ||||||
2009年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年7月 | 当社エンジニアリングセンター長 | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員、エンジニアリング統括本部長 | ||||||
2011年5月 | 当社海外営業統括本部長代行 兼 海外営業統括本部米州営業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社副社長、Chief Operating Officer | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役(現任)、取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 内 藤 貴 也 | 1953年8月14日生 | 1977年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注3) | 12 |
2007年4月 | 国際協力銀行アジア・大洋州地域外事審議役 | ||||||
2009年7月 | ㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行専任審議役 | ||||||
2010年6月 | 同行特別参与 | ||||||
2011年7月 | 同行インフラ・ファイナンス部門長 | ||||||
2012年4月 | ㈱国際協力銀行執行役員、インフラ・ファイナンス部門長 | ||||||
2012年4月 | 同行退職 | ||||||
2012年6月 | 当社顧問、取締役、常務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役(現任)、副社長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 椎 木 秀 樹 | 1951年2月5日生 | 1973年4月 | 三井物産㈱入社 | (注3) | 23 |
2004年4月 | 同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長 | ||||||
2007年4月 | 同社理事 | ||||||
2009年5月 | 当社常務執行役員、海外営業統括本部長代行 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社海外営業統括本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役(現任)、専務執行役員(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社プラント営業統括本部 資源エネルギー事業本部 インフラ事業本部 担当(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 本 桂 一 | 1953年1月1日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注3) | 19 |
2000年4月 | 当社エンジニアリング本部形状設計部配置・配管設計グループマネージャー | ||||||
2004年5月 | 当社執行役員、エンジニアリングセンター長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役(現任)、常務執行役員 | ||||||
2009年7月 | 当社海外プロジェクト統括本部調達本部長 | ||||||
2011年5月 | 当社IT統括本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社調達本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社専務執行役員(現任)、IT統括本部 エンジニアリング統括本部 工事本部 調達本部 担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | プラントプロジェクト統括本部長 | 中 尾 清 | 1951年12月18日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 |
1999年12月 | 当社プラントエンジニアリングセンター機器設計グループマネージャー | ||||||
2004年5月 | 当社執行役員、海外事業本部プロポーザル本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社海外プロジェクト統括本部調達本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2009年9月 | 東洋工程(上海)有限公司総経理 | ||||||
2013年4月 | 当社専務執行役員(現任)、プラントプロジェクト統括本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | SQE本部長 兼 業務監査部長 兼 品質マネジメント部長 | 内 田 正 之 | 1956年1月17日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注3) | 0 |
2006年6月 | 当社技術ビジネス本部長代行 兼 商品開発グループマネージャー 兼 応用技術グループマネージャー | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員、経営統括本部長代行 | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
2010年6月 2011年5月 | 当社取締役(現任) 当社経営計画本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社SQE本部長 兼 業務監査部長 兼 品質マネジメント部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 山 口 正 明 | 1955年3月7日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注3) | 12 |
2009年6月 | 当社経理財務本部長代行 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員、経理財務本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員(現任)、Chief Financial Officer(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社総務人事本部 経理財務本部 管掌(現任) | ||||||
取締役 | ― | 安 達 健 祐 | 1952年7月27日生 | 1977年4月 | 通商産業省入省 | (注3) | ─ |
2004年6月 | 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 | ||||||
2006年7月 | 同省大臣官房総括審議官 | ||||||
2007年7月 | 同省貿易経済協力局長 | ||||||
2008年7月 | 同省大臣官房長 | ||||||
2010年7月 | 同省経済産業政策局長 | ||||||
2011年8月 | 経済産業事務次官 | ||||||
2013年6月 | 同省退官 | ||||||
2013年6月 | 経済産業省顧問(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常任監査役 (常勤) | ─ | 島 垣 誠 | 1949年10月9日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注4) | 10 |
2004年5月 | 当社エンジニアリングセンター長代行 | ||||||
2005年4月 2011年5月 | 当社執行役員、IT統括本部長 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社常任監査役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ─ | 木 下 秀 明 | 1949年6月16日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注5) | 16 |
2004年5月 | 当社経理財務本部経理部長 | ||||||
2007年6月 | 当社経理財務本部長代行 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ─ | 松 尾 隆 | 1959年2月13日生 | 1981年4月 | 三井物産㈱入社 | (注5) | ─ |
2008年4月 | 同社プロジェクト本部電力第二部長 | ||||||
2012年4月 | 同社プロジェクト本部電力事業アセットマネジメント部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ─ | 篠 原 善 之 | 1943年7月27日生 | 1969年4月 | 三井石油化学工業㈱(現三井化学㈱)入社 | (注4) | ─ |
1999年6月 | 三井化学㈱取締役樹脂事業本部企画管理部長 | ||||||
2003年6月 | 同社常務執行役員生産・技術部門長 | ||||||
2005年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
2007年4月 | 同社生産・技術本部長 | ||||||
2009年6月 | 三井化学㈱参与 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 149 |
(注) 1 取締役安達健祐氏は、社外取締役であります。
2 監査役松尾隆氏および監査役篠原善之氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常任監査役島垣誠氏および監査役篠原善之氏の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役木下秀明氏および監査役松尾隆氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01661] S1001YBD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。