有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027NA
株式会社エイチワン 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 金 田 敦 | 1961年8月23日生 | 1985年3月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 12 | |
2005年12月 | 株式会社本郷 執行役員 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 執行役員 | ||||||
郡山製作所長 | |||||||
2007年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2007年6月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
2010年4月 | 生産本部長 | ||||||
2011年4月 | 開発技術本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社 代表取締役社長 (兼)開発技術本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 新 井 智 則 | 1954年12月30日生 | 1978年4月 | 本田技研工業株式会社 入社 | (注)3 | 10 | |
2008年3月 | 同社 埼玉製作所事業管理部長 | ||||||
2011年4月 | 株式会社エイチワン 入社 | ||||||
2011年6月 | 当社 代表取締役副社長(現任) | ||||||
2012年4月 | コンプライアンスオフィサー (現任) 環境責任者(現任) | ||||||
2014年4月 | 欧州地域担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 小 林 昭 久 | 1955年11月3日生 | 1979年3月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 16 |
2005年6月 | 株式会社ヒラタ 取締役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 上席執行役員 | ||||||
亀山製作所長 | |||||||
2008年6月 | 生産副本部長 | ||||||
2010年1月 | 前橋製作所長 | ||||||
2011年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2012年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
欧州・北米地域本部長 | |||||||
2012年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 中国地域本部長 | 萩 原 茂 | 1956年3月5日生 | 1978年3月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 7 |
2007年4月 | 株式会社エイチワン 前橋製作所長 | ||||||
2007年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2010年1月 | 広州愛機汽車配件有限公司総経理 (兼)清遠愛機汽車配件有限公司総経理 | ||||||
2010年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2011年4月 | 広州愛機汽車配件有限公司総経理(現任) | ||||||
2013年4月 | 中国地域本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 北米地域本部長 | 加 賀 谷 隆 | 1955年9月18日生 | 1983年5月 | ホンダエンジニアリング株式会社入社 | (注)3 | 5 |
2006年4月 | 同社 車体設備製造技術部長 | ||||||
2007年4月 | 株式会社エイチワン 入社 | ||||||
2007年6月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長 | |||||||
2010年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2011年6月 | ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長(現任) | ||||||
2014年4月 | 北米地域本部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 生産本部長 | 遠 藤 栄 太 郎 | 1956年9月10日生 | 1975年3月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 12 |
2005年1月 | 株式会社本郷 執行役員 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 執行役員 | ||||||
第二技術室長 | |||||||
2008年5月 | 開発企画室長 | ||||||
2011年10月 | 開発技術センター所長 | ||||||
2012年4月 | 開発技術本部長(兼)開発技術センター所長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役 開発技術本部長 | ||||||
2014年4月 | 生産本部長(現任) リスクマネジメントオフィサー(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 太 田 清 文 | 1960年9月23日生 | 1983年4月 | 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)3 | 3 |
2008年4月 | みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司) 大連支店支店長 | ||||||
2010年9月 | 株式会社エイチワン 入社 広州愛機汽車配件有限公司副総経理 | ||||||
2011年4月 | 清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理 | ||||||
2011年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2013年1月 | 管理本部長付 | ||||||
2013年4月 | 管理副本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役 | ||||||
2014年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | アジア・大洋州地域本部長 | 小 井 土 隆 一 | 1952年6月30日生 | 1978年3月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 26 |
2002年6月 | 広州愛機汽車配件有限公司 総経理 | ||||||
2004年6月 | 株式会社ヒラタ 取締役 | ||||||
2005年3月 | 武漢愛機汽車配件有限公司 総経理 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 上席執行役員 | ||||||
2008年10月 | 広州愛機汽車配件有限公司総経理 (兼)清遠愛機汽車配件有限公司総経理 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2010年1月 | 品質保証担当 | ||||||
2011年4月 | ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長 | ||||||
2013年4月 | アジア・大洋州地域本部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 築 地 満 典 | 1957年11月10日生 | 1981年4月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 | (注)3 | 5 |
