有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050CL
東洋電機株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | ― | 松 尾 隆 徳 | 1943年3月5日 | 1967年8月 | 当社入社 | (注)3 | 364 |
1975年5月 | 当社取締役 | ||||||
1977年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
1982年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
1983年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
2015年3月 | 南京華洋電気有限公司董事(現) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 松 尾 昇 光 | 1973年1月24日 | 1998年4月 | 日東工業㈱入社 | (注)3 | 308 |
2001年4月 | 当社入社 | ||||||
2009年12月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役管理本部経理部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役事業本部長付 | ||||||
2012年2月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
2015年3月 | 南京華洋電気有限公司董事(現) | ||||||
常務取締役 | ― | 松 村 和 成 | 1955年2月3日 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2006年4月 | 当社エンジニアリング事業部長兼技術部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役エンジニアリング事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役事業本部神屋工場長 | ||||||
2015年1月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
2015年3月 | 南京華洋電気有限公司董事長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 経営企画本部長 | 丹 羽 基 泰 | 1958年12月17日 | 1981年3月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
2005年10月 | 当社変圧器事業部長兼営業技術部長兼大阪営業所長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役変圧器事業部長兼営業技術部長兼名古屋営業所長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役事業本部春日井工場長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役経営企画本部長(現) | ||||||
取締役 | 管理 本部長 | 加 藤 信 | 1959年8月11日 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2007年4月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
2009年12月 | 当社企画室長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役企画室長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役管理本部長(現) | ||||||
取締役 | 海外事業本部長 | 清 水 純 一 | 1956年10月31日 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
2009年4月 | 当社機器事業部営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社事業本部機器事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役事業本部営業部長 | ||||||
2012年10月 | 当社取締役事業本部神屋二工場長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役市場開拓本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役海外事業本部長(現) | ||||||
取締役 | エンジニアリング事業部長 | 加 藤 茂 男 | 1959年9月22日 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2006年4月 | 当社エンジニアリング事業部営業部長 | ||||||
2011年11月 | 当社事業本部神屋工場神屋工場工場長付 | ||||||
2012年10月 | 当社事業本部神屋一工場長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役エンジニアリング事業部長(現) | ||||||
取締役 | 機器 事業部長 | 堀 睦 英 | 1957年6月6日 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
2010年4月 | 事業本部営業部名古屋営業部長 | ||||||
2012年4月 | 事業本部営業部大阪営業部長 | ||||||
2012年10月 | 事業本部神屋二工場営業二部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役機器事業部長(現) | ||||||
2015年3月 | 南京華洋電気有限公司董事(現) | ||||||
取締役 | 海外事業本部海外営業部長 | 奥 村 光 宏 | 1958年2月7日 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2002年1月 | 当社機器事業部生産統括部第一製造部長 | ||||||
2006年4月 | 当社機器事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役機器事業部長 | ||||||
2012年10月 | 当社事業本部海外営業部長 | ||||||
2014年6月 | 当社市場開拓本部海外市場開拓部長 | ||||||
2015年4月 | 当社海外事業本部海外営業部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役海外事業本部海外営業部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | ― | 森 正 一 | 1951年1月2日 | 1998年3月 | ㈱商工組合中央金庫箕面船場支店支店長 | (注)4 | 10 |
2000年4月 | 当社出向管理本部経理部部長付 | ||||||
2000年6月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2006年2月 | 当社入社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
2007年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 有 賀 重 介 | 1942年10月31日 | 1961年4月 | 名古屋国税局入局 | (注)4 | 20 |
2001年7月 | 名古屋国税局退官 | ||||||
2001年8月 | 税理士登録 | ||||||
2001年9月 | 有賀重介税理士事務所開業(現) | ||||||
2001年10月 | 当社顧問 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 葛 谷 昌 浩 | 1962年11月13日 | 1991年1月 | 青山監査法人(現あらた監査法人プライスウォーターハウス・クーパース)入所 | (注)4 | 3 |
1995年12月 | 同所退所 | ||||||
1996年3月 | 公認会計士葛谷昌浩事務所開業所長(現) | ||||||
1996年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1996年5月 | 税理士登録 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 775 |
(注)1 2015年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 有賀重介及び取締役 葛谷昌浩は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 松尾昇光は、代表取締役会長 松尾隆徳の子であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森正一 委員 有賀重介 委員 葛谷昌浩
7 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
井 上 誠 | 1967年9月5日 | 2007年9月 | 弁護士登録 | ― |
2007年9月 | 宇都木法律事務所勤務 | |||
2010年3月 | 宇都木法律事務所退職 | |||
2010年4月 | 高木・井上法律事務所パートナー弁護士 | |||
2012年4月 | 外堀通り法律事務所(事務所名称変更)同事務所弁護士(現) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02028] S10050CL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。