有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007U4S
株式会社よみうりランド 役員の状況 (2016年3月期)
男性17名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | ─ | 関 根 達 雄 | 1949年4月17日生 | 1972年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | 352 |
1994年6月 | 同社社長室調査部長 | ||||||
1998年6月 | 同社経理局資材部長 | ||||||
2002年7月 | 株式会社読売新聞東京本社編集局経済部長 | ||||||
2004年6月 | 同社執行役員制作局長 | ||||||
2006年5月 | 当社顧問 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役管財部担当 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 株式会社読売新聞グループ本社取締役(現) | ||||||
当社代表取締役会長(現) | |||||||
代表取締役社長 | ─ | 上 村 武 志 | 1947年1月19日生 | 1972年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | 12 |
2002年1月 | 同社編集局政治部長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社読売新聞東京本社編集局次長 | ||||||
2003年9月 | 同社論説委員会副委員長 | ||||||
2008年6月 | 学校法人読売理工学院理事長 | ||||||
2011年6月 | 学校法人文化学院理事長 | ||||||
2014年2月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 株式会社よみうりサポートアンドサービス代表取締役会長(現) | ||||||
よみうりスポーツ株式会社代表取締役社長(現) | |||||||
よみうり開発株式会社代表取締役社長(現) | |||||||
当社代表取締役社長(現) | |||||||
取締役 副社長 | 経営企画室、 管財部担当 | 土 方 功 | 1951年10月29日生 | 1975年4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注)3 | 14 |
2002年6月 | 株式会社三井住友銀行本店営業第五部長 | ||||||
2004年6月 | 若築建設株式会社執行役員 | ||||||
2005年10月 | 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構企画部長 | ||||||
2008年4月 | 当社顧問 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役総務部担当 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役経営企画室、カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部担当 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役経営企画室、新規事業推進室、管財部担当 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役副社長経営企画室、管財部担当(現) | ||||||
専務取締役 | 遊園地事業本部担当 | 谷 矢 哲 夫 | 1949年9月27日生 | 1974年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | 10 |
2006年3月 | 株式会社読売新聞東京本社事業局次長 | ||||||
2008年6月 | 株式会社報知新聞社事業局長 | ||||||
2009年2月 | 当社顧問 | ||||||
2009年6月 | 当社上席執行役員ランド事業部担当 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役ランド事業部担当 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役遊園地事業部、健康関連事業部担当 | ||||||
2014年6月 | 当社専務取締役遊園地事業部担当 | ||||||
2015年7月 | 当社専務取締役遊園地事業本部担当(現) | ||||||
専務取締役 | 総務部担当 | 小 飯 塚 稔 | 1953年2月10日生 | 1975年4月 | 三井信託銀行株式会社入行 | (注)3 | 17 |
2003年7月 | 中央三井信託銀行株式会社不動産営業部付担当部長 | ||||||
2003年9月 | 当社社長室付担当部長 | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員社長室担当 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役管財部担当 | ||||||
2010年6月 | 株式会社よみうりサポートアンドサービス代表取締役社長(現) | ||||||
当社常務取締役管財部担当 | |||||||
2014年6月 | 当社専務取締役総務部担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務取締役 | カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部、ゴルフ関連事業統括室担当 | 小 山 興 志 | 1954年12月20日生 | 1978年4月 | 三井信託銀行株式会社入行 | (注)3 | 7 |
2001年4月 | 中央三井信託銀行株式会社大森支店長 | ||||||
2005年10月 | 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構施設第一部開発第一グループ担当部長 | ||||||
2009年8月 | 同機構管理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社上席執行役員カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部副担当 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部担当 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部担当 | ||||||
2016年6月 | よみうりスポーツ株式会社代表取締役専務取締役(現) | ||||||
よみうり開発株式会社代表取締役専務取締役(現) | |||||||
当社専務取締役カントリークラブ事業部、ゴルフ倶楽部事業部、ゴルフ関連事業統括室担当(現) | |||||||
常務取締役 | 経理部担当 | 久米沢 賢 尚 | 1954年6月21日生 | 1980年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | ─ |
2002年12月 | 株式会社読売新聞東京本社経理局監査部長 | ||||||
2004年7月 | 同社経理局経理部長 | ||||||
2007年7月 | 同社経理局次長 | ||||||
2014年6月 | 株式会社読売新聞グループ本社常勤監査役 株式会社読売新聞東京本社常勤監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社顧問 | ||||||
当社常務取締役経理部担当(現) | |||||||
常務取締役 | 川崎競馬事業部、船橋競馬事業部担当 | 中 村 博 | 1959年7月24日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2005年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2007年7月 | 当社社長室長 | ||||||