2002年4月 | 同社 機械カンパニー自動車第一部アジア課担当課長 | ||||||
2008年1月 | 株式会社エイチワン 入社 | ||||||
2008年4月 | 海外事業室長 | ||||||
2009年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2011年4月 | 経営企画室長付 | ||||||
2012年4月 | 経営企画室長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 購買本部長 | 矢 田 浩 | 1964年12月30日生 | 1988年4月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 3 |
2010年4月 | 株式会社エイチワン 購買一部長 | ||||||
2010年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 購買本部長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 安 齋 岳 | 1956年3月31生 | 1971年3月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 16 | |
2007年4月 | 株式会社エイチワン 郡山製作所長 | ||||||
2007年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2012年11月 | ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 開発技術本部長 | 田 隝 浩 明 | 1960年3月18日生 | 1978年4月 | 本田技研工業株式会社 入社 | (注)3 | 3 |
2010年4月 | ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長 | ||||||
2011年4月 | 株式会社エイチワン 開発技術本部長付 | ||||||
2011年10月 | 開発技術センター所長付 | ||||||
2012年4月 | 当社 入社 | ||||||
2012年6月 | 当社 執行役員 開発技術センター所長(現任) | ||||||
2014年4月 | 開発技術本部長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 生産企画グループ長 | 渡 邉 浩 行 | 1960年2月25日生 | 1978年3月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 4 |
2006年10月 | 株式会社エイチワン 前橋製作所生産部長 | ||||||
2011年4月 | 亀山製作所長 | ||||||
2012年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2014年4月 | 生産企画グループ長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 丸 山 恵 一 郎 | 1963年11月27日生 | 1998年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)3 | ― | |
1998年4月 | 名川・岡村法律事務所 入所 | ||||||
2001年1月 | 同所 副所長(現任) | ||||||
2009年5月 | 学校法人東京音楽大学理事 (現任) | ||||||
2010年7月 | 学校法人城北埼玉学園理事 (現任) | ||||||
2014年4月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社エイチワン 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 伊 藤 宣 義 | 1956年7月17日生 | 1988年11月 | 株式会社山田製作所 入社 | (注)4 | 7 | |
1992年4月 | 株式会社ヒラタ 入社 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 経理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 管理副本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役管理副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 石 渡 俊 弘 | 1946年10月5日生 | 1970年3月 | 梅田会計事務所 入所 | (注)5 | ― | |
1977年10月 | 西尾会計事務所 入所 | ||||||
1981年8月 | 四谷公認会計士共同事務所 入所 | ||||||
1989年10月 | 公認会計士石渡会計事務所所長(現任) | ||||||
1997年6月 | 株式会社ヒラタ 監査役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 飯 島 邦 宏 | 1943年12月14日生 | 1962年4月 | 東京国税局入局 | (注)6 | ― | |
1995年7月 | 本庄税務署長 | ||||||
2000年7月 | 川口税務署長 | ||||||
2001年7月 | 関東信越国税局徴収部長 | ||||||
2002年8月 | 飯島邦宏税理士事務所所長 (現任) | ||||||
2004年12月 | 株式会社本郷 監査役 | ||||||
2006年4月 | 株式会社エイチワン 監査役(現任) | ||||||
計 | 135 |
(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎は、社外取締役であります。
2.監査役のうち石渡俊弘、飯島邦宏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2014年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から2018年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 石渡俊弘の任期は、2011年6月23日開催の第5期定時株主総会終結の時から2015年6月開催予定の第9期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 飯島邦宏の任期は、2014年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から2018年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
村 上 大 樹 | 1974年12月30日生 | 2004年10月 | 弁護士登録(群馬弁護士会) | (※) | ― |
2004年10月 | 小暮法律事務所入所 | ||||
2009年1月 | 村上大樹法律事務所所長(現任) | ||||
2012年4月 | 群馬弁護士会副会長(1期) |
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
執行役員 | 赤 塚 秀 伸 | 開発技術センター所長付、開発品質保証責任者 |
執行役員 | 佐 々 木 威 | 機種開発センター所長 |
執行役員 | 藤 井 実 | ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長 |
執行役員 | 諏 訪 陽 介 | 前橋製作所長 |
執行役員 | 田 畑 庄 一 | 品質保証室長 |
執行役員 | 坂 井 祐 司 | 郡山製作所長 |
執行役員 | 田 辺 雅 之 | 総務部長 |
執行役員 | 菊 地 孝 宏 | 営業二部長 |
執行役員 | 和 田 博 文 | 北米地域副本部長 |
執行役員 | 小 澤 利 之 | 亀山製作所長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02222] S10027NA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。