|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | - | 澤田 秀雄 | 1951年2月4日 |
|
| | 1980年12月 | 当社設立 代表取締役社長 | 1999年3月 | 協立証券株式会社(現 澤田ホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任) | 2004年6月 2009年12月 2010年3月
2012年9月 | 当社取締役会長 当社代表取締役会長(現任) ハウステンボス株式会社代表取締役社長(現任) 公益財団法人 東京交響楽団 理事長(現任) |
| (注)3 | 19,073 |
代表取締役 社長 | - | 平林 朗 | 1967年11月16日 |
|
| | 1993年9月 | 当社入社 | 2004年4月 | 当社関東営業本部長 | 2005年11月 | 当社関西営業本部長 | 2007年1月 | 当社取締役 関西営業本部長 | 2007年4月 | 当社取締役 情報システム本部長 | 2008年4月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 2 |
専務取締役 | 本社管理部門、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 関東国内旅行営業本部長 | 楠原 成基 | 1957年6月3日 |
|
| | 1982年12月 | 当社入社 | 1994年4月 | 当社関西営業本部長 | 2004年12月 | 当社統括営業本部長 | 2005年1月 | 当社取締役 統括営業本部長 | 2008年4月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外事業本部長 | 2010年4月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2010年12月 | 当社常務取締役 管理部門統括 国内旅行事業本部及びインバウンド事業部管掌 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2011年3月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2014年3月 | 当社専務取締役 人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 | 2014年4月 | 当社専務取締役 人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 関東国内旅行営業本部長 | 2014年11月 | 当社専務取締役 本社管理部門、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 関東国内旅行営業本部長(現任) |
| (注)3 | 510 |
常務取締役 | 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 本社仕入本部長 | 中森 達也 | 1967年8月4日 |
|
| | 1986年11月 | 当社入社 | 2005年11月 | 当社九州・中国営業本部長 | 2009年1月 | 当社執行役員 九州・中国営業本部長 | 2009年11月
2010年1月
| 当社執行役員 西日本地区営業総轄兼関西営業本部長 当社取締役 西日本地区営業総轄 関西営業本部長 | 2014年2月
| 当社取締役 西日本地区営業総括 | 2014年3月
| 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 | 2014年4月
| 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 本社仕入本部長(現任) |
| (注)3 | 13 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | CS・ES、人事、給与・厚生・総務、危機管理担当 本社CS・ES管理本部長 | 和田 光 | 1963年2月20日 |
|
| | 1989年5月 | 当社入社 | 2002年7月 | 当社中部営業本部長 | 2003年7月 | 株式会社オリオンツアー代表取締役社長 | 2008年4月
2009年1月
2011年11月 | 当社執行役員 本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 当社取締役 本社CS・ES管理本部長兼本社人事・総務本部長 当社取締役 本社総務グループ管掌 本社CS・ES管理本部長 | 2014年3月 | 当社取締役 CS・ES、給与・厚生・総務、危機管理担当 本社CS・ES管理本部長 | 2014年11月 | 当社取締役 CS・ES、人事、給与・厚生・総務、危機管理担当 本社CS・ES管理本部長(現任) |
| (注)3 | 9 |
取締役 | 経理・財務担当 本社経理本部長 | 中谷 茂 | 1948年10月19日 |
|
| | 2010年7月
2011年1月
2012年1月 | 当社入社 上席執行役員 経理・財務担当 当社上席執行役員 経理・財務担当 本社経理本部長 当社取締役 経理・財務担当 本社経理本部長(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | - | 髙木 潔 | 1963年5月4日 |
|
| | 1986年6月 | 当社入社 | 2005年4月 | 当社中部営業本部長 | 2007年5月 | 当社関西営業本部長 | 2008年1月 | 当社取締役 関西営業本部長 | 2008年4月 | 当社取締役 西日本地区総轄 関西営業本部長 | 2009年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 | 2010年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 東日本販売事業部長 | 2011年3月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2011年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2012年1月 | 当社常務取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2013年1月 | 当社常務取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 | 2014年3月 | 当社取締役(現任) ハウステンボス株式会社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | 11 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役相談役 | CSR推進管掌 | 行方 一正 | 1953年5月4日 |
|
| | 1985年6月 | 当社入社 | 1985年9月 | 当社取締役 経理部長 | 1993年2月 | 当社取締役 総務部長 | 1997年11月 | 当社常務取締役 関西統括本部長 | 1999年11月 | 当社常務取締役 管理本部長 | 2000年10月 | 当社常務取締役 総務部長兼システム開発室長 | 2004年6月 | 当社代表取締役 常務取締役 人事部・経理部・関連会社管理部管掌 総務部長 | 2005年1月 | 当社代表取締役 専務取締役 | 2008年4月 | 当社取締役相談役 | 2010年5月
2011年9月 | 当社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌 当社取締役相談役 CSR推進管掌(現任) |
| (注)3 | 1,021 |
取締役 (注)1 | - | 平田 雅彦 | 1931年2月1日 |
|
| | 1954年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 1985年2月 | 同社取締役 | 1986年2月 | 同社常務取締役 | 1987年6月 | 同社専務取締役 | 1988年6月 | 同社代表取締役副社長 | 1997年4月 | 産能大学客員教授 | 1997年7月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)客員(現任) | 1997年8月 | 当社顧問 | 1998年1月 | 当社取締役(現任) | 1999年6月
2008年6月 | ユニ・チャーム株式会社社外監査役(現任) 株式会社インテグレックス社外取締役(現任) |
| (注)3 | 7 |
常勤監査役 | - | 関田 園子 | 1965年7月23日 |
|
| | 1988年2月 | 当社入社 | 2000年5月 | 当社関東営業本部経理課長 | 2008年4月 | 当社本社経理本部経理グループリーダー | 2012年12月 | H.I.S. MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD.出向 同社取締役 経理部長 | 2015年1月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 25 |
監査役 (注)2 | - | 梅田 常和 | 1945年8月22日 |
|
| | 1974年3月 | 公認会計士登録 | 1987年9月 | アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー・パートナー及び英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 | 1995年4月 | 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) | 1995年6月 | 日本開閉器工業株式会社(現 NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長 | 1999年1月 | 当社監査役(現任) | 2000年6月 | 株式会社ハーバー研究所社外監査役(現任) | 2000年6月 | 株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)社外監査役(現任) | 2007年6月 | 澤田ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | 2010年3月 | ハウステンボス株式会社社外監査役(現任) | 2010年6月 | スズデン株式会社社外取締役(現任) |
| (注)4 | 21 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 (注)2 | - | 山本 克 | 1944年8月25日 |
|
| | 1968年4月 | 株式会社第一銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | 1998年6月 | 第一地所株式会社常務取締役 | 2004年6月 | 同社常勤監査役 | 2004年12月 | 合併により中央不動産株式会社常勤監査役 | 2007年1月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 20,700 |
(注)1.取締役 平田雅彦は、社外取締役であります。
2.監査役 梅田常和及び監査役 山本克は、社外監査役であります。
3.2015年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員の職名・氏名は以下の通りであります。
|
| | |
| 職 名 | 氏 名 |
執行役員 | 本社情報システム本部長 | 髙野 清 |
執行役員 | 関東地区営業総括、東北・北海道・新潟地区営業総括、 関東販売事業部部長、関東業務事業部長 東日本法人団体専門店事業部長 | 山野邉 淳 |
執行役員 | 関西営業本部長 関西・中国・四国・九州担当 | 織田 正幸 |