有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056RO
株式会社たけびし 役員の状況 (2015年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役森 日出樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役広瀬 裕、飯塚丈志の両氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者である監査役柳田雅英氏の残任期間である、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、
提出日(2015年6月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2015年3月末現在の実質株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
① 補欠監査役益川教雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
9.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員9名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 | 岩田 武久 | 1945年1月27日生 |
| (注) 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 藤原 宏之 | 1952年6月24日生 |
| (注) 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員技術本部長 | 髙瀬 和彦 | 1953年1月11日生 |
| (注) 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員経営推進室長 | 松木 明 | 1955年2月9日生 |
| (注) 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員社会・情通システム本部長 | 橋本 之博 | 1958年6月13日生 |
| (注) 3 | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員機電システム本部長 | 亀井 孝 | 1958年9月11日生 |
| (注) 3 | 13 | ||||||||||||||||||
取締役 | 執行役員経営戦略室長 | 小倉 勇 | 1959年7月11日生 |
| (注) 3 | 15 | ||||||||||||||||||
取締役 | 森 日出樹 | 1960年4月20日生 |
| (注) 3 | - | |||||||||||||||||||
常勤監査役 | 稲荷 賢 | 1954年8月5日生 |
| (注) 4 | 12 | |||||||||||||||||||
監査役 | 広瀬 裕 | 1952年2月21日生 |
| (注) 5 | - | |||||||||||||||||||
監査役 | 飯塚 丈志 | 1963年2月9日生 |
| (注) 6 | - | |||||||||||||||||||
計 | 128 |
(注)1.取締役森 日出樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役広瀬 裕、飯塚丈志の両氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者である監査役柳田雅英氏の残任期間である、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、
提出日(2015年6月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2015年3月末現在の実質株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
酒井 進 | 1949年8月31日生 |
| 11 | ||||||||||||||
益川 教雄 | 1949年1月2日生 |
| - | ||||||||||||||
計 | 11 |
② 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
9.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員9名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
役職名 | 氏名 |
常務執行役員大阪支店長 | 小山 豊 |
執行役員滋賀支店長 | 竹中 秀夫 |
執行役員電子デバイス本部長兼 TAKEBISHI EUROPE B.V.President | 西田 正憲 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02851] S10056RO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。