2009年1月 | 当社船橋競馬事業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員船橋競馬事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員船橋競馬事業部担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役川崎競馬事業部、船橋競馬事業部、船橋オートレース事業部担当 | ||||||
2016年6月 | 当社常務取締役川崎競馬事業部、船橋競馬事業部担当(現) | ||||||
取締役 | 健康関連事業部担当、遊園地事業本部副担当 | 小 林 道 高 | 1960年9月18日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2005年4月 | 当社管財部長 | ||||||
2009年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員経営企画室長兼管財部長 | ||||||
2012年6月 | 当社上席執行役員管財部担当、新規事業推進室副担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役健康関連事業部担当、遊園地事業部副担当 | ||||||
2015年7月 | 当社取締役健康関連事業部担当、遊園地事業本部副担当(現) | ||||||
取締役 | ─ | 中 保 章 | 1938年7月23日生 | 1961年4月 | 株式会社読売新聞社入社 | (注)3 | 24 |
1996年6月 | 株式会社読売新聞大阪本社取締役編集局長 | ||||||
1996年12月 | 当社顧問 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2001年6月 | 株式会社よみうり(現在名、株式会社読売巨人軍)監査役(現) | ||||||
2002年7月 | 株式会社読売新聞東京本社監査役(現) | ||||||
2004年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2006年4月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役最高顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ─ | 渡 邉 恒 雄 | 1926年5月30日生 | 1991年5月 | 株式会社読売新聞社代表取締役社長・主筆 | (注)3 | ― |
1991年6月 | 日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)取締役(現) | ||||||
1992年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2004年1月 | 株式会社読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆 | ||||||
2005年6月 | 株式会社読売巨人軍代表取締役会長 | ||||||
2009年6月 2012年10月 | 同社取締役会長 日本テレビ放送網株式会社取締役(現) | ||||||
2016年6月 | 株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | ─ | 加 藤 奐 | 1939年7月18日生 | 1989年6月 | 京王帝都電鉄株式会社取締役 | (注)3 | 5 |
1993年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1998年6月 | 株式会社京王プラザホテル代表取締役社長 | ||||||
2002年6月 | 京王電鉄株式会社代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2009年6月 | 京王電鉄株式会社代表取締役会長 | ||||||
2015年6月 | 同社取締役相談役(現) | ||||||
取締役 | ─ | 大久保 好 男 | 1950年7月8日生 | 2009年6月 | 株式会社読売新聞東京本社取締役メディア戦略局長 | (注)3 | ― |
2010年6月 | 日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)取締役執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社代表取締役社長執行役員 | ||||||
株式会社読売新聞グループ本社取締役(現) | |||||||
株式会社読売巨人軍取締役(現) | |||||||
株式会社読売新聞東京本社監査役(現) | |||||||
2012年10月 | 日本テレビホールディングス株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
日本テレビ放送網株式会社代表取締役社長執行役員(現) | |||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
監査役 (常勤) | ─ | 小 林 利 光 | 1956年1月5日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
2002年10月 | 当社経理部長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員経理部担当 | ||||||
2009年6月 | 当社上席執行役員経理部担当 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役経理部担当 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ─ | 濵 邦 久 | 1934年12月2日生 | 1966年6月 | 東京地検検事 | (注)4 | ― |
1991年12月 | 法務省刑事局長 | ||||||
1993年12月 | 法務事務次官 | ||||||
1996年1月 | 東京高検検事長 | ||||||
1997年12月 | 弁護士登録 | ||||||
2001年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ─ | 児 玉 幸 治 | 1934年5月9日生 | 1989年6月 | 通商産業事務次官 | (注)4 | ― |
1993年6月 | 商工組合中央金庫理事長 | ||||||
2001年7月 | 財団法人日本情報処理開発協会会長 | ||||||
2007年11月 | 一般財団法人機械システム振興協会会長(現) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ─ | 岡 田 明 重 | 1938年4月9日生 | 1997年6月 | 株式会社さくら銀行取締役頭取 | (注)4 | ― |
2001年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役会長 | ||||||
2002年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長兼株式会社三井住友銀行取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 株式会社三井住友銀行特別顧問 | ||||||
2010年4月 | 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 457 |
(注) 1 取締役渡邉恒雄、加藤 奐及び大久保好男は、社外取締役であります。
2 監査役濵 邦久、児玉幸治及び岡田明重は、社外監査役であります。
3 当該取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当該監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、顧問及び執行役員制度を導入しております。顧問及び執行役員は以下のとおりであります。
特別顧問 | 遊園地事業本部担当 | 尾崎和典 |
上席執行役員 | よみうり開発株式会社専務取締役 | 浦田和慶 |
執行役員 | カントリークラブ事業部長 | 今泉正浩 |
執行役員 | ゴルフ倶楽部事業部長 | 梅渓通生 |
執行役員 | 総務部長 | 町田茂樹 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04602] S1007U4S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。