有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHW7 (EDINETへの外部リンク)
株式会社 りゅうとう 役員の状況 (2021年6月期)
① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
注1.2020年9月23日開催の定時株主総会の終結のときから2年以内の定時株主総会まで
注2.2019年9月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役吉原一晶、長谷川 誠、新垣安弘、渡嘉敷靖、上門恒夫、宮里 哲の6名は、社外取締役であります。
注4.監査役當山 司、城間俊安の2名は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ. 員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は6名(吉原一晶、長谷川誠、新垣安弘、渡嘉敷靖、上門恒夫、宮里 哲)、社外監査役は
2名(城間俊安、當山司)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は、取引関係等の特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役吉原一晶氏は、三井製糖㈱の砂糖事業本部砂糖事業統括部長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
社外取締役長谷川誠氏は、丸紅㈱の食品原料部部長代理であります。当社と同社との間に人的関係はなく、出
資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役新垣安弘氏は、八重瀬町の町長であります。当社と同町との間に人的関係はなく、出資があります
が、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役渡嘉敷靖氏は、㈱琉球銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及
び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役上門恒夫氏は、当社が34.7%出資している琉球協同飼料㈱の代表取締役社長でありますが、人的関
係や特別な利害関係はありません。
社外取締役宮里 哲氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役城間俊安氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役當山司氏は、㈱人材派遣センターオキナワの代表取締役社長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
ロ. 企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験、見識及び経理財務等
の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っております。選任するにあたり、独立性に関する基準
又は、方針を明文化していませんが、社外取締役および社外監査役とともに独立した立場から経営の意思決定に
有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 新垣 良光 (1948年5月12日) | 1973年9月 | 琉球製糖㈱入社 | 注1 | 13,732 |
1991年10月 | 琉球製糖㈱管理部経理課長 | ||||
1998年10月 | 翔南製糖㈱管理部次長 | ||||
2000年10月 | ㈱りゅうとう入社総務部長 | ||||
2001年9月 | 琉球協同飼料㈱監査役 | ||||
2004年12月 | ㈱丸協農産監査役 | ||||
2006年9月 | ㈱りゅうとう取締役 | ||||
2007年9月 | 琉球協同飼料㈱取締役 | ||||
2008年9月 | ㈱りゅうとう常務取締役 | ||||
2010年9月 | ㈱りゅうとう専務取締役 | ||||
2012年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 | 琉球協同飼料㈱監査役 ㈱りゅうとう代表取締役社長就任(現) 琉球協同飼料㈱取締役(現) ㈱那覇ミート取締役(現) ㈱丸協農産取締役(現) | ||||
取締役 | 吉原 一晶 (1968年6月7日) | 1992年4月 | 三井製糖㈱入社 | 注1 注3 | - |
2013年4月 | 同社砂糖営業本部関西営業部営業1課長 | ||||
2014年4月 | 同社シュガービジネス統括本部シュガー ビジネス推進部営業企画課長 | ||||
2017年4月 | 同社事業創造本部砂糖事業統括部長 | ||||
2018年7月 | 同社砂糖事業本部砂糖事業統括部長(現) | ||||
2018年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 長谷川 誠 (1974年9月30日) | 1997年4月 | 丸紅㈱入社 | 注1 注3 | - |
2014年7月 | 同社食品原料部食品原料第一課長 | ||||
2015年4月 | 丸紅上海会社 | ||||
2020年4月 | 丸紅㈱食品原料部部長代理(現) | ||||
2018年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 新垣 安弘 (1955年12月30) | 1999年9月 | 民主党沖縄県総支部連合会 | 注1 注3 | - |
2002年9月 | 東風平長議会議員 | ||||
2006年1月 | 八重瀬町議会議員 | ||||
2008年6月 | 沖縄県議会議員初当選(2期) | ||||
2018年2月 | 八重瀬町長就任(現在1期目)(現) | ||||
