有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WSH
株式会社オーシャンシステム 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
3 代表取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2017年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 2015年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | - | 樋口 勤 | 1950年6月25日 | 1969年4月 | ひぐち食品入社 | (注)4 | 1,263 |
1977年11月 | ㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任 | ||||||
1978年11月 | 当社設立と共に専務取締役就任 | ||||||
1998年4月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2003年9月 | ㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年6月 2015年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | - | 樋口 勝人 | 1975年4月22日 | 1997年5月 1999年5月 2002年1月 2008年10月 2010年6月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2015年6月 | 日本料理 しまや入社 当社入社 当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店店長 当社ランチサービス事業部新潟店店長 当社取締役社長室長 当社取締役 当社取締役営業本部副本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現任) | (注)4 | 40 |
専務取締役 | 執行役員 宅配事業部長 | 中嶋 庄司 | 1957年3月25日 | 1981年9月 | ㈱島田入社 | (注)4 | 43 |
1982年9月 | ㈱ひぐち食品入社 | ||||||
1991年3月 | 同社営業部長 | ||||||
1998年2月 | 営業譲渡により㈱ランチサービス(現在のランチサービス事業部)へ移籍 | ||||||
1998年4月 | 合併により当社へ移籍 | ||||||
1998年4月 2010年6月 2010年9月 2011年4月 2014年4月 2015年6月 2015年7月 2016年4月 | 当社取締役ランチサービス事業部長 当社常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長 ㈱フーディー取締役(現任) 当社常務取締役営業本部長 当社常務取締役 当社専務取締役宅配事業部長 当社専務取締役宅配事業部長デリカフーズ事業部長 当社専務取締役兼執行役員宅配事業部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 社長室長 | 古川原 英彦 | 1953年1月23日 | 1976年4月 | ㈱第四銀行入行 | (注)4 | 4 |
2007年2月 | 当社出向 当社管理本部副本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社移籍 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2010年6月 2014年4月 | 当社常務取締役管理本部長 当社常務取締役社長室長(現任) | ||||||
常務取締役 | 執行役員 フードサービス 事業部長 | 宮嶋 大造 | 1955年8月2日 | 1978年4月 | ㈱やませ入社 | (注)4 | 15 |
1996年9月 | ㈱セイフー移籍 | ||||||
1999年11月 | 当社入社 | ||||||
2009年8月 2010年6月 2013年4月 2015年6月 2016年4月 | 当社小売事業部長 当社取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長 当社取締役執行役員チャレンジャー事業部長 当社常務取締役チャレンジャー事業部長 当社常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 業務スーパー 事業部長 | 小野 純平 | 1961年1月27日 | 2000年11月 2002年4月 2008年4月 2010年6月 2013年4月 | 三共観光㈱入社 当社入社 当社小売事業部次長 当社取締役小売事業部業務スーパー担当部長 当社取締役執行役員業務スーパー事業部長(現任) | (注)4 | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | - | 杉田 仁史 | 1961年10月2日 | 2000年7月 | ㈱サンキューオールジャパン入社 | (注)4 | 2 |
2003年9月 | ㈱サンキューオールジャパン取締役(現任) | ||||||
2009年6月 2013年4月 2014年4月 2014年4月 2016年4月 | 当社取締役 当社取締役執行役員営業本部部門担当部長 当社取締役執行役員FC開発部門担当部長 当社取締役執行役員FC開発事業部長 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 齋藤 吉弘 | 1967年7月22日 | 1991年4月 2002年9月 2009年4月 2010年4月 2010年9月 2014年6月 | ㈱日立製作所入社 三条市労務管理協会入所 あおば社労士事務所設立と共に所長就任(現任) ㈱キッチンプランニング監査役就任(現任) ㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
常勤監査役 | - | 桜井 英紀 | 1952年2月7日 | 1974年4月 | ㈱北越銀行入行 | (注)5 | 2 |
2008年4月 | 当社出向 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役内部監査室長 | ||||||
2009年4月 2013年5月 2013年6月 | 当社移籍 ㈱フーディー監査役(現任) ㈱サンキューオールジャパン監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 捧 俊雄 | 1961年7月31日 | 1984年9月 | 新光監査法人入社 | (注)5 | 2 |
1988年2月 | 公認会計士登録 | ||||||
1991年3月 | 捧公認会計士事務所設立と共に代表就任(現任) | ||||||
2004年3月 | あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任 | ||||||
2008年6月 2014年2月 | 当社監査役(現任) ㈱あさひ会計社設立と共に代表取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | - | 逸見 和宏 | 1958年11月16日 | 1983年3月 | 監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)東京事務所入所 | (注)6 | - |
1991年8月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員就任 | ||||||
1992年8月 | 逸見和宏税理士事務所開設(現任) | ||||||
1994年4月 | センチュリー監査法人新潟事務所に移籍 | ||||||
2007年6月 2007年7月 2015年6月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)新潟事務所退職 逸見和宏公認会計士事務所開設(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,374 |
2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
3 代表取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2017年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 2015年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | ランチサービス事業部長 | 長井 守 |
執行役員 | チャレンジャー事業部長 | 長谷川 吉浩 |
執行役員 | 米どころん事業部長 | 宮原 博之 |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
平 哲也 | 1967年8月14日 | 1992年10月 | 司法試験合格 | 2 |
1995年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会・東池袋法律事務所(現池袋総合法律事務所)) | |||
1999年4月 | 新潟県弁護士協会登録換(現任) | |||
平哲也法律事務所開設(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03524] S1007WSH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。