有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC0C
東芝テック株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社 長 | 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員 | 池 田 隆 之 | 1957年9月15日生 |
| (注)3 | 16 | ||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員、社長補佐、経営企画・内部管理体制推進担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員 | 坂 邊 政 継 | 1957年5月11日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、財務部長 | 井 上 幸 夫 | 1962年1月3日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 | 内 山 昌 巳 | 1962年1月13日生 |
| (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 | 山 田 雅 広 | 1962年6月28日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者 | 山 口 直 大 | 1962年3月10日生 |
| (注)3 | 16 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)補佐、総務部長 | 金 田 仁 | 1960年3月27日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||
取締役 | (非常勤) | 長谷川 直 人 | 1959年9月27日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | (非常勤) | 桑 原 道 夫 | 1948年10月24日生 |
| (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | (非常勤) | 長 瀬 眞 | 1950年3月13日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | (常勤) | 川 澄 晴 雄 | 1957年5月3日生 |
| (注)4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | (常勤) | 佐 藤 吉 成 | 1959年8月11日生 |
| (注)5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | (非常勤) | 田 渕 秀 夫 | 1950年4月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | (非常勤) | 奥 宮 京 子 | 1956年6月2日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 94 |
(注)1.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
嵯 峨 谷 厳 | 1973年9月6日生 | 2001年10月 | 弁護士登録(現在) | - |
2001年10月 | ときわ総合法律事務所 入所 | |||
2004年1月 | 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 | |||
2007年10月 | ときわ法律事務所 入所 | |||
2010年1月 | 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在) | |||
2016年6月 | 当社 社外監査役の補欠監査役(現在) |
8.千株未満は切捨てております。
9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 武井純一氏、同 平等弘二氏となっております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01884] S100DC0C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。