2019年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 渡嘉敷 靖 (1961年9月25日) | 1985年4月 | ㈱琉球銀行入社 | 注1 注3 | - |
2006年4月 | 同行普天間支店長 | ||||
2009年4月 | 株式会社OCS専務取締役 | ||||
2016年6月 | ㈱琉球銀行営業推進部長 | ||||
2017年4月 | 同行常務取締役(現) | ||||
2017年9月 2018年9月 | ㈱りゅうとう監査役 ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
取締役 | 上門 恒夫 (1966年1月13日) | 1998年8月 | 琉球協同飼料㈱入社 | 注1 注3 | - |
2009年9月 | 琉球協同飼料㈱取締役管理部長 | ||||
2013年9月 | 琉球協同飼料㈱常務取締役 | ||||
2017年9月 | ㈱丸協農産代表取締役 | ||||
2018年9月 | ㈱沖縄ホーメル常務取締役 | ||||
2019年9月 2020年9月 | 琉球協同飼料㈱代表取締役(現) ㈱りゅうとう取締役(現) |
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 宮里 哲 (1967年8月22日) | 1994年7月 | 座間味村役場採用 | 注1 注3 | - |
2006年4月 | 総務課係長 | ||||
2007年4月 | 総務・企画課係長 | ||||
2009年6月 | 座間味村長就任(4期目)(現) | ||||
2020年9月 | ㈱りゅうとう取締役(現) | ||||
監査役 | 城間 俊安 (1948年3月26日) | 1982年9月 | 南風原町議会議員初当選(4期) | 注2 注4 | - |
1990年4月 | 沖縄県PTA連合会副会長(2期) | ||||
1994年9月 | 南風原町議会議長就任 | ||||
1998年9月 | 南風原町長就任 | ||||
2004年9月 2018年9月 | ㈱りゅうとう取締役 ㈱りゅうとう監査役(現) | ||||
監査役 | 當山 司 (1963年4月5日) | 1986年4月 | ㈱琉球銀行入社 | 注2 注4 | - |
2010年6月 | 同行大道支店長 | ||||
2012年6月 | 同行首里支店長 | ||||
2013年6月 | ㈱OCS専務取締役 | ||||
2015年4月 | ㈱琉球銀行浦添支店長 | ||||
2017年6月 | 同行執行役員法人営業部長 | ||||
2019年7月 | ㈱人材派遣センターオキナワ代表取締役 社長(現) | ||||
2019年9月 | ㈱りゅうとう監査役(現) | ||||
合計 | 9名 | 13,732 |
注2.2019年9月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役吉原一晶、長谷川 誠、新垣安弘、渡嘉敷靖、上門恒夫、宮里 哲の6名は、社外取締役であります。
注4.監査役當山 司、城間俊安の2名は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ. 員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は6名(吉原一晶、長谷川誠、新垣安弘、渡嘉敷靖、上門恒夫、宮里 哲)、社外監査役は
2名(城間俊安、當山司)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は、取引関係等の特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役吉原一晶氏は、三井製糖㈱の砂糖事業本部砂糖事業統括部長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
社外取締役長谷川誠氏は、丸紅㈱の食品原料部部長代理であります。当社と同社との間に人的関係はなく、出
資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役新垣安弘氏は、八重瀬町の町長であります。当社と同町との間に人的関係はなく、出資があります
が、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役渡嘉敷靖氏は、㈱琉球銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及
び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役上門恒夫氏は、当社が34.7%出資している琉球協同飼料㈱の代表取締役社長でありますが、人的関
係や特別な利害関係はありません。
社外取締役宮里 哲氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役城間俊安氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役當山司氏は、㈱人材派遣センターオキナワの代表取締役社長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
ロ. 企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験、見識及び経理財務等
の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っております。選任するにあたり、独立性に関する基準
又は、方針を明文化していませんが、社外取締役および社外監査役とともに独立した立場から経営の意思決定に
有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00366] S100MHW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。