男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役会長 | | 石川 有子 | 1942年1月5日生 |
|
| | 1961年4月 | 日立電子サービス株式会社入社 | 1972年10月 | 当社入社 | 1984年1月 | 取締役 総務経理担当 | 1985年10月 | 常務取締役 総務経理担当 | 1991年10月 | 専務取締役 総務経理担当 | 1996年8月 | 専務取締役 総務担当 | 1996年10月 | 取締役副社長 総務担当 | 1999年8月 | 取締役副社長 総務部・経理部担当 | 2002年8月 | 取締役副社長 管理本部本部長 | 2003年6月 | 代表取締役副社長 管理本部本部長 | 2005年7月 | 代表取締役副社長 | 2008年4月 | 代表取締役副会長 | 2011年6月 | 代表取締役会長(現任) |
| (注) 5 | 396 |
代表取締役副会長 | | 石川 英智 | 1966年8月13日生 |
|
| | 1996年8月 | 株式会社オルビック取締役 | 2003年4月 | 当社入社 | 2004年3月 | 管理本部総務部長 | 2005年6月 | 取締役 管理本部総務部長 | 2007年6月 | 常務取締役 管理本部副本部長(兼)総務部長 | 2007年7月 | 常務取締役 管理本部副本部長 | 2008年4月 | 専務取締役 秘書室長 | 2010年6月 | 取締役副社長 秘書室・管理本部担当 | 2010年12月 | 代表取締役副社長 秘書室・管理本部担当 | 2011年6月 | 代表取締役副会長(現任) |
| (注) 5 | 17 |
代表取締役社長 | | 黒田 憲一 | 1948年11月26日生 |
|
| | 1973年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | 2002年6月 | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社取締役コアネットワーク事業本部長 | 2005年7月 | エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・システムズ株式会社代表取締役社長 | 2009年4月 | 当社顧問 | 2009年6月 | 常務取締役 第二事業本部副本部長 | 2010年4月 | 常務取締役 第二事業本部本部長 | 2012年6月 | 専務取締役 第二事業本部本部長 | 2013年4月 | 専務取締役 | 2013年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注) 5 | 6 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
専務取締役 | 経営企画本部本部長 | 髙田 諭志 | 1954年3月8日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 1994年8月 | 第一事業本部長代理 | 1994年10月 | 取締役 第一事業本部長代理 | 1996年8月 | 取締役 事業本部第二事業部長 | 1998年8月 | 取締役 事業本部営業担当 | 1999年8月 | 取締役 営業管理部・第一営業部・第二営業部担当 | 2000年11月 | 取締役 営業管理部・営業部担当 | 2001年8月 | 取締役 営業本部担当(兼)営業本部長 | 2001年10月 | 常務取締役 事業本部担当 | 2002年3月 | 常務取締役 事業本部担当(兼)事業管理本部本部長 | 2002年4月 | 常務取締役 事業本部担当 | 2002年8月 | 常務取締役 第一ネットワークソリューション事業本部本部長 | 2003年4月 | 常務取締役 事業本部本部長 | 2004年4月 | 常務取締役 技術推進本部本部長(兼)経営企画本部副本部長 | 2004年6月 | 常務取締役 経営企画本部本部長(兼)技術推進本部本部長 | 2004年7月 | 常務取締役 経営企画本部本部長 | 2008年4月 | 専務取締役 経営企画本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 61 |
専務取締役 | 管理本部本部長 | 土倉 勝美 | 1957年2月8日生 |
|
| | 1980年4月 | 川崎信用金庫入庫 | 1987年9月 | 当社入社 | 1999年2月 | 総務部長 | 1999年8月 | 経理部長 | 2000年10月 | 取締役 経理部長 | 2002年8月 | 取締役 管理本部経理部長 | 2004年10月 | 常務取締役 管理本部経理部長 | 2005年7月 | 常務取締役 管理本部本部長 | 2009年4月 | 専務取締役 管理本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 12 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
専務取締役 | 第二事業本部本部長 | 川名 隆雄 | 1952年8月18日生 |
|
