男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役会長 | | 下郡 孝義 | 1961年10月1日生 |
|
| | 1985年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 2014年4月 | 同社執行役員 機能樹脂事業本部 機能性コンパウンド事業部長 | 2015年4月 | 同社機能樹脂事業本部長 | 2016年4月 | 同社常務執行役員 同社モビリティ事業本部長 | 2017年4月 | 同社フード&パッケージング事業本部長(現任) | 2017年6月 2017年11月
2018年3月 2018年4月
| 同社取締役(現任) 株式会社エムシーインベストメント01代表取締役(現任) 当社取締役会長(現任) 三井化学株式会社専務執行役員(現任) 同社モビリティ事業本部、新モビリティ事業開発室及びロボット材料事業開発室担当(現任) |
| (注)3 | - |
代表取締役 社長 | | 金 太浩 | 1963年2月22日生 |
|
| | 1985年7月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.日本入社 | 1998年11月 | シンワ株式会社入社 グループ戦略室長 | 2000年4月 | 同社北米担当取締役 | 2002年11月 | 株式会社ミスミ入社 経営企画室長 | 2007年10月 | 同社常務執行役員兼金型・工具企業体社長 | 2008年6月 | 同社グループ本社取締役 | 2009年11月 | 株式会社ディーアンドエムホールディングス入社 執行役員アジア・パシフィックプレジデント | 2013年5月 | 日本インター株式会社入社 | 2013年6月 | 同社代表取締役執行役員社長(2016年8月 京セラ株式会社との合併により消滅) | 2017年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 管理部門担当 | 小守谷 敦 | 1963年6月6日生 |
|
| | 1986年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 2011年2月 | Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd.社長 | 2014年4月 | 三井化学株式会社機能樹脂事業本部機能性ポリマー事業部長 | 2016年4月 | 同社モビリティ事業本部企画管理部長 | 2017年4月 | 同社理事 | 2018年3月 | 当社取締役(現任) 当社副社長執行役員(現任) 当社特命担当 当社社長補佐(現任) | 2018年4月
2018年6月 | 三井化学株式会社執行役員待遇嘱託(現任) 当社管理部門担当(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 国内事業、 3D AUTO事業及び北米・アジアデザイン開発事業担当 | 藤田 隆夫 | 1966年12月12日生 |
|
| | 1994年9月 | 当社入社 | 2011年4月 | 当社執行役員東日本生産担当 | 2012年4月 | 当社開発支援事業本部オートモーティブ事業部長 | 2013年6月 | アークディソン上海取締役(現任) | 2014年4月 | 当社オートモーティブ事業本部副本部長 | 2015年4月 | 当社常務執行役員(現任) オートモーティブ事業本部長 タイアーク取締役 | 2015年6月 | 米国アーク取締役 | 2017年6月
2017年11月 2018年3月 2018年6月 | 当社取締役(現任) 当社オートモーティブ事業担当兼技術開発担当 当社国内事業本部長(現任) 当社国内事業本部担当 国内事業、3D AUTO事業及び北米・アジアデザイン開発事業担当(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | 松本 展明 | 1974年5月28日生 |
|
| | 1997年4月 | オリックス株式会社入社 | 2011年10月 | 同社事業投資本部事業投資グループシニアヴァイスプレジデント | 2014年9月
| 当社取締役(現任) 当社常務執行役員 当社経営企画本部副本部長 | 2015年6月 2016年4月 | 当社専務執行役員 当社常務執行役員 当社欧州オートモーティブ事業担当兼M&A担当兼特命事項担当兼社長補佐 | 2016年11月
| オリックス株式会社事業投資本部事業投資グループ副部長(現任) | 2017年6月 | 当社管理本部兼特命事項担当 |
| (注)3 | - |
取締役 | | 髙井 伸太郎 | 1973年1月24日生 |
|
| | 1999年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | | 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 | 2007年1月 | 同所パートナー弁護士 | 2010年2月 | 三起商行株式会社社外監査役(現任) | 2014年9月 | 当社社外取締役(現任) | 2016年6月 | 高井&パートナーズ法律事務所弁護士(現任) 株式会社ワークスアプリケーションズ社外取締役 | 2018年6月 | セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 井上 純一 | 1965年4月23日生 |
|
| | 1989年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 2011年10月 | P.T. Petnesia Resindo社長 | 2015年4月 | 三井化学株式会社経営企画部主席部員 同社総務・法務部秘書室社長業務秘書 | 2017年7月 | 同社モビリティ事業本部機能性コンパウンド事業部副事業部長 | 2018年4月
2018年6月 | 同社モビリティ事業本部ソリューション事業管理室長(現任) 当社取締役(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 那和 保志 | 1955年7月27日生 |
|
| | 1978年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 2009年4月 | 同社執行役員待遇嘱託 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.社長 | 2009年10月 | 三井化学株式会社執行役員ニュービジネス推進室長 | 2012年4月 | 同社執行役員待遇嘱託 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.社長 | 2014年4月 | 三井化学株式会社執行役員アジア総代表 | 2015年4月 | 同社社長付 | 2015年6月 2018年3月 2018年6月 | 同社監査役 当社監査役 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 山田 庸男 | 1943年12月15日生 |
|
| | 1970年4月 | 司法修習修了(第22期)弁護士登録(大阪弁護士会) | 1973年4月 | 山田法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)所長(現任) | 1994年4月 | 大阪弁護士会副会長 | 1994年6月 | アルフレッサファーマ株式会社社外監査役 | 1997年7月 | 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 | 1998年6月 | ステラケミファ株式会社社外監査役 | 1999年8月 | 株式会社なみはや銀行金融整理管財人 | 2004年3月 | 株式会社フジオフードシステム社外監査役(現任) | 2004年4月 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事 | 2007年4月 | 大阪弁護士会会長日本弁護士連合会副会長 | 2011年6月 | 当社社外監査役(現任) | 2014年6月 | 株式会社池田泉州銀行社外監査役 | 2015年6月 | 岩井コスモホールディングス株式会社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 中田 貴夫 | 1973年5月25日生 |
|
| | 1998年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | 2002年4月 | 公認会計士登録 | 2002年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 2014年4月 | 中田公認会計士事務所所長(現任) | 2014年6月 | 株式会社KRフードサービス社外監査役 | 2014年9月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)6 | - |
| | | | 計 | | 3 |
(注)1.取締役髙井伸太郎は、社外取締役であります。
2.監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
4.2018年3月1日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
5.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
|
| | |
役名 | 氏名 | 職名・担当 |
社長 | 金 太浩 | 北米事業本部長 |
副社長執行役員 | 小守谷 敦 | 社長補佐 |
常務執行役員待遇 | Antony Lowe | 欧州事業本部長 |
常務執行役員待遇 | Stefan Dömök | エンジニアリング事業本部長 |
常務執行役員 | 藤田 隆夫 | 国内事業本部長 |
常務執行役員 | 皆川 敏弘 | 3D AUTO事業本部長 |
執行役員 | 坂野 治郎 | アジア事業本部長 |
執行役員 | 白石 泰基 | 管理本部長 |
執行役員 | 上田 英久 | 経営企画室長 |
執行役員 | 石岡 浩 | アジア事業本部ニュービジネス事業部長 |
執行役員 | 加々美 一彦 | アジア事業本部プロトタイプ事業部長 |
執行役員 | 伏屋 義治 | 国内事業本部副本部長 |
執行役員 | 村田 成人 | エンジニアリング事業本部副本部長 |
執行役員待遇 | Thomas Schneider | エンジニアリング事業本部副本部長 |
執行役員 | 本名 賢一 | 欧州事業本部副本部長 |