有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDF8
株式会社さくらケーシーエス 役員の状況 (2018年3月期)
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) 兼 社長執行役員 | - | 神 原 忠 明 | 1961年 4月1日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (代表取締役) 兼 専務執行役員 | 経営管理本部長 | 正 木 和 彦 | 1956年 11月11日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 兼 専務執行役員 | 産業ソリューション事業部長 | 横 﨑 富美生 | 1960年 1月16日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 兼 常務執行役員 | 金融ソリューション事業部長 | 扇 隆 彦 | 1957年 11月21日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 兼 常務執行役員 | 経営企画部長兼 経営企画部広報室長 | 友 石 敏 也 | 1960年 11月28日生 |
| (注)4 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (社外役員) | 瀧 川 博 司 | 1933年 4月27日生 |
| (注)4 | 25 | |||||||||||||||||||||
取締役 (社外役員) | 乗 鞍 良 彦 | 1952年 5月1日生 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 松 田 博 治 | 1957年 2月3日生 |
| (注)5 | 3 | |||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 松 山 康 孝 | 1958年 11月12日生 |
| (注)7 | 2 | |||||||||||||||||||||
監査役 (社外役員) | 新 尚 一 | 1941年 11月21日生 |
| (注)6 | 9 | |||||||||||||||||||||
監査役 (社外役員) | 宮 野 敏 明 | 1951年 8月6日生 |
| (注)8 | - | |||||||||||||||||||||
計 | 58 |
(注) 1 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役兼任は除く)は以下の14名であります。
役職 | 氏名 | 担当 |
上席執行役員 | 境 弘 道 | アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長 |
上席執行役員 | 菊 谷 欣 也 | 業務管理本部長 兼 品質管理部長 |
上席執行役員 | 岩 見 直 樹 | 公共ソリューション事業部長 |
上席執行役員 | 小野寺 正 彦 | システム事業部長 |
上席執行役員 | 白 川 利 彦 | 事業推進本部長 |
執行役員 | 京 田 英 彦 | 戦略ビジネス事業部長 |
執行役員 | 平 山 伸 一 | 産業ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 西 上 俊 哉 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 能 登 知 人 | 産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長 |
執行役員 | 岡 本 聡 | 情報システム部長 兼 情報システム部情報システム開発室長 |
執行役員 | 山 岸 健一郎 | 東京産業営業部長 |
執行役員 | 岩 倉 是 広 | 人事部長 |
執行役員 | 河 西 均 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 山 口 勝 | アウトソーシング事業部副事業部長 |
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
永原憲章 | 1951年 7月18日生 | 1984年4月 | 弁護士登録 | (注) | - |
原田法律事務所入所 | |||||
1988年10月 | 原田法律事務所を承継 | ||||
1996年4月 | 江戸町法律事務所と改称 | ||||
2007年1月 | 神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任) | ||||
2007年6月 | 日工株式会社社外監査役 | ||||
2015年6月 | 同 社外取締役(現任) |
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05090] S100DDF8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。