男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | CEO | 石 井 武 | 1969年6月10日生 | |
1992年4月 | 国際ファイナンス株式会社入社 | 2000年7月 | 元気株式会社入社 経営企画室長 | 2005年1月 | 同社取締役 | 2005年2月 | 元気モバイル株式会社 取締役 | 2005年5月 | 株式会社アミューズキャピタル入社 グループ経営企画室長 | 2005年10月 | 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)入社 公開準備室長 | 2006年4月 | 同社経営企画室長 | 2007年6月 | 同社執行役員経営企画・IR部門担当兼経営企画室長 | 2009年9月 | 同社執行役員ネットワークコンテンツ事業部長 | 2010年5月 | 当社設立 代表取締役CEO(現任) | 2013年3月 | 株式会社オルトダッシュ 代表取締役 | 2014年10月 | 同社取締役(現任) |
| (注)3 | 1,835,900 |
取締役 | COO執行役員コーポレー トブランデ ィング部長 | 鵜 川 太 郎 | 1976年1月14日生 | |
1999年9月 | ターゲットワン株式会社入社 | 2000年6月 | 同社取締役 | 2002年8月 | 株式会社ワークアット入社 | 2005年10月 | 株式会社リンクシンク取締役 | 2008年11月 | 株式会社コムニコ取締役(現任) | 2009年12月 | 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)入社 ネットワークコンテンツ事業部開発部長 | 2010年7月 | 当社入社 取締役COO(現任) | 2012年7月 | 事業開発部長 | 2013年3月 | 株式会社オルトダッシュ取締役(現任) | 2013年8月 | 当社統括本部長 | 2014年8月 | 株式会社エル・エム・ジー取締役(現任) | 2014年8月 | 株式会社マーケティングエンジン取締役(現任) | 2014年10月 | 第2事業部長 | 2014年12月 | 事業本部長兼新規事業開発部長 | 2015年1月 | 執行役員(現任) | 2015年1月 | ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd. President(現任) | 2015年12月 | コーポレートブランディング部長(現任) | 2017年9月 | 株式会社scopes取締役(現任) | 2018年3月 | 株式会社オルトプラス高知取締役(現任) |
| (注)3 | 203,390 |
取締役 | CFO執行役員財務・経理部長 | 竜石堂 潤 一 | 1972年8月20日生 | |
1999年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | 2008年1月 | 株式会社サムライファクトリー入社 財経総務部長 | 2008年5月 | 同社取締役兼管理部長 | 2012年4月 | 当社入社 財務・経理部長(現任) | 2012年7月 | 取締役CFO(現任) | 2014年12月 | 管理本部長 | 2015年1月 | 執行役員(現任) | 2015年1月 | ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd. Controller(現任) |
| (注)3 | 9,600 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 佐 藤 秀 樹 | 1950年11月5日 | |
1971年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガホールディングス)入社 | 1989年7月 | 同社取締役研究開発本部副本部長 | 1993年6月 | 同社常務取締役ハードウェア開発設計本部長 | 1998年6月 | 同社常務執行役員コンシューマ事業統括本部副本部長兼コンシ ューマ開発生産本部管掌 | 2000年6月 | 同社専務取締役事業開発部 アジア営業部 PC営業部 モバイル営業部 知的財産権部 キャラクター部管掌 | 2000年11月 | 同社代表取締役副社長 | 2001年3月 | 同社代表取締役社長 | 2003年6月 | 同社取締役会長 | 2004年2月 | 同社取締役副会長 | 2004年6月 | 株式会社セガトイズ取締役 | 2004年6月 | 株式会社トムス・エンタテインメント取締役 | 2005年6月 | 株式会社セガ・ミュージックネットワークス代表取締役 | 2007年7月 | 株式会社レグルス取締役副社長 | 2008年11月 | 株式会社アドバンスクリエート代表取締役(現任) | 2017年3月 | 一般社団法人日本VR振興普及協会代表理事(現任) | 2017年12月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | ― | 桐 畑 敏 春 | 1946年5月5日 | |
1970年3月 | 株式会社ポニーキャニオン入社 | 1996年10月 | 同社取締役第2営業部長 | 2001年6月 | 同社常務取締役経営情報本部長 | 2004年4月 | 同社常務取締役経営管理本部長兼営業本部長 関連会社担当 | 2005年6月 | 同社代表取締役社長 | 2006年5月 | 一般社団法人日本レコード協会理事 | 2006年7月 | 社団法人日本映像ソフト協会理事 | 2011年5月 | 同社団法人会長 | 2011年5月 | 不正商品対策協議会代表幹事 | 2011年5月 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構代表理事 | 2015年6月 | 同社取締役相談役 | 2016年6月 | 同社相談役 | 2017年3月 | 一般社団法人日本VR振興普及協会理事(現任) | 2018年12月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 1,000 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | ― | 岡 部 友 紀 | 1973年5月5日生 | |
1992年4月 | 株式会社大分銀行入行 | 1998年3月 | 高橋税務会計事務所入所 | 2002年10月 | 中央青山監査法人入所 | 2011年10月 | 岡部友紀公認会計士・FP事務所設立 | 2016年3月 | 株式会社fonfun常勤監査役 | 2018年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | ― | 隈 元 慶 幸 | 1962年12月26日生 | |
1986年4月 | 株式会社ブリヂストン入社 | 1994年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | 2001年4月 | 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任) | 2003年6月 | 株式会社パソナキャリア(現 株式会社パソナ)監査役 | 2004年4月 | 株式会社メディカルアソシア監査役 | 2007年5月 | 小倉クラッチ株式会社監査役(現任) | 2010年7月 | 当社監査役(現任) | 2011年10月 | 株式会社アイリッジ監査役 | 2012年12月 | 株式会社ナノエッグ監査役(現任) | 2014年8月 | 株式会社AppBroadCast監査役 | 2015年3月 | 株式会社大塚家具監査役 | 2016年10月 | 株式会社アイリッジ取締役(監査等委員)(現任) | 2016年10月 | 株式会社リビングスタイル監査役(現任) | 2017年8月 | 株式会社ハコスコ監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | ― | 小 林 壮 太 | 1971年2月21日生 | |
1998年10月 | 中央監査法人入所 | 2007年8月 | 新創税理士法人入所 | 2008年8月 | 公認会計士税理士小林壮太事務所設立(現任) | 2010年7月 | 当社監査役(現任) | 2013年11月 | 株式会社FrogApps(現 ミイル株式会社)監査役(現任) |
| (注)4 | - |
計 | 2,049,890 |
(注) 1.取締役佐藤秀樹及び桐畑敏春は、社外取締役であります。
2.監査役岡部友紀、隈元慶幸及び小林壮太は、社外監査役であります。
3.2018年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、常勤監査役岡部友紀は、任期満了前に退任した常勤監査役の後任として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。
5.当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。