有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AGJW
株式会社アバールデータ 役員の状況 (2017年3月期)
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 広 光 勲 | 1959年2月14日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)3 | 38,800 | |
2003年4月 | 当社ソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2005年6月 | 当社取締役ソフトウェア開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2009年7月 | 当社取締役技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
2011年4月 | 当社取締役第一開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役第一開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2013年6月 | 株式会社アバール長崎取締役(現) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業部ゼネラルマネジャー | 仲 山 典 邦 | 1960年5月25日生 | 1995年3月 | 当社入社 | (注)3 | 31,200 |
2003年4月 | 当社技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
2007年6月 | 当社取締役技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
2009年7月 | 当社取締役営業部ゼネラルマネジャー | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役営業部ゼネラルマネジャー(現) | ||||||
常務取締役 | 生産統括担当兼管理本部長、財務担当 | 菊 地 豊 | 1960年7月30日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)3 | 37,400 |
2003年4月 | 当社製造技術部ゼネラルマネジャー | ||||||
2005年4月 | 当社製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
2007年6月 | 当社取締役製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役製造部ゼネラルマネジャー | ||||||
2014年7月 | 当社常務取締役生産管理部ゼネラルマネジャー | ||||||
2015年7月 | 当社常務取締役生産統括担当 | ||||||
2016年4月 | 当社常務取締役生産統括担当兼管理本部長、財務担当(現) | ||||||
取締役 | 第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー | 岩 本 直 樹 | 1974年5月3日生 | 1996年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,100 |
2011年4月 | 当社第一開発部2グループマネジャー | ||||||
2013年7月 | 当社第一開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2017年4月 | 当社第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー | ||||||
2017年6月 | 当社取締役第一開発部ゼネラルマネジャー兼第二開発部ゼネラルマネジャー(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | 大 塚 忠 彦 | 1961年3月27日生 | 1986年11月 | 当社入社 | (注)4 | 10,700 | |
2005年4月 | 当社生産管理部ゼネラルマネジャー | ||||||
2014年6月 | 株式会社アバール長崎監査役(現) | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 金 子 健 紀 | 1964年11月9日生 | 1992年6月 | 公認会計士荒井会計事務所勤務公認会計士 | (注)4 | 7,500 | |
1998年6月 | 当社監査役 | ||||||
1999年5月 | 金子公認会計士事務所開設所長(現) | ||||||
2004年6月 | 株式会社アバール長崎監査役 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 金 澤 健 一 | 1954年3月12日生 | 1976年4月 | 日本光学工業株式会社入社 | (注)4 | - | |
2008年6月 | 株式会社ニコン執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 129,700 |
(注) 1 2017年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 金子健紀及び金澤健一は、社外取締役であります。
3 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01993] S100AGJW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。