有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AG88
株式会社アルゴグラフィックス 役員の状況 (2017年3月期)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%) (2017年6月16日現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 | 会 長 執行役員 (CEO) | 藤澤 義麿 | 1942年10月8日生 | 1965年4月 | 日本レミントン・ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 | (注3) | 294 |
1985年4月 | 当社 入社 | ||||||
1985年9月 | 当社 取締役 | ||||||
1988年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
1992年3月 | 当社 専務取締役 | ||||||
1999年6月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
2000年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2001年10月 | ㈱アルゴシステムサポート代表取締役社長 | ||||||
2002年12月 | ㈱アルゴビジネスサービス代表取締役社長 | ||||||
2004年12月 | ㈱PLMジャパン代表取締役会長(現任) | ||||||
2006年7月 | ㈱HPCソリューションズ代表取締役会長(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社 代表取締役会長(CEO)(現任) | ||||||
2008年9月 | ㈱ヒューリンクス代表取締役会長兼社長 (現任) | ||||||
2011年3月 | ㈱ISS北海道代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | ㈱アルゴビジネスサービス代表取締役会長 | ||||||
2014年10月 | ㈱AIS北海道代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱アルゴビジネスサービス代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
2016年4月 | ㈱CAD SOLUTIONS代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | 社 長 執行役員 (COO) | 尾崎 宗視 | 1965年3月25日生 | 1989年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 | (注3) | 7 |
2002年1月 | 当社 出向 | ||||||
2005年4月 | 当社 入社 | ||||||
2010年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社 取締役常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 当社 取締役社長執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 代表取締役社長執行役員(COO) (現任) | ||||||
取締役 | 副 社 長 執行役員 ソリュー ション 本部長 | 中井 隆憲 | 1952年7月21日生 | 1976年4月 | 日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱) 入社 | (注3) | 10 |
1984年6月 | ㈱アルゴ21 入社 | ||||||
2001年4月 | 同社 執行役員プロダクト事業本部長 | ||||||
2003年10月 | 当社 入社 | ||||||
2004年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役常務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常 務 執行役員 技術本部長 | 石川 清志 | 1962年4月24日生 | 1986年6月 | 当社 入社 | (注3) | 8 |
1999年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
2014年4月 | 当社 取締役常務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 常 務 執行役員 中部・ 西日本 統括部長 | 藤森 武史 | 1956年1月27日生 | 1985年2月 | ㈱アルゴ21 入社 | (注3) | 3 |
1999年4月 | 当社 入社 | ||||||
1999年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常 務 執行役員 管理本部長 | 長谷部 邦雄 | 1959年4月24日生 | 1984年4月 | 伯東㈱ 入社 | (注3) | 2 |
2006年10月 | 伯東インフォメーションテクノロジー㈱ 転籍 | ||||||
2008年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2010年5月 | 当社 入社 | ||||||
2010年8月 | ㈱ヒューリンクス 転籍 | ||||||
2011年4月 | 同社 取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役常務執行役員(現任) |
取締役 | 執行役員 先端技術 研究所 副所長 | 猪塚 武美 | 1961年3月23日生 | 1990年2月 | 松下電器産業㈱ 入社 | (注3) | 2 |
2002年1月 | 当社 入社 | ||||||
2013年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 福永 哲弥 | 1960年2月1日生 | 1983年4月 | 日本長期信用銀行 入行 | (注4) | - | |
1999年10月 | チェースマンハッタン銀行 入行 | ||||||
2000年6月 | ライコスジャパン㈱ CFO | ||||||
2002年12月 | 住商エレクトロニクス㈱ 入社 | ||||||
2003年2月 | 同社 取締役常務執行役員 経営支援本部長 | ||||||
2005年4月 | 住商情報システム㈱(現SCSK㈱) 執行役員経営改革担当 | ||||||
