有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EZON
株式会社エイチ・アイ・エス 役員の状況 (2018年10月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 桂靖雄は、社外取締役であります。
2.2019年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年1月25日開催の定時株主総会において退任監査等委員の補欠として選任されたため、任期は定款の定めにより退任監査等委員である取締役の任期満了の時(2018年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間)であります。
5.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼社長 | 社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO) | 澤田 秀雄 | 1951年2月4日 |
| (注)2 | 19,138 | ||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員 H.I.S.JAPANプレジデント | 中森 達也 | 1967年8月4日 |
| (注)2 | 14 | ||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当 | 織田 正幸 | 1966年1月1日 |
| (注)2 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員 連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者(CHO)兼ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者(CHO) | 坂口 克彦 | 1955年4月30日 |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 上席執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長 | 山野邉 淳 | 1970年3月18日 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 上席執行役員 東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者(CIO) | 五味 睦 | 1968年6月6日 |
| (注)2 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長 | 中谷 茂 | 1948年10月19日 |
| (注)2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (注)1 | - | 梅田 常和 | 1945年8月22日 |
| (注)3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (注)1 | - | 桂 靖雄 | 1947年9月19日 |
| (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
取締役 監査等委員 | - | 関田 園子 | 1965年7月23日 |
| (注)3 | 25 | ||||||||||||||
計 | 19,224 |
2.2019年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年1月25日開催の定時株主総会において退任監査等委員の補欠として選任されたため、任期は定款の定めにより退任監査等委員である取締役の任期満了の時(2018年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間)であります。
5.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。
職 名 | 氏 名 | |
上席執行役員 | 最高財務責任者(CFO) | 小林 智志 |
上席執行役員 | 効率化合理化委員長、CS・ES本部長、総務グループ担当 | 和田 光 |
執行役員 | グローバルシステム開発本部長 | 髙野 清 |
執行役員 | 経営企画本部長兼広報IR室長 | 福島 研 |
執行役員 | H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役社長 | 岩間 雄二 |
執行役員 | 海外事業戦略本部長 | 波多野 英夫 |
執行役員 | 海外旅行営業本部長 | 有田 浩三 |
執行役員 | 経理本部長 | 片岡 由佳 |
執行役員 | H. I. S. SUPER電力株式会社 代表取締役社長 | 赤尾 昇平 |
執行役員 | 欧州統括営業本部長 | 小田 孝之介 |
執行役員 | 東南アジア統括営業本部長兼ベトナム法人統括支店長 | 簾藤 眞太郎 |
執行役員 | WEB旅行営業本部長 | 飯田 憲史 |
執行役員 | ブラジル法人統括支店長 | 日根 克己 |
執行役員 | GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR | 花崎 理 |
執行役員 | 関係会社管理本部長兼経営企画室長 | 瀬川 活 |
執行役員 | 国内旅行営業本部長 | 熊本 智久 |
執行役員 | 本社情報システム本部長 | 加堂 直行 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04358] S100EZON)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。