有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CO36
株式会社 DAホールディングス 役員の状況 (2017年12月期)
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 鬼木 康男 | 1967年1月10日生 | 1992年4月 | 株式会社出江建築事務所 | 2018年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | - |
1994年4月 | 石本建築事務所株式会社 | ||||||
2000年7月 | 株式会社クリード | ||||||
2002年2月 | レンドリース・ジャパン株式会社 | ||||||
2003年5月 | 日本GE株式会社 | ||||||
2008年6月 | ブロードリーチ・キャピタル・パートナーズ | ||||||
2008年12月 | ドイツ証券株式会社 | ||||||
2009年8月 | 株式会社東京スター銀行 | ||||||
2010年1月 | ドイツ証券株式会社 | ||||||
2012年4月 | HTLキャピタル・アドバイザーズ | ||||||
2014年11月 | 株式会社LCパートナーズ | ||||||
2016年10月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ (現 株式会社DAインベストメンツ) 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社DAホールディングス 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | - | 藤田 晃充 | 1969年6月18日生 | 1993年4月 | 西松建設株式会社 | 2018年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | - |
2002年10月 | 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 | ||||||
2005年11月 | 株式会社イントリーグ | ||||||
2008年7月 | 株式会社ロジコム(現 LCホールディングス株式会社) | ||||||
2009年1月 | 株式会社ファニチャープランニング 取締役 | ||||||
2015年2月 | ロジコムリアルエステート株式会社(現 株式会社LCリアルマネジメント)取締役 | ||||||
2017年4月 | ロジコムリアルエステート株式会社(現 株式会社LCリアルマネジメント) 代表取締役 (現任) | ||||||
2018年3月 | 株式会社DAホールディングス 取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 木原 信也 | 1974年2月22日生 | 1996年4月 | 奥村組土木興業株式会社 | 2018年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | - |
2003年6月 | キャピタルアドバイザーズ株式会社(現 ユニ・アジア・キャピタルジャパン株式会社) | ||||||
2004年8月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ | ||||||
2007年11月 | 株式会社ダヴィンチ・リアルティ 取締役 | ||||||
2010年1月 | シーズンズ・コンサルティング株式会社 代表取締役 | ||||||
2012年11月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | グロブナー・ファンドマネジメント・ジャパン・リミテッド(日本における代表者) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス(現 株式会社DAホールディングス) 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 西内 幸士 | 1968年11月14日生 | 1992年4月 | 東急不動産株式会社 | 2018年3月28日開催の定時株主総会から1年間 | - |
1999年10月 | 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) | ||||||
2006年4月 | パシフィックマネジメント株式会社 | ||||||
2008年4月 | 株式会社コロンブス | ||||||
2008年11月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ | ||||||
2009年4月 | 株式会社経営共創基盤 | ||||||
2011年6月 | 西内公認会計士事務所 代表(現任) | ||||||
2014年2月 | 株式会社アカウンティング・マネジメント・サービス 代表取締役(現任) | ||||||
2015年10月 | ラサールロジポート投資法人 監督役員(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス(現 株式会社DAホールディングス) 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ (現 株式会社DAインベストメンツ) 取締役(現任) | ||||||
監査役 | - | 藤本 竜哉 | 1962年4月17日生 | 1995年8月 | 株式会社ロジコム (現 LCホールディングス株式会社) | 2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間 | - |
2007年4月 | 株式会社ロジコム (現 LCホールディングス株式会社) 執行役員 | ||||||
2009年8月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ロジコム (現 LCホールディングス株式会社)監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社LCパートナーズ 監査役(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社LCレンディング 監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社ロジコム(現 LCホールディングス株式会社) 取締役監査等委員(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス (現 株式会社DAホールディングス) 監査役(現任) | ||||||
2016年4月 | ロジコム分割準備株式会社(現 株式会社ロジコム)監査役(現任) | ||||||
2017年10月 | 株式会社LCメディコム 監査役(現任) | ||||||
計 | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05227] S100CO36)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。