有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002EC7
東洋合成工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 木 村 正 輝 | 1929年10月27日生 | 1949年10月 | 武内工業合資会社入社 | (注)3 | 1,237 | |
1954年9月 | 日本アセチレン化学工業㈱(現 東洋合成工業㈱)設立取締役 | ||||||
1958年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1998年9月 | TG Finetech Inc.代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 木 村 有 仁 | 1976年1月19日生 | 2001年4月 | 日本電気㈱入社 | (注)3 | 594 | |
2003年4月 | 当社入社 | ||||||
2006年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役経営企画部長 | ||||||
2010年1月 | 当社常務取締役 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役感光材事業本部長 | ||||||
2011年2月 | 当社常務取締役感光材事業本部長兼エネルギー事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ロジスティック事業部長兼環境安全部長 | 渡 辺 宏 一 | 1962年10月25日生 | 1985年4月 | 千葉トヨタ自動車㈱入社 | (注)3 | 6 |
1988年9月 | リンナイ㈱入社 | ||||||
1989年6月 | 当社入社 | ||||||
1999年4月 | 当社営業本部物流営業課長 | ||||||
2003年4月 | 当社ロジスティック事業本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役ロジスティック事業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役ロジスティック事業部長 | ||||||
2011年5月 | 当社取締役ロジスティック事業部長兼環境安全部長(現任) | ||||||
取締役 | 調達部長 | 出 来 彰 | 1953年1月25日生 | 1976年4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社 | (注)3 | 2 |
1994年9月 | 同社滋賀工場長 | ||||||
2000年5月 | 同社プロダクトサプライマネージャー | ||||||
2008年7月 | 当社入社 調達部門長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役調達部長(現任) | ||||||
取締役 | 当社取締役事業サポート部長兼事業開発部統括部長 | 島 川 優 | 1959年12月6日生 | 1984年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)3 | 1 |
2004年8月 | 日立(中国)有限公司副総経理 | ||||||
2007年6月 | カルナバイオサイエンス㈱経営管理本部長 | ||||||
2007年7月 | 同社取締役経営管理本部長 | ||||||
2010年1月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2012年6月 2012年12月 | 当社取締役総務部長兼研究開発推進部長 当社取締役総務部長兼研究開発推進部長兼事業開発部統括部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役総務部長兼事業開発部統括部長兼BPR室長 | ||||||
2013年7月 | 当社取締役事業サポート部長兼事業開発部統括部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 研究開発推進部長兼感光材研究所長 | 森 寧 | 1953年8月11日生 | 1983年4月 | ㈱東芝入社 | (注)3 | ― |
2005年5月 | 同社マイクロ燃料電池開発センター長 | ||||||
2009年8月 | 東芝電子エンジニアリング㈱ 要素技術センター参事 | ||||||
2012年10月 | 当社入社 研究開発推進部部長兼感光材研究所長兼知的財産権部長 | ||||||
2013年4月 | 当社研究開発推進部長兼感光材研究所長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員研究開発推進部長兼感光材研究所長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役研究開発推進部長兼感光材研究所長(現任) | ||||||
取締役 | 坂 間 好 展 | 1957年9月28日生 | 1981年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)3 | ― | |
2005年6月 | 同行香港支店長 | ||||||
2008年6月 | 同行市川支店長 | ||||||
2009年6月 | 同行執行役員営業開発部長 | ||||||
2011年6月 | 東方興業㈱常務取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社入社 取締役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 萩 原 正 一 | 1948年1月1日生 | 1971年4月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)5 | 1 |
1991年6月 | 同行秘書室長 | ||||||
1994年6月 | 同行市川支店長 | ||||||
1995年6月 | 同行人事部長 | ||||||
1997年6月 | 同行総務部長 | ||||||
2000年6月 | ㈱総武出向・取締役営業部長 | ||||||
2003年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 宮 崎 誠 | 1950年1月1日生 | 1975年4月 | 東燃石油化学㈱(現 東燃化学㈱)入社 | (注)4 | 1 |
1997年3月 | トーネックス㈱ 製造部長 | ||||||
2002年11月 | 同社取締役製造・技術部長 | ||||||
2005年4月 | エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役 | ||||||
2009年10月 | 日本ブチル㈱ 常勤監査役 | ||||||
2010年12月 | 宮﨑環境エネルギー研究所設立同代表(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 本 間 達 三 | 1949年5月22日生 | 1973年4月 | ㈱東京都民銀行入行 | (注)5 | 1 |
1992年4月 | 同行葛西支店長 | ||||||
2003年6月 | 同行執行役員第二本部長 | ||||||
2005年6月 | 同行執行役員第一本部長 | ||||||
2007年6月 | 同行常務執行役員営業部部長 | ||||||
2008年7月 | とみん銀事務センター㈱社長 | ||||||
2011年7月 | とみんビジネスサービス㈱監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,844 |
(注) 1.監査役のうち、萩原正一、宮崎誠及び本間達三氏は、社外監査役であります。
2.代表取締役社長木村有仁は代表取締役会長木村正輝の子であります。
3.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2011年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01051] S1002EC7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。