2005年6月 | 同社 取締役執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 同社 取締役専務執行役員 | ||||||
2017年4月 | 同社 取締役執行役員CFO(現任) | ||||||
取締役 | 加藤 俊彦 | 1951年3月6日生 | 1973年4月 | 日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱) 入社 | (注3) | 1 | |
2001年7月 | 同社 執行役員エンジニアリング営業本部長 | ||||||
2005年7月 | 同社 常務執行役員サービスインダストリ事業部長 | ||||||
2012年4月 | ㈱日比谷コンピュータシステム 顧問 | ||||||
2012年6月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2016年7月 | ㈱HCSホールディングス 代表取締役副社長(現任) | ||||||
2017年4月 | ㈱日比谷コンピュータシステム 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 井戸 理恵子 | 1964年7月29日生 | 1987年4月 | ㈱リクルート・フロムエー(現㈱リクルートジョブズ)入社 | (注3) | - | |
1995年4月 | ㈱計算流体力学研究所 入社 | ||||||
2006年4月 | 多摩美術大学芸術学部 非常勤講師 (現任) | ||||||
2014年12月 | ゆきすきのくに合同会社 代表社員 (現任) | ||||||
アトモスフィア・デザイン合同会社 代表社員(現任) | |||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常 勤 監査役 | 中村 隆夫 | 1951年6月27日生 | 1974年4月 | 小野田セメント㈱ 入社 | (注5) | - | |
1977年10月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 | ||||||
2003年6月 | ニイウス㈱ 入社 | ||||||
2005年1月 | 当社 入社 | ||||||
2005年4月 | 当社 執行役員管理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 小島 武雄 | 1945年8月25日生 | 1969年4月 | 日本電信電話公社(現NTT㈱)入社 | (注5) | 2 | |
1988年1月 | 同社 データ通信事業本部金融事業部 営業統括部長 | ||||||
1997年6月 | ㈱NTTデータ 取締役人事部長 | ||||||
2001年6月 | 同社 常務取締役総務部長 | ||||||
2003年6月 | ㈱NTTデータシステムズ 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | NTTデータソフィア㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | ㈱NTTデータ 監査役(常勤) | ||||||
2011年6月 | 同社 監査役(非常勤) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 藤井 孝藏 | 1951年10月17日生 | 1980年7月 | 日本学術振興会 奨励研究員 | (注5) | - | |
1981年10月 | NASA Ames研究所 National Research Council研究員 | ||||||
1984年1月 | 東京大学工学部航空学科 助手 | ||||||
1985年4月 | 科学技術庁(現文部科学省)航空宇宙技術研究所 研究官 | ||||||
1987年7月 | 同 主任研究官 | ||||||
1988年3月 | 文部省(現文部科学省)宇宙科学研究所 助教授 | ||||||
1997年7月 | 同 教授 | ||||||
2003年10月 | 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授 | ||||||
2015年4月 | 東京理科大学工学部 教授(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 三木 正志 | 1952年5月5日生 | 1975年4月 | 山一證券㈱ 入社 | (注5) | - | |
1978年10月 | 西方事務所 入所 | ||||||
1980年1月 | ㈱システムハウスミルキーウェイ 取締役 | ||||||
1995年10月 | ㈱ミルキーウェイ(現弥生㈱) 代表取締役社長 | ||||||
1998年10月 | ㈱ユニシンク 代表取締役社長 | ||||||
2004年2月 | ㈱ミロク情報サービス 執行役員 | ||||||
2008年5月 | 関東ITソフトウェア健康保険組合 専務理事 | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
計 | 331 |
2 監査役小島武雄、藤井孝藏及び三木正志は、社外監査役であります。
3 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、石川清志、藤森武史、長谷部邦雄、猪塚武美、加藤俊彦及び井戸理恵子の任期は、2017年6月15日定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役福永哲弥の任期は、2016年6月16日定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村隆夫、小島武雄、藤井孝藏及び三木正志の任期は、2017年6月15日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、1999年6月以降、取締役会の経営判断の迅速化と活性化を図ると共に、事業の運営を円滑化するために執行役員制度を導入しております。執行役員数は15名であり、上記の表に執行役員として記載の7名の他、HPCシステム統括本部長、経営企画統括部長、中部・西日本PLM推進統括本部長、PLM開発統括本部長、中部・西日本S&S推進統括本部長、PLMシステムインテグレーション統括本部長、製造システム統括本部長、ハイテク産業システム統括本部長の8名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05018] S100AG88)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。