男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 足利 政春 | 1935年1月12日生 |
|
| | 1962年10月 | 三栄製玉として個人創業 | 1965年3月 | 株式会社三栄製玉(現 株式会社あじかん)設立と同時に代表取締役社長に就任 | 2001年1月 | 山東安吉丸食品有限公司設立と同時に董事長に就任 | 2005年5月 | 愛康食品(青島)有限公司設立と同時に董事長に就任(現任) | 2010年4月 | 当社取締役会長に就任(現任) |
| (注)4 | 0 |
取締役社長 (代表取締役) | | 中谷 登 | 1948年3月21日生 |
|
| | 1970年4月 | 高田食品株式会社入社 | 1977年4月 | 株式会社広島製玉(現 株式会社あじかん)入社 | 1986年3月 | 当社研究室課長 | 1986年12月 | 当社研究開発部長代理 | 1987年10月 | 当社研究開発部長 | 1989年9月 | 当社研究所長 | 1992年4月 | 当社技術本部研究所長 | 1993年6月 | 当社取締役に就任 | 1995年6月 | 当社技術本部長兼研究所長 | 1998年5月 | 当社常務取締役に就任 | 同 | 当社営業本部長兼商品部長 | 2000年4月 | 当社営業本部長 | 2002年6月 | 当社専務取締役に就任 | 2010年4月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | 2010年8月 | 山東安吉丸食品有限公司董事長に就任(現任) | 2012年4月 | 当社中国市場開発部長 | 2013年9月 | 味堪香港有限公司設立と同時に董事長に就任(現任) | 2014年5月 | 味堪(広州)餐飲管理有限公司設立と同時に董事長に就任(現任) |
| (注)4 | 22 |
取締役副社長 | | 足利 恵一 | 1964年12月26日生 |
|
| | 1988年4月 | 味の素株式会社入社 | 1995年10月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社柏営業所長 | 2004年4月 | 当社西日本営業部次長 | 2004年6月 | 当社取締役に就任 | 2009年4月 | 当社西日本営業部長 | 2012年4月 | 当社取締役副社長に就任(現任) |
| (注)4 | 28 |
専務取締役 | 生産本部長 | 白川 秀喜 | 1951年11月14日生 |
|
| | 1978年1月 | 株式会社広島製玉(現 株式会社あじかん)入社 | 1991年4月 | 当社製造部長 | 1994年3月 | 当社生産管理部長 | 1995年4月 | 当社外注管理部長 | 1995年7月 | 当社外注管理部長兼生産技術担当部長 | 1996年4月 | 当社外注管理部長兼生産技術部長 | 1997年6月 | 当社取締役に就任 | 同 | 当社生産副本部長 | 1998年4月 | 当社生産本部長 | 1998年5月 | 当社生産本部長兼生産管理部長 | 2000年4月 | 当社生産本部長 | 2002年2月 | 当社生産本部長兼生産管理部長 | 2004年4月 | 当社生産本部長(現任) | 2008年6月 | 当社常務取締役に就任 | 2012年4月 | 当社専務取締役に就任(現任) |
| (注)4 | 13 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 営業本部長 | 松岡 宣明 | 1955年5月11日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 1991年4月 | 当社販売企画課長 | 1992年4月 | 当社営業企画部長代理 | 1993年2月 | 当社第二営業部次長 | 1994年10月 | 当社第二営業部長 | 1996年6月 | 当社取締役に就任 | 2000年4月 | 当社東日本エリア統括部長兼チェーン統括部長 | 2002年6月 | 当社営業本部長兼東日本エリア統括部長兼チェーン統括部長 | 2002年11月 | 当社営業本部長(現任) | 2008年6月 | 当社常務取締役に就任(現任) |
| (注)4 | 8 |
常務取締役 | 研究開発 センター長 兼研究部長 | 豊田 太 | 1955年4月29日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 1994年3月 | 当社広島工場長 | 1997年4月 | 当社鳥栖工場長 | 2000年4月 | 当社生産管理部長 | 2001年6月 | 当社執行役員 | 2003年4月 | 山東安吉丸食品有限公司出向、 同公司総経理 | 2008年4月 | 当社研究開発センター長(現任) | 2008年6月 | 当社取締役に就任 | 2013年2月 | 当社開発部長 | 2013年4月 | 当社常務取締役に就任(現任) | 同 | 当社研究部長兼開発部長 | 2015年4月 | 当社研究部長(現任) |