| | 1976年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | 1988年7月 | エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 | 1989年7月 | 同社産業システム事業本部担当部長 | 1991年2月 | 同社人材開発部担当部長 | 1996年6月 | 同社購買部担当部長 | 1998年7月 | 同社産業システム事業本部担当部長 | 1998年10月 | 同社産業システム事業本部部長 | 2001年4月 | 同社産業システム事業本部産業システム開発本部メディア開発部長 | 2001年7月 | 同社産業システム事業本部メディア事業部長(兼)産業システム開発本部メディア開発部長 | 2002年4月 | 同社法人ビジネス事業本部第三法人ビジネス事業部長(兼)法人システム事業本部部長 | 2003年4月 | 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長 | 2004年7月 | 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長(兼)メディア開発ビジネスユニット長 | 2005年6月 | 同社法人ビジネス事業本部メディアビジネスユニット長 | 2007年10月 | 同社法人ビジネス推進部部長 | 2008年4月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ代表取締役常務 | 2012年6月 | 当社顧問 | 2012年6月 | 常務取締役 経営企画本部副本部長 | 2012年10月 | 常務取締役 第三事業本部本部長 | 2013年4月 | 常務取締役 第二事業本部本部長 | 2013年6月 | 専務取締役 第二事業本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
常務取締役 | 第三事業本部本部長 | 齋藤 潔 | 1955年10月9日生 |
|
| | 1980年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 | 1997年9月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 | 2000年11月 | 同社ドコモ営業本部担当部長 | 2002年4月 | 同社ドコモ営業本部営業企画部長 | 2003年7月 | 同社NTT営業本部担当部長 | 2004年7月 | 同社NTT営業本部ドコモ営業部長 | 2006年4月 | 同社ネットワーク・ソリューション事業本部営業企画部長(兼)ビジネスインテグレーション部担当部長 | 2007年7月 | 同社ネットワーク・ソリューション事業本部事業推進部長 | 2009年6月 | エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社常務取締役経営企画部長 | 2011年6月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア九州株式会社代表取締役社長 | 2013年6月 | 当社顧問 | 2013年6月 | 常務取締役 第二事業本部副本部長 | 2014年4月 | 常務取締役 第三事業本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 1 |
常務取締役 | 第一事業本部本部長 | 山内 伸一 | 1955年10月9日生 |
|
| | 1978年4月 | 富士通株式会社入社 | 1998年10月 | 同社経営企画室担当部長 | 2000年12月 | 同社ネットワーク事業本部第一ネットワーク事業部グローバルビジネス推進部長 | 2001年10月 | 同社ネットワーク事業本部ネットワークシステム事業部第一ネットワーク部長 | 2002年11月 | 同社ネットワーク事業本部NTTビジネス事業部第四システム部長 | 2005年10月 | 同社ネットワークソリューション事業本部プロジェクト統括部長(兼)NTT事業本部NTTビジネス事業部プロジェクト統括部長 | 2010年6月 | 同社ネットワークソリューション事業本部NTTビジネス事業部長代理 | 2013年4月 | 当社顧問 | 2013年6月 | 取締役 第一事業本部副本部長 | 2014年6月 | 取締役 第一事業本部本部長 | 2016年6月 | 常務取締役 第一事業本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 1 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | 製品販売本部本部長 | 髙田 俊文 | 1955年3月20日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 1998年8月 | 第四事業部長 | 2000年10月 | 取締役 第四事業部・第五事業部担当 | 2001年3月 | 取締役 事業部担当 | 2001年8月 | 取締役 事業本部担当 | 2001年10月 | 取締役 営業本部本部長 | 2002年8月 | 取締役 第二ネットワークソリューション事業本部本部長 | 2003年4月 | 取締役 技術推進本部本部長 | 2004年4月 | 取締役 技術推進本部副本部長 | 2004年7月 | 取締役 経営企画本部副本部長 | 2007年6月 | 取締役 第二事業本部本部長 | 2008年4月 | 取締役 経営監査本部本部長 | 2009年6月 | 取締役 製品販売本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 7 |
