有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SXN
株式会社インターワークス 役員の状況 (2016年3月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役西本甲介は、社外取締役であります。
2.監査役的塲正道及び監査役高倉潔は、社外監査役であります。
3.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年10月9日開催の臨時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)西巌は、補欠の社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 | 社長 | 雨宮 玲於奈 | 1975年4月3日生 | 1998年4月 株式会社光通信入社 2003年6月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社 2005年12月 株式会社日本医療情報センター(現株式会社リクルートメディカルキャリア)代表取締役 2012年4月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年4月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー 株式会社スタッフサービス・ホールディ ングス取締役 株式会社リクルートスタッフィング取締役 2013年12月 当社 入社 2014年1月 当社 取締役副社長 2014年4月 当社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 120,000 |
取締役 | 副社長 | 鳴澤 淳 | 1971年11月25日生 | 1996年4月 株式会社ノグチ入社 2000年8月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2007年6月 株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)入社 2011年11月 当社 入社 事業推進・開発室室長 2012年1月 当社 メディア&ソリューション事業部部長兼戦略開発部部長 2013年7月 当社 取締役 2014年4月 当社 取締役副社長(現任) 2015年4月 当社 メディア&ソリューション事業部部長 | (注)3 | 40,000 |
取締役 | 経営管理本部長 | 大平 秀行 | 1962年9月9日生 | 1990年9月 KPMGセンチュリー監査法人入社 1993年10月 株式会社東亜経営総研入社 1997年5月 株式会社アイ・ピー・エス入社 2001年10月 同社 経営管理本部長 2004年1月 同社 取締役 2006年8月 当社 入社 経営本部長 2006年11月 当社 取締役経営本部長 2008年4月 当社 取締役経営企画管理部長 2009年2月 当社 取締役経営管理部長 2015年4月 当社 取締役(管理部門管掌) 2016年4月 当社 取締役経営管理本部長(現任) | (注)3 | 76,000 |
取締役 | 河村 直人 | 1964年9月30日生 | 1987年4月 日本ハム株式会社入社 1989年10月 株式会社テンポラリーエルダー入社(現ランスタッド株式会社) 1998年7月 株式会社ホーム・コンピューティング・ネットワーク代表取締役 2007年4月 株式会社Jobby代表取締役 2009年4月 当社 入社 2009年6月 当社 代表取締役社長 2014年8月 当社 取締役会長 日本データビジョン株式会社代表取締役社長(現任) 2016年4月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 80,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | HRコンサルティング事業部部長 | 吉村 直樹 | 1979年6月11日生 | 2003年7月 アクセンチュア株式会社入社 2005年9月 株式会社レイアンドベルソン入社 2006年3月 レイス株式会社入社ゼネラルマネージャー 2009年10月 株式会社プライム・データ・マーケティング代表取締役 2012年11月 キー・ネットワーク株式会社代表取締役 コミュニケーションデザイン株式会社代表取締役 2015年10月 当社 入社 2016年4月 当社 HRコンサルティング事業部部長 2016年6月 当社 取締役HRコンサルティング事業部部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 中村 俊一 | 1947年2月8日生 | 1970年9月 コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 1983年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス)取締役 2001年6月 株式会社セガ(現株式会社セガホールディングス)専務執行役員CFOコーポレート統括本部長 2003年6月 株式会社セガトイズ取締役副社長 2006年3月 株式会社アミューズキャピタル専務取締役 2006年6月 当社 監査役 2007年2月 株式会社ライブウェア(現株式会社マーベラス)代表取締役社長 2007年6月 ONE-UP株式会社(現株式会社ジー・モード)取締役 2009年6月 株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)取締役(現任) 当社 取締役(現任) 2011年4月 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任) 2011年10月 株式会社マーベラスAQL(現株式会社マーベラス)取締役(現任) 2014年8月 株式会社コンフィデンス取締役(現任) | (注)3 | 100,000 | |