| (注)4 | 6 |
取締役 | ごぼう事業推進室長 | 江角 知厚 | 1959年3月21日生 |
|
| | 1987年3月 | 当社入社 | 2000年4月 | 当社総務部長 | 2001年6月 | 当社執行役員 | 2002年4月 | 当社人事総務部長 | 2003年4月 | 当社業務推進本部長 | 2008年6月 | 当社取締役に就任(現任) | 2009年4月 | 当社業務推進本部長兼社長室長 | 2009年7月 | 当社社長室長 | 2011年4月 | 当社ごぼう茶事業推進室長兼社長室長 | 2012年4月 | 当社ごぼう事業推進室長(現任) | 同 | 株式会社あじかんアグリファーム設立と同時に代表取締役社長に就任(現任) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | 業務推進本部長兼経営管理部長 | 樋口 研治 | 1954年3月7日生 |
|
| | 2002年2月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社経理システム部長 | 2008年6月 | 当社執行役員 | 2009年4月 | 当社経営管理部長 | 2009年7月 | 当社業務推進本部長兼経営管理部長(現任) | 2010年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注)4 | 4 |
取締役 | 東日本営業部長 | 玉井 浩 | 1957年6月25日生 |
|
| | 1978年5月 | 当社入社 | 2002年11月 | 当社東日本エリア統括部長 | 2003年4月 | 当社東日本営業部長(現任) | 2006年6月 | 当社執行役員 | 2012年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | 西日本営業部長 | 足利 直純 | 1968年5月16日生 |
|
| | 1998年10月 | 当社入社 | 2010年4月 | 当社商品企画部長 | 2012年4月 | 当社執行役員 | 同 | 当社西日本営業部長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注)4 | 28 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 川平 伴勅 | 1950年10月28日生 |
|
| | 1973年4月 | 株式会社広島銀行入行 | 2005年6月 | 同行取締役 | 2007年6月 | 同行常務取締役 | 2009年6月 | 同行専務取締役 | 2012年6月 | 一般社団法人ひろぎん経済研究所理事長 | 2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注)5 | - |
常勤監査役 | | 原本 学 | 1955年4月29日生 |
|
| | 2003年2月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社監査室長 | 2015年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) |
| (注)6 | 2 |
監査役 | | 山本 英雄 | 1960年6月17日生 |
|
| | 1987年4月 | 弁護士登録 | 1990年4月 | 加藤・山本法律事務所開業(現在) | 1994年6月 | 当社監査役に就任(現任) |
| (注)6 | - |
監査役 | | 稲葉 琢也 | 1955年11月26日生 |
|
| | 1979年4月 | 株式会社広島銀行入行 | 2006年4月 | 同行金融商品営業部長 | 2009年4月 | 広島県中小企業再生支援協議会 統括責任者 | 2012年10月 | 株式会社広島ベンチャーキャピタル代表取締役 | 2015年6月 | 当社監査役に就任(現任) |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 127 |
(注)1.取締役副社長 足利 恵一は取締役会長 足利 政春の長男であり、取締役 足利 直純は取締役会長 足利 政春の次男であります。
2.取締役 川平 伴勅は、社外取締役であります。
3.監査役 山本 英雄および稲葉 琢也は、社外監査役であります。
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、生産本部副本部長兼生産管理部長兼生産技術部長 沖 浩志、人事総務部長 澄田 千稔で構成されております。