男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 廣池 英行 | 1958年1月7日生 |
|
| | 1980年3月 | 学習院大学経済学部卒業 | 1983年4月 | 財団法人モラロジー研究所入所 | 1989年12月 | 財団法人モラロジー研究所米国ワシントン事務所代表就任 | 2006年4月 | ㈱れいたくサービス代表取締役就任(現任) | 2011年3月 2013年3月 | 当社取締役就任 当社代表取締役就任(現任) |
| 注1 | 4 |
取締役 | - | 中村 修一 | 1946年1月1日生 |
|
| | 1968年3月 | 中部工業大学(現 中部大学)工学部卒業 | 1968年4月 | 長谷虎紡績㈱入社 | 1975年4月 | ㈱ギフ・フーズ(現 サンポーギフ)入社 | 1995年10月 | ㈱サンポーコーポレーション代表取締役就任(現任) | 2015年3月 | 当社取締役就任(現任) |
| 同上 | - |
取締役 | - | 河村 満 | 1956年2月1日生 |
|
| | 1980年3月 | 武蔵大学経済学部卒業 | 1980年4月 | 生駒商事㈱入社 | 1981年4月 | ㈱太閤ビルディング入社 | 1994年9月 | ㈱太閤ビルディング代表取締役就任(現任) | 2015年3月 | 当社取締役就任(現任) |
| 同上 | 4 |
取締役 | 総務部長 | 吉村 明博 | 1955年9月19日生 |
|
| | 1979年3月 | 麗澤大学外国語学部卒業 | 1979年4月 | 当社入社 | 1996年4月 | 当社総務課長 | 2009年4月 | 当社総務部長就任(現任) | 2013年3月 | 当社取締役就任(現任) |
| 同上 | 4 |
監査役 | - | 小野 剛 | 1942年5月18日生 |
|
| | 1965年3月 | 甲南大学経済学部卒業 | 1965年4月 | ナショナルインターホン販売㈱入社 | 1982年8月 | 日本通信小野特機㈱代表取締役社長就任 | 2003年11月 | ジャトー㈱代表取締役会長就任 | 2008年11月 | 同社取締役会長就任(現任) | 2012年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| 注2 | 4 |
監査役 | - | 内田 八代 | 1943年9月3日生 |
|
| | 1966年3月 | 愛知学院大学経済学部卒業 | 1966年3月 | ㈱大光製作所入社 | 1969年3月 | 同社専務取締役就任 | 1983年3月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | 2012年3月 | 当社監査役就任(現任) |
| 同上 | - |
| | | | | 計 | 16 |
(注)1.2017年3月23日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結まで
2.2016年3月24日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結まで
3.監査役両氏は、社外監査役である。