有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TW5
株式会社エーアンドエーマテリアル 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | ― | 巻 野 徹 | 1956年1月14日生 | 1979年4月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)3 | 63 |
1998年10月 | 太平洋セメント株式会社関連企業部 | ||||||
2001年11月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 | ||||||
2008年4月 | 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 | ||||||
2011年4月 2012年4月 2012年6月 2015年6月 | 太平洋セメント株式会社関連事業部長 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 | 中 村 宏 之 | 1956年10月25日生 | 1980年3月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)3 | ― |
2005年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長 | ||||||
2008年10月 | 同社藤原工場業務部長 | ||||||
2013年7月 | 太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 兼総務部長 | ||||||
2014年4月 | 太平洋セメント株式会社不動産事業部長 | ||||||
2016年4月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役常務執行役員、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 1957年3月13日生 | 1979年4月 2006年1月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2013年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 | 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員建材事業本部長、生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部長、生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部長 当社取締役常務執行役員建材事業本部長、現在に至る | (注)3 | 4 |
取締役 | 執行役員 | 片 田 芳 明 | 1953年7月7日生 | 1979年4月 | 浅野スレート株式会社入社 | (注)3 | 18 |
2002年12月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル管材事業部副事業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社管材事業部長 | ||||||
2005年10月 | 当社九州支店長 | ||||||
2008年10月 | 当社西日本支店長 | ||||||
2009年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2010年10月 2012年4月 2013年4月 2015年6月 | 当社中部支店長 当社関東支店長 当社執行役員工業製品事業本部長 当社取締役執行役員工業製品事業本部長現在に至る | ||||||
取締役 | 執行役員 | 新 川 篤 志 | 1958年6月23日生 | 1982年4月 2007年4月 2008年10月 2009年4月 2010年8月 2012年4月 2014年4月 2015年6月 2016年6月 | 朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 当社経営企画部副部長 当社総務部副部長 当社総務部長 当社北海道支店長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員総務部長、現在に至る | (注)3 | 18 |
取締役 | 執行役員 | 侯 雷 | 1957年11月5日生 | 1993年4月 2009年4月 2012年4月 2013年4月 2014年4月 2016年4月 2016年6月 | 株式会社アスク入社 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 当社技術開発研究所長 当社執行役員技術開発研究所長 当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、現在に至る | (注)3 | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ― | 田 倉 榮 美 | 1954年2月15日生 | 1981年4月 1984年4月 1997年6月 2013年4月 2015年6月 | 弁護士登録 田倉法律事務所開設、現在に至る 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役、現在に至る | (注)3 | 1 |
常勤監査役 | ― | 毛 利 裕 | 1956年3月9日生 | 1979年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)4 | ― |
2001年7月 | 同行新川支店長 | ||||||
2003年4月 | 株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長 | ||||||
2009年2月 | フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
2011年5月 | ユーシーカード株式会社常勤監査役 | ||||||
2016年6月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | ― | 大 和 田 彰 | 1954年8月20日生 | 1994年11月 2007年4月 2012年4月 2013年4月 2013年6月 2014年6月 2015年4月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 | 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 当社執行役員技術開発研究所長 当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | (注)4 | 10 |
監査役 | ― | 松 井 功 | 1961年5月24日生 | 1985年4月 2009年5月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2012年3月 2015年4月 2015年6月 | 日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役、現在に至る 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役、現在に至る 太平洋セメント株式会社建材事業部長、現在に至る 小野田ケミコ株式会社監査役、現在に至る | (注)4 | ― |
計 | 121 |
(注) 1 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
2 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。
役職 | 氏名 | 管掌業務 |
*執行役員 | 中 村 宏 之 | 経理部、技術開発研究所 管掌 |
*執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 生産部、資材・物流部 管掌、建材事業本部長 |
*執行役員 | 片 田 芳 明 | 工業製品事業本部長 |
*執行役員 | 新 川 篤 志 | 経営企画部、情報システム部 管掌、総務部長 |
*執行役員 | 侯 雷 | 内部統制・リスクマネジメント本部長 |
執行役員 | 弟子丸 茂 明 | 建材事業本部副本部長、建材営業部長 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
野 末 博 隆 | 1967年5月3日生 | 1990年4月 | 日本セメント株式会社入社 | ― |
1991年5月 | 同社高松支店総務課 | |||
1995年4月 | 同社経理部経理課 | |||
1998年3月 | 同社北陸支店総務課 | |||
1998年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部 | |||
2001年6月 | 三井埠頭株式会社経理部 | |||
2003年4月 | 太平洋セメント株式会社セラミックス・エレクトロニクス事業推進室 | |||
2004年4月 | 同社CEカンパニー管理部 | |||
2006年4月 | 株式会社日本セラテック経理部 | |||
2010年11月 | 同社経理部長 | |||
2015年8月 | 太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ、現在に至る | |||
2015年9月 | 太平洋シールドメカニクス株式会社監査役、現在に至る | |||
2016年6月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役、現在に至る |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01163] S1007TW5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。