有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006MSJ
株式会社ウェッジホールディングス 役員の状況 (2015年9月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 社長兼CEO | - | 此 下 竜 矢 | 1972年3月22日生 | 2006年4月 | United Securities PCL.最高経営責任者 | (注)4 | 26,000 |
2008年6月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者(現任) | ||||||
2010年8月 | 明日香食品株式会社代表取締役 | ||||||
2011年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
2011年7月 | 明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年8月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2013年10月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
取締役 | - | 田 代 宗 雄 | 1972年9月16日生 | 1997年4月 | 株式会社パソナ入社 | (注)4 | 50,000 |
2001年6月 | NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 | ||||||
2002年12月 | 株式会社ワークスアプリケーションズ入社 | ||||||
2007年12月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
2008年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2009年2月 | Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
2009年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
2011年7月 | 明日香食品株式会社取締役 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役海外事業管掌(現任) | ||||||
2013年10月 | Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
2014年7月 | Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 大 川 直 人 | 1972年8月12日生 | 1993年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)4 | 30,000 |
2002年1月 | 株式会社ブレインナビ入社 | ||||||
2005年12月 | 株式会社ブレインナビ取締役 | ||||||
2008年8月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年12月 | 当社取締役コンテンツ事業担当(現任) | ||||||
取締役 | - | 重 田 衞 | 1946年4月30日生 | 1989年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 | (注)4 | ― |
1999年7月 | 同社理事第三事業部長 | ||||||
2000年10月 | 同社執行役員副営業部長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役副営業部長 | ||||||
2001年7月 | 同社取締役総務・経理統括 | ||||||
2004年4月 | 同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 | ||||||
2005年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役兼代表執行役社長(現任) | ||||||
2009年10月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任) | ||||||
2011年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 庄 司 友 彦 | 1970年4月28日生 | 2001年6月 | 株式会社テレマックス監査役 | (注)4 | 20,000 |
2001年6月 | 株式会社イーネット・ジャパン監査役 | ||||||
2004年6月 | 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 | ||||||
2006年5月 | 株式会社WAVE取締役 | ||||||
2009年1月 | 新東京シティ証券株式会社取締役COO | ||||||
2009年6月 | 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当(現任) | ||||||
2009年10月 | 昭和ゴム技術開発株式会社取締役 | ||||||
2010年6月 | 明日香食品株式会社取締役(現任) | ||||||
2011年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2012年1月 | 昭和ゴム株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | - | 佐田元 陵 | 1972年11月29日生 | 2002年6月 | 株式会社クルーズ取締役 | (注)4 | 30,000 |
2005年11月 | 有限会社レッドオーク取締役(現任) | ||||||
2008年8月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
2009年7月 | 株式会社スピニング代表取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社取締役 | ||||||
2010年7月 | 当社スピニング事業部長(現任) | ||||||
2010年7月 | 株式会社Pepto One Nutrition代表取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | ショーワスポーツ株式会社取締役 | ||||||
2012年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 菅 原 達 之 | 1976年1月20日生 | 2000年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)4 | 3,000 |
2002年1月 | 当社入社 | ||||||
2010年1月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
2010年11月 | 当社ゲームクリエイティブ事業部長 | ||||||
2012年10月 | 当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 畑 中 稔 | 1975年6月29日 | 2001年8月 | 成澤出版株式会社入社 | (注)4 | 9,200 |
2003年6月 | 当社入社 | ||||||
2010年1月 | 当社ブレインナビ事業部長 | ||||||
2011年1月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
2014年7月 | 当社カードゲーム事業部長(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 菊 地 克 昌 | 1954年10月22日生 | 1973年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 | (注)5 | ― |
2000年10月 | 同社生産部食品医療用品グループ担当課長 | ||||||
2005年7月 | 同社生産部食品医療用品グループ長(課長) | ||||||
2009年10月 | 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 | ||||||
2010年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2011年12月 | 当社監査役 | ||||||
2012年1月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 近 藤 健 太 | 1969年12月21日生 | 1996年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― |
1996年4月 | 山根法律総合事務所入所(現任) | ||||||
2002年12月 | 当社監査役 | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 西 田 一 朗 | 1941年3月20日生 | 1964年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)5 | ― |
1974年10月 | 常磐ゴム株式会社入社 | ||||||
1975年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 168,200 |
(注) 1.2015年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 近藤健太及び取締役西田一朗は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 西田一朗
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00745] S1006MSJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。