有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OIPN (EDINETへの外部リンク)
株式会社 仙台カントリークラブ 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 | 佐々木 昌 二 | 1939年11月21日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 菅 原 一 博 | 1946年1月24日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
専務取締役 支配人 | 武 田 敏 夫 | 1954年1月18日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 後 藤 久 幸 | 1941年10月21日生 |
| (注)3 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 | 鈴 木 繁 雄 | 1944年4月23日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||
取締役 コース管理部長 | 遊 佐 幸 藏 | 1956年6月9日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||
取締役 | 荒 川 滿 政 | 1950年1月29日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 加 藤 昇 | 1954年2月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||
監査役 | 増 子 敬 之 | 1957年5月7日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||
監査役 | 千 葉 信 博 | 1948年5月29日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||
計 | 10 |
(注) 1 取締役 後藤久幸、鈴木繁雄、荒川滿政は、社外取締役であります。
2 監査役 増子敬之、千葉信博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04639] S100OIPN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。