有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3LN
株式会社アルゴグラフィックス 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1 取締役福永哲弥、井戸理恵子及び伊藤徳一は、社外取締役であります。
2 監査役小島武雄、藤井孝藏及び三木正志は、社外監査役であります。
3 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、石川清志、藤森武史、長谷部邦雄、井戸理恵子及び伊藤徳一の任期は、2019年6月20日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役福永哲弥の任期は、2018年6月21日定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村隆夫、小島武雄、藤井孝藏及び三木正志の任期は、2017年6月15日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、1999年6月以降、取締役会の経営判断の迅速化と活性化を図ると共に、事業の運営を円滑化するために執行役員制度を導入しております。執行役員数は15名であり、上記の表に執行役員として記載の6名の他、先端技術研究所副所長、経営企画統括部長、PLM開発統括本部長、法務・ガバナンス統括部長、中部・西日本S&S統括本部長、ハイテク産業システム統括本部長、西日本営業統括部長、SI統括本部長、中部PLM統括部長の9名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役福永哲弥は、SCSK㈱(当社発行済株式の21.79%を保有)の取締役でありますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役井戸理恵子は、多摩美術大学美術学部非常勤講師、また、ゆきすきのくに合同会社及びアトモスフィア・デザイン合同会社代表社員でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役伊藤徳一は、ソニー及びそのグループ会社において業務執行者として勤務し、現在はソニーテクノクリエイト㈱の代表取締役でありますが、ソニーグループと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役小島武雄は、過去にNTT及びそのグループ会社において業務執行者、取締役、監査役として勤務しておりましたが、NTTグループと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役藤井孝藏は、過去に宇宙航空研究開発機構に在籍し、現在は東京理科大学工学部教授でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役三木正志は、過去に弥生㈱及び㈱ミロク情報サービスにおいて業務執行者及び取締役として勤務し、また関東ITソフトウェア健康保険組合専務理事に就任しておりましたが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的視点で、各々の会社経営、財務、業界に係わる知識・経験を活かした適時適切な発言・助言を行っております。独立性につきましては、当社と人的・資本・取引関係が無いことが望ましいと考えておりますが、当社の業容を良く理解していることも重要視しており、この観点から取引関係のある会社の出身者を招聘することもあります。この際には、当該取引先等退職後、相当年数を経過し、出身会社の意向による影響がないことを十分確認することとしております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現在取締役9名の内3名を社外取締役、監査役4名の内3名を社外監査役としており、さらに社外取締役2名と社外監査役3名を独立役員に選定しております。現行の選任状況が、当社の規模から見て、迅速な意思決定が可能でかつ外部からの経営監視機能が十分発揮できる体制と考えております。
社外取締役3名は、当社経営陣から独立した客観的視点で、会社役員や学識経験者としての豊富な知識と経験を活かし、取締役会の議案・審議等につき適時適切な発言・助言を行っております。
社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査基準及び監査計画に基づき、各監査役の業務分担を定めて取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査室及び内部統制室とは常に密接な連携をとり、活発な意見交換、改善提言を行うとともに、会計監査人から、四半期毎または随時に監査結果の報告を受け、意見交換等を行っております。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(2019年6月21日現在) |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会 長 執行役員 (CEO) | 藤澤 義麿 | 1942年10月8日生 |
| (注3) | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社 長 執行役員 (COO) | 尾崎 宗視 | 1965年3月25日生 |
| (注3) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 副 社 長 執行役員 ソリュー ション 本部長 | 中井 隆憲 | 1952年7月21日生 |
| (注3) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常 務 執行役員 技術本部長 | 石川 清志 | 1962年4月24日生 |
| (注3) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常 務 執行役員 中部・ 西日本 統括本部長 | 藤森 武史 | 1956年1月27日生 |
| (注3) | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 常 務 執行役員 管理本部長 | 長谷部 邦雄 | 1959年4月24日生 |
| (注3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 福永 哲弥 | 1960年2月1日生 |
| (注4) | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 井戸 理恵子 | 1964年7月29日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 伊藤 徳一 | 1958年9月13日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||||||
常 勤 監査役 | 中村 隆夫 | 1951年6月27日生 |
| (注5) | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 小島 武雄 | 1945年8月25日生 |
| (注5) | 2 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 藤井 孝藏 | 1951年10月17日生 |
| (注5) | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 三木 正志 | 1952年5月5日生 |
| (注5) | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 336 |
2 監査役小島武雄、藤井孝藏及び三木正志は、社外監査役であります。
3 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、石川清志、藤森武史、長谷部邦雄、井戸理恵子及び伊藤徳一の任期は、2019年6月20日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役福永哲弥の任期は、2018年6月21日定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村隆夫、小島武雄、藤井孝藏及び三木正志の任期は、2017年6月15日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、1999年6月以降、取締役会の経営判断の迅速化と活性化を図ると共に、事業の運営を円滑化するために執行役員制度を導入しております。執行役員数は15名であり、上記の表に執行役員として記載の6名の他、先端技術研究所副所長、経営企画統括部長、PLM開発統括本部長、法務・ガバナンス統括部長、中部・西日本S&S統括本部長、ハイテク産業システム統括本部長、西日本営業統括部長、SI統括本部長、中部PLM統括部長の9名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役福永哲弥は、SCSK㈱(当社発行済株式の21.79%を保有)の取締役でありますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役井戸理恵子は、多摩美術大学美術学部非常勤講師、また、ゆきすきのくに合同会社及びアトモスフィア・デザイン合同会社代表社員でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役伊藤徳一は、ソニー及びそのグループ会社において業務執行者として勤務し、現在はソニーテクノクリエイト㈱の代表取締役でありますが、ソニーグループと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役小島武雄は、過去にNTT及びそのグループ会社において業務執行者、取締役、監査役として勤務しておりましたが、NTTグループと当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役藤井孝藏は、過去に宇宙航空研究開発機構に在籍し、現在は東京理科大学工学部教授でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役三木正志は、過去に弥生㈱及び㈱ミロク情報サービスにおいて業務執行者及び取締役として勤務し、また関東ITソフトウェア健康保険組合専務理事に就任しておりましたが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的視点で、各々の会社経営、財務、業界に係わる知識・経験を活かした適時適切な発言・助言を行っております。独立性につきましては、当社と人的・資本・取引関係が無いことが望ましいと考えておりますが、当社の業容を良く理解していることも重要視しており、この観点から取引関係のある会社の出身者を招聘することもあります。この際には、当該取引先等退職後、相当年数を経過し、出身会社の意向による影響がないことを十分確認することとしております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現在取締役9名の内3名を社外取締役、監査役4名の内3名を社外監査役としており、さらに社外取締役2名と社外監査役3名を独立役員に選定しております。現行の選任状況が、当社の規模から見て、迅速な意思決定が可能でかつ外部からの経営監視機能が十分発揮できる体制と考えております。
社外取締役3名は、当社経営陣から独立した客観的視点で、会社役員や学識経験者としての豊富な知識と経験を活かし、取締役会の議案・審議等につき適時適切な発言・助言を行っております。
社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査基準及び監査計画に基づき、各監査役の業務分担を定めて取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査室及び内部統制室とは常に密接な連携をとり、活発な意見交換、改善提言を行うとともに、会計監査人から、四半期毎または随時に監査結果の報告を受け、意見交換等を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05018] S100G3LN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。