取締役 | 経営監査本部本部長 | 川原 陽作 | 1957年10月29日生 |
|
| | 1981年11月 | 当社入社 | 2009年7月 | 経営監査本部本部長代理 | 2010年4月 | 執行役員 経営監査本部本部長 | 2011年6月 | 取締役 経営監査本部本部長(現任) |
| (注) 5 | 3 |
取締役 | 経営企画本部副本部長 | 西村 誠一郎 | 1959年8月14日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 執行役員 地域事業本部本部長 | 2007年4月 | 執行役員 事業管理本部本部長 | 2014年4月 | 執行役員 経営企画本部副本部長 | 2015年6月 | 取締役 経営企画本部副本部長(現任) |
| (注) 5 | 2 |
取締役 | | 柳谷 孝 | 1951年11月13日生 |
|
| | 2001年10月 | 野村證券株式会社常務取締役 | 2002年4月 | 同社代表取締役専務取締役 | 2003年6月 | 同社代表執行役専務執行役 | 2006年4月 | 同社代表執行役執行役副社長 | 2008年4月 | 同社執行役副会長 | 2008年10月 | 同社執行役員副会長 | 2012年4月 | 同社常任顧問 | 2012年8月 | 同社顧問 | 2013年3月 | 同社退任 | 2013年6月 | 当社取締役(現任) | 2014年6月 | 株式会社ハーツユナイテッドグループ社外取締役(現任) | 2015年6月 | 昭和産業株式会社社外取締役(現任) | 2016年5月 | 学校法人明治大学理事長(現任) | 2016年5月 | 学校法人中野学園理事長(現任) |
| (注) 5 | 3 |
取締役 | | 蜂須 優二 | 1954年10月12日生 |
|
| | 1983年4月 | 弁護士登録 | 1988年4月 | 蜂須総合法律事務所 所長(現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注) 5 | 0 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
常勤監査役 | | 浅岡 栄 | 1949年5月3日生 |
|
| | 1972年4月 | 富士通株式会社入社 | 1996年4月 | 同社基幹通信事業本部ノードシステム事業部ソフトウェア部長 | 1999年6月 | 同社ネットワーク事業本部第一システム統括部主席部長 | 2001年10月 | 当社顧問 | 2001年10月 | 取締役 技術推進室担当 | 2002年2月 | 取締役 人事部担当 | 2002年8月 | 取締役 管理本部人材開発部長 | 2005年7月 | 取締役 第一事業本部本部長 | 2008年4月 | 常務取締役 第一事業本部本部長 | 2014年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注) 6 | 6 |
常勤監査役 | | 山田 邦彦 | 1958年3月8日生 |
|
| | 1980年4月 | 株式会社東京都民銀行入行 | 2007年7月 | 同社参与錦糸町支店長 | 2008年7月 | 同社参与池袋支店長 | 2010年6月 | 同社執行役員本店営業部長 | 2013年6月 | 同社執行役員外為営業部長 | 2015年4月 | 同社常務執行役員外為営業部長 | 2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注) 7 | 1 |
監査役 | | 花木 正義 | 1948年9月5日生 |
|
| | 1971年4月 | 名古屋国税局入局 | 1996年7月 | 税務大学校教授 | 2002年7月 | 荏原税務署長(品川区) | 2006年7月 | 大阪国税局調査第一部次長 | 2007年7月 | 東京国税局調査第二部長 | 2008年8月 | 花木正義税理士事務所開設(現任) | 2012年6月 | 日本化学産業株式会社監査役(現任) | 2014年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注) 6 | 2 |
| | | | 計 | | 528 |
(注)1.取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 山田邦彦及び監査役 花木正義は、社外監査役であります。
3.代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
4.当社では、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、第二事業本部副本部長 伊藤 和及び第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸で構成されております。
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年