有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100267F
株式会社ウィザス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 堀 川 一 晃 | 1947年6月17日生 | 1976年4月 | 学研塾(個人経営)創立 | (注)2 | 271 | |
1976年7月 | 株式会社学力研修社(現、株式会社ウィザス)設立 | ||||||
1976年8月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
1992年11月 | 株式会社第一プロジェ(現、株式会社ブリーズ)代表取締役社長就任(現) | ||||||
1994年3月 | 株式会社第一プログレス代表取締役社長就任 | ||||||
1995年11月 | 株式会社学育社取締役就任 | ||||||
1998年4月 | 株式会社学育舎(現、株式会社ウィザス)代表取締役社長就任 | ||||||
2004年1月 | 株式会社ハーモニック(現、株式会社ウィザス)代表取締役社長就任 | ||||||
2006年11月 | 株式会社ナビ(現、株式会社ウィザス)代表取締役社長就任 | ||||||
2009年2月 | 株式会社グローバルエール代表取締役社長就任(現) | ||||||
2009年6月 | 代表取締役会長就任(現) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 生 駒 富 男 | 1959年9月22日生 | 1984年2月 | 当社入社 | (注)2 | 9 | |
1986年2月 | 学研塾堺中央教場室長 | ||||||
1988年3月 | 調査企画室次長 | ||||||
1991年3月 | 教務指導室部長 | ||||||
1993年3月 | 教務本部副本部長 | ||||||
1993年6月 | 取締役教務本部副本部長就任 | ||||||
1998年4月 | 株式会社学育舎(現、株式会社ウィザス)取締役第一教育事業本部副本部長就任 | ||||||
1999年4月 | 取締役第一教育本部副本部長 | ||||||
2001年4月 | 取締役第二教育本部教育運営部長 | ||||||
2001年6月 | 取締役第二教育本部長兼教育運営部長 | ||||||
2002年4月 | 取締役第二教育本部長兼運営統括部長 | ||||||
2003年1月 | 取締役第二教育本部長兼募集広報室長 | ||||||
2004年4月 | 取締役第二教育本部長就任 | ||||||
2005年7月 | 常務取締役第二教育本部長就任 | ||||||
2009年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
2009年6月 | 株式会社ハーモニック(現、株式会社ウィザス)代表取締役社長就任 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ナビ(現、株式会社ウィザス)代表取締役社長就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 統括支援 本部長 | 井 尻 芳 晃 | 1956年8月3日生 | 1983年1月 | 当社入社 | (注)2 | 49 |
1991年3月 | 総務部次長 | ||||||
1991年7月 | 総務部長 | ||||||
1995年2月 | 総務本部副本部長 | ||||||
1996年3月 | 総務本部長 | ||||||
1996年6月 | 取締役総務本部長就任 | ||||||
1997年7月 | 常務取締役総務本部長 | ||||||
1998年4月 | 株式会社学育舎(現、株式会社ウィザス)常務取締役管理統括本部長就任 | ||||||
2006年4月 | 常務取締役統括支援本部長 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役経営統括本部長 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役運営支援本部長 | ||||||
2012年12月 | 株式会社学習受験社取締役就任 | ||||||
2013年2月 | 株式会社学習受験社代表取締役社長就任(現) | ||||||
2014年4月 | 常務取締役統括支援本部長(現) | ||||||
取締役 | 第一教育 本部長 | 山 根 淳 市 | 1954年10月18日生 | 1983年3月 | 当社入社 | (注)2 | 14 |
1994年3月 | 第一教育本部統括第三部長 | ||||||
1996年3月 | 第一教育本部副本部長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員第一教育本部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役第一教育本部長(現) | ||||||
取締役 | 第二教育 本部長 | 竹 下 淳 司 | 1965年1月29日生 | 1997年6月 | 当社入社 | (注)2 | - |
2007年4月 | 第二教育本部事業推進室長 | ||||||
2007年10月 | 第二教育本部高校運営室長 | ||||||
2012年4月 | 第二教育本部第一学院高等学校高萩校常任理事 | ||||||
2013年4月 | 第二教育本部高校統括部長兼高校事業部長 | ||||||
2013年10月 | 第二教育本部副本部長兼高校統括部長兼高校事業部長 | ||||||
2014年4月 | 第二教育本部長 | ||||||
2014年6月 | 取締役第二教育本部長就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 小 林 博 明 | 1955年9月14日生 | 1982年9月 | 当社入社 | (注)3 | 14 | |
1991年3月 | 教務本部副本部長 | ||||||
1993年5月 | 教務本部長 | ||||||
1993年6月 | 取締役教務本部長就任 | ||||||
1998年4月 | 株式会社学育舎(現、株式会社ウィザス)取締役第一教育事業本部長就任 | ||||||
2006年4月 | 統括支援本部担当取締役兼ST推進統括部長 | ||||||
2007年4月 | 取締役統括支援本部経営支援管掌兼ST推進統括部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役ST推進統括部長兼アメーバ経営統括室部長 | ||||||
2009年4月 | 取締役統括支援本部副本部長 | ||||||
2010年4月 | 取締役運営支援本部副本部長 | ||||||
2010年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 住 田 裕 子 | 1951年6月21日生 | 1987年4月 | 法務省民事局付検事 | (注)4 | - | |
1989年10月 | 法務大臣秘書官 | ||||||
1994年4月 | 司法研修所教官 | ||||||
1995年4月 | 法務省訟務局付検事 | ||||||
1996年4月 | 弁護士登録 | ||||||
2002年4月 | ふじ合同法律事務所入所(現) | ||||||
2005年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 若 松 弘 之 | 1971年9月20日生 | 1995年4月 | 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 | (注)3 | - | |
1998年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2008年10月 | 公認会計士若松弘之事務所設立代表就任(現) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 357 |
2.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04850] S100267F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。