有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003ODG
株式会社アスコット 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 社長 | CEO 兼営業本部長 | 加賀谷愼二 | 1971年 2月28日生 | 1994年4月 ㈲エスケイスクウェア設立 代表取締役 1996年12月 ㈱ピースオブマインド入社 1999年4月 当社設立 代表取締役社長 2002年7月 ㈱アスコットレント(現㈱アスコット・アセット・コンサルティング)取締役(現任) 2005年3月 ㈲加賀谷インベストメント設立 代表取締役(現任) 2006年4月 日本住宅建設産業厚生年金基金代議員(現任) 2007年6月 当社代表取締役社長執行役員CEO 2008年5月 日本住宅建設産業関東協同組合理事(現任) 2009年10月 当社代表取締役社長執行役員CEO兼事業推進本部長 2010年5月 社団法人日本住宅建設産業協会(現一般社団法人全国住宅産業協会)理事(現任) 2011年11月 当社代表取締役社長執行役員CEO 2014年10月 当社代表取締役社長執行役員CEO兼営業本部長 2014年12月 当社代表取締役社長CEO兼営業本部長(現任) | (注)4 | 3,680,500 |
代表取締役 会長 | - | 中井川俊一 | 1963年 4月16日生 | 1988年4月 ワールド証券㈱(現㈱SBI証券)入社 1996年6月 ㈱エイチ・アイ・エス入社 1999年2月 スカイマークエアラインズ㈱(現スカイマーク㈱)経営企画室長 2002年3月 同社社長室長 2002年9月 ㈱バリュークリエーション(現エイチ・エス・アシスト㈱)専務取締役 2004年3月 同社代表取締役社長 2007年2月 エイチ・エス証券㈱(現澤田ホールディング㈱)取締役 2007年6月 エイチ・エス証券㈱専務取締役 澤田ホールディングス㈱常務取締役(現任) 2007年11月 エイチ・エス証券㈱代表取締役専務 2008年1月 H.S.International(Asia)Limited取締役(現任) 2008年2月 ラオックス㈱取締役 2009年11月 エイチ・エス証券㈱代表取締役社長 2009年12月 当社取締役 2013年1月 エイチ・エス証券㈱取締役 2013年1月 当社代表取締役会長(現任) 2014年6月 ㈱外為どっとコム取締役(現任) | (注)4 | - |
取締役 | 企画開発部管掌 | 濱﨑 拓実 | 1968年 3月3日生 | 1992年4月 ㈱川崎製鉄入社 1998年8月 ㈱ロフアンドエイ建築設計事務所入所 2000年4月 当社入社企画部長 2006年12月 当社取締役企画部長 2007年6月 当社取締役執行役員企画部長 2009年1月 当社取締役執行役員企画建設部管掌 2009年2月 ㈱アスコットコミュニティ(現㈱アスコット・アセット・コンサルティング) 代表取締役社長(現任) 2009年10月 当社取締役執行役員事業推進本部企画開発部長 2011年11月 当社取締役執行役員企画開発部長 2012年7月 当社取締役執行役員企画開発部管掌 2014年12月 当社取締役企画開発部管掌(現任) | (注)4 | 26,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | アセットソリューション部長 | 中村 政義 | 1968年 5月16日生 | 1993年5月 前澤建築事務所入所 1994年10月 ㈱アーバンウェアー入社 2001年6月 ユナイテッド不動産㈱入社 2005年6月 同社取締役 2006年6月 同社代表取締役 2008年5月 日本住宅産業関東協同組合理事 2012年7月 C.I.O㈱代表取締役(現任) 2012年8月 当社入社社長室長兼アセットソリューション部長 2012年11月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) 2012年12月 当社取締役執行役員社長室長兼アセットソリューション部長 2013年10月 当社取締役執行役員アセットソリューション部長 2014年12月 当社取締役営業本部アセットソリューション部長(現任) | (注)4 | - |
取締役 | - | 熊谷 聖一 | 1952年 2月4日生 | 1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1995年1月 ㈱日本経営合理化協会事業団入社 2001年4月 同事業団事務局長 2002年1月 ㈱やすらぎ監査役 2004年8月 ㈱YUTORI債権回収監査役 2005年8月 当社監査役 2007年4月 ㈱日本経営合理化協会事業団専務理事 2010年4月 ㈱やすらぎ(現㈱カチタス)取締役(現任) 2013年4月 ㈱日本経営合理化協会事業団経営研究所所長(現任) 2013年5月 ㈱荻野屋取締役(現任) 2014年12月 当社取締役(現任) | (注)4 | 3,600 |
常勤 監査役 | - | 有馬 正樹 | 1940年 11月4日生 | 1959年3月 ㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社 1980年8月 同社取締役建築本部長 1987年6月 同社取締役東関東支店長 1988年7月 ㈱長谷工コミュニティ常務取締役 1993年4月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役社長 2001年6月 同社顧問 2004年9月 ㈱アスコットコミュニティ監査役(現㈱アスコット・アセット・コンサルティング)(現任) 2005年8月 当社監査役(現任) | (注)5 | 12,000 |
監査役 | - | 有賀 元彦 | 1952年 11月30日生 | 1975年4月 ㈱東武百貨店入社 2003年5月 同社取締役商品政策室室長 2008年9月 同社常務取締役船橋店店長 2010年5月 同社代表取締役専務営業本部長 2013年6月 ㈱有賀オフィス設立 代表取締役(現任) 2013年12月 当社監査役(現任) | (注)5 | - |
監査役 | - | 吉田 修平 | 1952年 6月19日生 | 1982年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会 1986年4月 吉田修平法律事務所代表弁護士(現任) 1994年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2007年12月 政策研究大学院大学客員教授(現任) 2008年2月 ビジネス会計人クラブ㈱監査役(現任) 2009年9月 ㈱エム・エイチ・グループ監査役(現任) 2010年5月 特定非営利活動法人首都圏定期借地借家権推進機構副理事長(現任) 2013年1月 野村不動産マスターファンド投資法人監督役員(現任) 2013年4月 一般財団法人高齢者住宅財団評議員(現任) 2013年9月 一般財団法人日本相続学界副会長(現任) 2014年5月 公益社団法人日本不動産学会理事(現任) 2014年12月 当社監査役(現任) | (注)6 | - |
計 | 3,722,100 |
2.常勤監査役有馬正樹、監査役有賀元彦及び吉田修平は、社外監査役であります。
3.加賀谷愼二の所有株式数の内訳は、本人名義の所有株式3,320,500株、加賀谷愼二が代表取締役を務めている㈲加賀谷インベストメントの名義の所有株式360,000株であります。
4.取締役の任期は、2014年12月17日開催の定時株主総会の終結後1年間であります。
5.監査役の任期は、2011年12月15日開催の定時株主総会の終結後4年間であります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2011年12月15日開催の定時株主総会の終結後4年間であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21391] S1003ODG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。