有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050ME
東洋機械金属株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 社長 | ─ | 十 亀 和 則 | 1960年3月27日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
2005年4月 | 北関東支店長 | ||||||
2008年4月 | 東アジア部長 | ||||||
2009年4月 | 海外営業本部長兼東アジア部長 | ||||||
2010年1月 | 執行役員 | ||||||
2010年1月 | 営業本部長兼東アジア部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 営業本部長兼事業戦略本部長 | ||||||
2012年5月 | 営業本部長兼事業戦略本部長兼 営業企画部長 | ||||||
2014年5月 | 営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
常務取締役 | 生産統括本部長 | 佐 野 充 | 1959年8月4日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 25 |
2004年10月 | 製造部長 | ||||||
2008年10月 | 製造調達本部長兼製造部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員 | ||||||
2010年3月 | 生産統括本部長(現) | ||||||
2011年6月 | 取締役就任 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役就任(現) | ||||||
取締役 | 製造調達本部長 | 国 松 清 | 1960年2月15日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 7 |
2009年4月 | プラスター設計部長 | ||||||
2009年8月 | 調達部長 | ||||||
2010年3月 | 製造調達本部長 | ||||||
2010年6月 | 執行役員 | ||||||
2011年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
2011年6月 | 製造調達本部長兼 グローバル調達室長 | ||||||
2014年5月 | 製造調達本部長(現) | ||||||
取締役 | 管理本部長 兼総務部長 | 砂 元 一 水 | 1957年9月9日生 | 1981年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注) 3 | 6 |
2003年4月 | 阪神エレクトリック㈱総務部長 | ||||||
2011年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
2013年6月 | 管理本部長兼総務部長(現) | ||||||
取締役 | プラスター 技術本部長 | 森 克 巳 | 1960年6月20日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
2008年10月 | プラスター営業技術部長 | ||||||
2009年8月 | 開発技術部長兼 プラスター設計部長 | ||||||
2010年6月 | 執行役員 | ||||||
2010年6月 | 開発技術本部長 | ||||||
2013年4月 | 開発技術本部長兼プラスター 第1設計部長兼技術管理部長 | ||||||
2014年2月 | 技術本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
2015年4月 | プラスター技術本部長(現) | ||||||
取締役 | 営業統括本部長兼海外営業本部長 | 田 畑 禎 章 | 1961年10月30日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 3 |
2002年4月 | 海外営業本部中国部長 | ||||||
2003年10月 | 海外営業本部アジア部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 | ||||||
2011年6月 | 営業本部副本部長兼 南アジア営業部長兼欧米営業部長 | ||||||
2013年1月 | 営業本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
2014年6月 | 海外営業本部長 | ||||||
2015年1月 | 営業統括本部長兼 海外営業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 (非常勤) | ― | 青 山 昌 樹 | 1953年9月29日生 | 1976年4月 | 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)3 | ー |
1999年10月 | 同社 大津支店長 | ||||||
2001年7月 | 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)融資部長 | ||||||
2004年4月 | 三洋化成工業株式会社 財務グループ長 | ||||||
2005年9月 | 三信振興株式会社 大阪支店損害保険部長 | ||||||
2007年6月 | 同社 取締役大阪支店長 | ||||||
2012年10月 | 三泉トラスト保険サービス株式会社取締役執行役員(現) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 増 田 博 明 | 1954年2月5日生 | 1980年10月 | 当社入社 | (注)4 | 39 |
2001年6月 | 経理部長 | ||||||
2004年4月 | 業務役員 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年5月 | 東洋工機㈱代表取締役就任 | ||||||
2012年5月 | 当社CSR本部長 | ||||||
2013年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 下 河 邊 由 香 | 1963年3月6日生 | 1996年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 宮崎綜合法律事務所(現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所)入所 | (注)5 | ― |
2003年4月 | 松並法律事務所入所(現) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 高 橋 正 哉 | 1979年2月28日生 | 2003年10月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― |
2007年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
2011年2月 | 株式会社GTM総研入社 | ||||||
2012年11月 | 高橋正哉公認会計士事務所設立 同事務所所長(現) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 103 |
(注) 1.取締役 青山昌樹は、社外取締役であります。
2.監査役 下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01528] S10050ME)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。