有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006M9T
株式会社イルグルム 役員の状況 (2015年9月期)
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 執行役員 | 管理本部長 | 岩 田 進 | 1977年7月16日 | 2001年6月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)4 | 2,847,400 |
2013年12月 2015年4月 | 当社執行役員就任(現任) 当社管理本部長就任(現任) | ||||||
取締役 副社長 執行役員 | マーケティングプラットフォーム開発本部長 | 福 田 博 一 | 1976年11月16日 | 1999年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)4 | 1,071,200 |
2002年9月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2013年12月 2015年4月 | 当社執行役員就任(現任) 当社マーケティングプラットフォーム開発本部長就任(現任) | ||||||
専務取締役 執行役員 | マーケティングプラットフォーム営業運営 本部長 | 又 座 加奈子 | 1978年3月22日 | 1998年4月 | 株式会社大阪デンタルアトリエ入社 | (注)4 | 415,400 |
2001年12月 | 有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)入社 当社取締役就任 | ||||||
2007年12月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
2013年3月 | 当社人事総務ユニット長 | ||||||
2013年12月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
2014年10月 2015年4月 | 当社人事総務部長 当社マーケティングプラットフォーム営業運営本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 森 本 親 治 | 1952年6月27日 | 1975年11月 | プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた監査法人)入所 | (注)2,4 | 4,000 |
1980年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年5月 | 株式会社アオキインターナショナル (現アオキホールディングス)入社 | ||||||
1989年6月 | 同社常務取締役総合企画本部長就任 | ||||||
1998年7月 | PwCビジネスコンサルティング株式会社(現日本IBM株式会社GBS事業部)入社 ディレクター流通消費財事業部長就任 | ||||||
2006年4月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
2014年7月 | 同法人シニア・パートナー就任 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 藤 本 光 庸 | 1944年2月16日 | 1966年4月 | 住友ゴム工業株式会社入社 | (注)3,5 | 12,000 |
1999年7月 | 株式会社スリーズ代表取締役社長就任 | ||||||
2007年8月 2015年12月 | 当社常勤監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 塩 尻 明 夫 | 1968年7月4日 | 1993年4月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)3,5 | 26,400 |
1996年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1997年6月 | 塩尻公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
1997年6月 | 株式会社白石組監査役就任(現任) | ||||||
1997年12月 | 株式会社弘栄鉄工所監査役就任(現任) | ||||||
2006年1月 | 公認不正検査士登録 | ||||||
2006年8月 | 当社監査役就任 | ||||||
2014年3月 2015年12月 | 新日本流通株式会社監査役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 中 町 昭 人 | 1968年5月7日 | 1993年4月 | 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | (注)3,5 | 6,600 |
1998年1月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
1998年5月 | カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
1999年10月 | 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 | ||||||
2003年10月 | 米国Kirkland & Ellis LLP入所 | ||||||
2005年1月 | 同事務所パートナー就任 | ||||||
2009年7月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所パートナー就任(現任) | ||||||
2010年11月 | EVTD株式会社監査役就任(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社監査役就任 | ||||||
2014年6月 2015年2月 2015年12月 | オイシックス株式会社監査役就任(現任) 株式会社メタップス監査役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 4,113,000 |
(注) 1. 2015年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 取締役森本親治は社外取締役であります。
3. 取締役藤本光庸、塩尻明夫及び中町昭人は監査等委員である社外取締役であります。
4. 取締役岩田進、福田博一、又座加奈子及び森本親治の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5. 取締役藤本光庸、塩尻明夫及び中町昭人の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
6. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宗平順己、宇野計蔵であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30836] S1006M9T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。