取締役 | 西本 甲介 | 1958年3月1日生 | 1984年9月 株式会社メイテック入社 1995年6月 同社 取締役人事部長 1996年7月 同社 専務取締役人事部長兼経理部長 1999年11月 同社 代表取締役社長事業部門管掌 2000年2月 株式会社ジャパンキャスト(現株式会社メイテックキャスト)代表取締役会長 2000年4月 株式会社ジャパンアウトソーシング(現株式会社メイテックフィルダーズ)代表取締役会長 2003年4月 株式会社メイテック代表取締役社長CEO(最高経営責任者)兼COO(最高執行責任者) 2006年4月 メイテックグループCEO(最高経営責任者)、派遣事業グループCEO(最高経営責任者)兼エンジニアリングソリューション事業グループCEO(最高経営責任者)、同社CEO(最高経営責任者)兼COO(最高執行責任者) 2007年2月 有限責任中間法人日本エンジニアリングアウトソーシング協会(現一般社団法人日本エンジニアリングアウトソーシング協会)代表理事(現任) 2014年6月 株式会社メイテック取締役会長 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 株式会社リョーサン社外取締役(現任) 2016年5月 いちごグループホールディングス株式会社社外取締役(現任) | (注)3 | 2,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | 丸田 善崇 | 1949年9月4日生 | 1973年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1980年10月 株式会社ソディック入社 1991年3月 ジャパックス株式会社専務取締役 株式会社ソディックテクニカルサービス代表取締役社長 1993年6月 株式会社ソディック取締役経理部長 1994年6月 同社 常務取締役財務・経理担当 2001年6月 同社 取締役副社長 2005年6月 明星電気株式会社常務取締役兼CFO 2009年6月 株式会社昭永電設代表取締役社長 2009年12月 ユニパルス株式会社取締役 2012年7月 スリープログループ株式会社管理副本部長 2012年9月 同社 執行役員CFO兼管理本部長 2013年7月 当社 常勤監査役(現任) 2013年8月 日本データビジョン株式会社監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 的塲 正道 | 1947年11月17日生 | 1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1987年6月 同行 大連駐在員事務所長 1992年4月 同行 クアラルンプール駐在員事務所所長 1993年10月 同行 ラブアン支店支店長 1997年3月 フォレストオーバーシーズ株式会社管理部部長 1999年3月 同社 総務部総務担当部長 1999年4月 大連森茂大厦有限公司董事総経理 2002年7月 上海森茂国際房地産有限公司総経理 2007年12月 森大厦(上海)房地産管理諮詢有限公司上海ガーデンプラザ総支配人 2009年2月 森ビル株式会社中国事業本部IR担当兼上海森茂国際房地産有限公司董事 2009年6月 上海環球金融中心投資株式会社監査役 2014年4月 東京平田日本語学院非常勤講師(現任) 2015年6月 当社 社外監査役(現任) | (注)5 | ー | |
監査役 | 高倉 潔 | 1959年8月25日 | 1983年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 株式会社三井住友銀行横浜支店長 2012年4月 同行 監査部上席考査役 2013年4月 株式会社陽栄ホールディング顧問 2013年6月 陽光ビルME株式会社執行役員経営管理部長 2014年6月 同社 取締役兼常務執行役員 2015年11月 株式会社陽栄顧問(現任) 2015年12月 株式会社アミューズキャピタル管理部長(現任) 2016年6月 当社 社外監査役(現任) | (注)6 | - | |
計 | 418,000 |
2.監査役的塲正道及び監査役高倉潔は、社外監査役であります。
3.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年10月9日開催の臨時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
西 巌 | 1939年7月11日生 | 1963年4月 鐘ヶ淵ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)入社 1965年9月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス)入社 1985年4月 同社 経理部長 1999年6月 同社 常勤監査役 2007年6月 株式会社インディビジョン(現株式会社キャリアインデックス)常勤監査役 2010年6月 株式会社AQインタラクティブ(現株式会社マーベラス)監査役 2011年10月 株式会社マーベラス 監査役(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31103] S1007SXN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。