有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050SE
株式会社エムケイシステム 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 三宅登 | 1955年2月26日生 | 1980年4月 | 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | (注3) | 169,750 |
1990年4月 | 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 | ||||||
1991年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 朝倉嘉嗣 | 1945年8月8日生 | 1968年4月 | 株式会社東芝入社 | (注3) | 15,000 |
1995年4月 | 東芝情報機器株式会社出向 | ||||||
1999年4月 | 同社転籍 | ||||||
2002年4月 | 東芝関西アイエス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 関東東芝情報機器株式会社(現 関東東芝情報機器システム株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2005年9月 | 当社入社 当社取締役 | ||||||
2009年4月 | 当社 取締役経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 技術一部長 | 中村一三 | 1948年12月12日生 | 1968年12月 | 日本ソフトウエア株式会社入社 | (注3) | 14,000 |
1972年8月 | 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ(現 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ)入社 | ||||||
1974年10月 | 日本応用システム株式会社入社 | ||||||
1982年10月 | 日本総合システム株式会社入社 | ||||||
2000年4月 | 株式会社ヒューマック 常務取締役 | ||||||
2004年10月 | 当社入社技術部長 | ||||||
2005年4月 | 当社取締役技術部長 | ||||||
2009年4月 | 当社 取締役技術一部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理部長 | 宮本妙子 | 1961年5月25日生 | 1981年4月 | 株式会社河合楽器製作所入社 | (注3) | 9,650 |
1984年7月 | 株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | ||||||
1990年10月 | 株式会社エムケイ情報システム(現 当社)入社 | ||||||
2006年4月 | 当社管理部長 | ||||||
2006年10月 | 当社 取締役管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 技術二部長 | 荒木正暢 | 1964年11月9日生 | 1989年4月 | 日本エス・イー株式会社(現 ネクストウェア株式会社)入社 | (注3) | 4,000 |
2008年7月 | 当社入社技術部長 | ||||||
2009年4月 | 当社技術二部長 | ||||||
2009年6月 | 当社 取締役技術二部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 野村公平 | 1948年5月12日生 | 1975年4月 | 弁護士登録 | (注3) | ― |
中安法律事務所入所 | |||||||
1977年4月 | 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現任) | ||||||
1999年4月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
2000年3月 | 同会 副会長退任 | ||||||
2004年6月 | アルインコ株式会社 監査役(現任) | ||||||
2007年2月 | 当社 監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 佐藤勝義 | 1960年4月5日生 | 1981年4月 | スポーツ振興株式会社 入社 | (注4) | 2,000 |
1986年2月 | 株式会社第一教研(現 株式会社ウィザス) 入社 | ||||||
2000年3月 | 株式会社トリドール 入社 | ||||||
2005年1月 | 株式会社パワーマネージメント 入社 | ||||||
2007年9月 | 株式会社ナガオカ 入社 | ||||||
2011年6月 | 株式会社なんつね 入社 | ||||||
2014年3月 | 当社入社 | ||||||
2014年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 石川勝啓 | 1954年7月8日生 | 1977年4月 | 神吉会計事務所入所 | (注4) | ― |
1979年8月 | 村方武久税理士事務所入所 | ||||||
1982年5月 | 石川勝啓税理士事務所設立(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 渡部 靖彦 | 1952年7月25日生 | 1975年12月 | 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 | (注4) | ― |
1982年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
2008年7月 | 監査法人浩陽会計社代表社員 | ||||||
2011年6月 | ペガサス監査法人(現ひびき監査法 人)パートナー(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ケー・エフ・シー監査役 (現任) | ||||||
2015年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 214,400 |
(注) 1.取締役 野村 公平は、社外取締役であります。
2.監査役 石川 勝啓及び渡部 靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30993] S10050SE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。